EP0976757 - Verfahren zur Reinigung von Vitamin B12 und/oder deren Derivate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.04.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.04.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 23.05.2007 [2007/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Mitsubishi Oil Corporation 3-12, Nishi-shimbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2000/05] | Für alle benannten Staaten Nippon Mitsubishi Oil Corporation 3-12, Nishi-shimbashi 1-chome, Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Hirayama, Takayuki, c/o Nippon Mitsubishi Oil Corp Ctr. Research Lab., 8, Chidori-cho, Naka-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 02 /
Noboru, Endo, c/o Nippon Mitsubishi Oil Corp. Ctr. Techn. Research Lab., 8, Chidori-cho, Naka-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 03 /
Mizuta, Haruyoshi, c/o Nippon Mitsubishi Oil Corp. Ctr. Techn. Research Lab., 8, Chidori-cho, Naka-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | [2000/05] | Vertreter | Avellan-Hultman, Olle, et al Ehrner & Delmar Patentbyra AB Box 10316 100 55 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2000/05] | Avellan-Hultman, Olle, et al Axel Ehrners Patentbyra AB, inc. Avellán-Hultmann Patentbyra AB P.O.Box 10316 100 55 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99850103.5 | 09.06.1999 | [2000/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980163976 | 11.06.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16397698 | [2000/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0976757 | Datum: | 02.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0976757 | Datum: | 08.08.2001 | [2001/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0976757 | Datum: | 01.06.2005 | Sprache: | EN | [2005/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.06.2001 | Klassifikation | IPC: | C07H23/00 | [2000/05] | CPC: |
C07H23/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2002/18] |
Frühere [2000/05] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Reinigung von Vitamin B12 und/oder deren Derivate | [2000/05] | Englisch: | A method of purifying vitamin B12 and/or derivatives thereof | [2000/05] | Französisch: | Méthode de purification de la vitamine B12 et/ou de ses dérivés | [2000/05] | Prüfungsverfahren | 14.01.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/13] | 15.05.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.11.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 01.09.2005 | DE | 03.01.2006 | [2007/21] |
Frühere [2006/35] | DE | 03.01.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0109859 (NIPPON OIL CO LTD) [A] 1 * the whole document *; | [A]GB833067 (UCLAF) [A] 1 * the whole document *; | [A]GB718454 (PFIZER & CO C) [A] 1 * examples 1-6; claims 1-9 *; | [A]GB816426 (UCLAF) [A] 1 * examples 1-3; claim 2 * |