EP0942513 - Elektromotor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.02.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.04.2003 [2003/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft G.-Bauknecht-Strasse 1 8724 Spielberg (Steiermark) / AT | [1999/37] | Erfinder | 01 /
Sand, Hansjörg Pausendorferstrasse 7 8724 Spielberg/zeltweg / AT | [1999/37] | Vertreter | Hehenberger, Reinhard, et al BEER & PARTNER PATENTANWÄLTE KG Lindengasse 8 1070 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [1999/37] | Hehenberger, Reinhard, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Manfred Beer Dipl.-Ing. Reinhard Hehenberger Lindengasse 8 1070 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99890082.3 | 10.03.1999 | [1999/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT19980000422 | 10.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 42298 | [1999/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0942513 | Datum: | 15.09.1999 | Sprache: | DE | [1999/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0942513 | Datum: | 07.02.2001 | [2001/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.2000 | Klassifikation | IPC: | H02K7/102, H02K7/20, H02K9/14, H02K11/00 | [1999/37] | CPC: |
H02K9/06 (EP);
H02K11/21 (EP);
H02K7/102 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2001/44] |
Frühere [2001/43] | AT, BE, CH, CY, LI | ||
Frühere [1999/37] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektromotor | [1999/37] | Englisch: | Electric motor | [1999/37] | Französisch: | Moteur électrique | [1999/37] | Prüfungsverfahren | 31.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/39] | 08.08.2001 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 15.03.2002 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE | 01.10.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/16] | 05.11.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 12.11.2001 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.11.2001 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2002 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]DE1613149 (HIMMELWERK AG, 7400 TÜBINGEN) [X] 1-8 * page 3, lines 9-19 * * page 3, lines 9-19 * [Y] 1-8; | [YX]GB1040864 (WARNER ELECTRIC BRAKE & CLUTCH COMPANY) [Y] 1-8 * page 2, lines 34-95 * * page 3, lines 107-122 * [X] 6,7; | [A]FR2416386 (LEROY SOMER MOTEURS) [A] 4,5 * page 4, line 23 - page 9, line 32 *; | [A]DE4225158 (LANDMARK CHRISTIAN DIPL ING ;LACHENMAIER SEPP (DE)) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]JPS6130932 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19860627), vol. 010, no. 184, Database accession no. (E - 415), & JP61030932 A 19860213 (FUJI ELECTRIC CO LTD) [A] 1-8 * the whole document * |