EP1062012 - VERGNÜGUNGSGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.06.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, FR | veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mirfin, Brian Unit 1, 17 Woodroffe Avenue Main Beach, QLD 4217 / AU | Für alle benannten Staaten Pondorfer, Walter Dölsach 68 9991 Dölsach (Tirol) / AT | [N/P] |
Frühere [2000/52] | Für alle benannten Staaten Mirfin, Brian Unit 1, 17 Woodroffe Avenue Main Beach, QLD 4217 / AU | ||
Für alle benannten Staaten Pondorfer, Walter 9991 Dölsach Nr. 68 / AT | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/52] | Vertreter | McKechnie, Neil Henry Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2000/52] | McKechnie, Neil Henry Kennedys Patent Agency Limited Floor 4, Queens House 29 St Vincent Place Glasgow G1 2DT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99910029.0 | 18.03.1999 | [2000/52] | WO1999AU00184 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU1998PP02447 | 18.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU PP244798 | AU1998PP02467 | 19.03.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU PP246798 | AU1998PP06613 | 20.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU PP661398 | AU1998PP07138 | 17.11.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU PP713898 | [2000/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9947221 | Datum: | 23.09.1999 | Sprache: | EN | [1999/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1062012 | Datum: | 27.12.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.09.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1062012 | Datum: | 27.07.2005 | Sprache: | EN | [2005/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 23.09.1999 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.05.2002 | Klassifikation | IPC: | A63G31/00, A63G31/08 | [2002/29] | CPC: |
A63G31/08 (EP,US);
A63G31/00 (EP,US);
A63G9/00 (EP,US);
A63B2005/085 (EP,US);
A63B2005/163 (EP,US);
A63B2208/12 (EP,US)
|
Frühere IPC [2000/52] | A63G31/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERGNÜGUNGSGERÄT | [2000/52] | Englisch: | AMUSEMENT DEVICE | [2000/52] | Französisch: | APPAREIL DE DIVERTISSEMENT | [2000/52] | Eintritt in die regionale Phase | 03.10.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 03.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.10.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AU | 03.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/52] | 09.02.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.08.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.01.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.05.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.05.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.04.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 27.07.2005 | BE | 27.07.2005 | CH | 27.07.2005 | CY | 27.07.2005 | FI | 27.07.2005 | FR | 27.07.2005 | IT | 27.07.2005 | LI | 27.07.2005 | NL | 27.07.2005 | DK | 27.10.2005 | GR | 27.10.2005 | SE | 27.10.2005 | DE | 28.10.2005 | ES | 07.11.2005 | PT | 27.12.2005 | IE | 20.03.2006 | LU | 31.03.2006 | MC | 31.03.2006 | [2009/01] |
Frühere [2008/17] | AT | 27.07.2005 | |
BE | 27.07.2005 | ||
CH | 27.07.2005 | ||
FI | 27.07.2005 | ||
IT | 27.07.2005 | ||
LI | 27.07.2005 | ||
NL | 27.07.2005 | ||
DK | 27.10.2005 | ||
GR | 27.10.2005 | ||
SE | 27.10.2005 | ||
DE | 28.10.2005 | ||
ES | 07.11.2005 | ||
PT | 27.12.2005 | ||
IE | 20.03.2006 | ||
LU | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Frühere [2007/22] | AT | 27.07.2005 | |
BE | 27.07.2005 | ||
CH | 27.07.2005 | ||
FI | 27.07.2005 | ||
LI | 27.07.2005 | ||
NL | 27.07.2005 | ||
DK | 27.10.2005 | ||
GR | 27.10.2005 | ||
SE | 27.10.2005 | ||
DE | 28.10.2005 | ||
ES | 07.11.2005 | ||
PT | 27.12.2005 | ||
IE | 20.03.2006 | ||
LU | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Frühere [2006/46] | AT | 27.07.2005 | |
BE | 27.07.2005 | ||
CH | 27.07.2005 | ||
FI | 27.07.2005 | ||
LI | 27.07.2005 | ||
NL | 27.07.2005 | ||
DK | 27.10.2005 | ||
GR | 27.10.2005 | ||
SE | 27.10.2005 | ||
DE | 28.10.2005 | ||
ES | 07.11.2005 | ||
PT | 27.12.2005 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
Frühere [2006/36] | AT | 27.07.2005 | |
BE | 27.07.2005 | ||
CH | 27.07.2005 | ||
FI | 27.07.2005 | ||
LI | 27.07.2005 | ||
NL | 27.07.2005 | ||
DK | 27.10.2005 | ||
GR | 27.10.2005 | ||
SE | 27.10.2005 | ||
DE | 28.10.2005 | ||
ES | 07.11.2005 | ||
PT | 27.12.2005 | ||
Frühere [2006/26] | AT | 27.07.2005 | |
BE | 27.07.2005 | ||
CH | 27.07.2005 | ||
FI | 27.07.2005 | ||
LI | 27.07.2005 | ||
NL | 27.07.2005 | ||
DK | 27.10.2005 | ||
GR | 27.10.2005 | ||
SE | 27.10.2005 | ||
ES | 07.11.2005 | ||
PT | 27.12.2005 | ||
Frühere [2006/25] | AT | 27.07.2005 | |
BE | 27.07.2005 | ||
CH | 27.07.2005 | ||
FI | 27.07.2005 | ||
LI | 27.07.2005 | ||
NL | 27.07.2005 | ||
GR | 27.10.2005 | ||
SE | 27.10.2005 | ||
ES | 07.11.2005 | ||
PT | 27.12.2005 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 27.07.2005 | |
CH | 27.07.2005 | ||
FI | 27.07.2005 | ||
LI | 27.07.2005 | ||
NL | 27.07.2005 | ||
GR | 27.10.2005 | ||
SE | 27.10.2005 | ||
ES | 07.11.2005 | ||
PT | 27.12.2005 | ||
Frühere [2006/13] | AT | 27.07.2005 | |
FI | 27.07.2005 | ||
SE | 27.10.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2221215 (EYERLY LEE U) [X] 27,34 * page 1, column R, line 22 - line 28; figure - * [A] 1,2,7,14,28,29,35,38; | [XA]CH213833 (SCHNEIDER & CIE [FR], et al) [X] 1,19 * page 3, line 3 - line 28 * * page 3, line 37 - line 48; figure - * [A] 2,5-7,14,20,23,27-29,34,35,38; | [PX]EP0848973 (HUSS MASCHFAB GMBH & CO [DE]) [PX] 1,19 * column 8, line 15 - line 22 ** column 11, line 3 - line 24; figure -; claim 9 * | Internationale Recherche | [A]US5624321 (SNYDER STEPHEN D [US]); | [A]US5632686 (CHECKETTS STANLEY J [US]); | [A]US5649866 (BALWANZ C GRANT [US]) | vom Anmelder | AU656110 |