EP1072077 - VERBRAUCHERABZWEIG MIT ENTSTÖRMODUL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/05] | ENTSTÖRMODUL | ||
[2001/32] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.01.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.01.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.02.2004 [2004/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | Für alle benannten Staaten Murrelektronik GmbH Falkenstrasse 3 71570 Oppenweiler / DE | [N/P] |
Frühere [2001/05] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Für alle benannten Staaten Murrelektronik GmbH Falkenstrasse 3 71570 Oppenweiler / DE | Erfinder | 01 /
GEBHARD, Josef Talweg 22 D-92224 Amberg / DE | 02 /
HERNES, Klaus Asamstrasse 12 D-92266 Ensdorf / DE | 03 /
ZIMMERMANN, Norbert Lobenhofstrasse 19 D-92237 Sulzbach-Rosenberg / DE | 04 /
ZIZLER, Josef Lohweg 2 D-92272 Freudenberg / DE | 05 /
LAIBLE, Helmut Fritz-Ehrmann-Strasse 26 D-71570 Murrhardt / DE | 06 /
FRANK, Herbert Hofackerweg 10 D-71570 Oppenweiler / DE | 07 /
ARNOLD, Pius Im Kästelein 4 D-96158 Frensdorf / DE | [2001/05] | Vertreter | Berg, Peter European Patent Attorney Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/15] | Berg, Peter European Patent Attorney, Siemens AG, Postfach 22 16 34 80506 München / DE | ||
Frühere [2001/05] | Zedlitz, Peter, Dipl.-Inf. Patentanwalt, Postfach 22 13 17 80503 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99926246.2 | 14.04.1999 | [2001/05] | WO1999DE01128 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998117231 | 17.04.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19817231 | [2001/05] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9954980 | Datum: | 28.10.1999 | Sprache: | DE | [1999/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1072077 | Datum: | 31.01.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.10.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1072077 | Datum: | 05.03.2003 | Sprache: | DE | [2003/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.10.1999 | Klassifikation | IPC: | H02H9/04, H01H71/02, H01H50/02 | [2001/05] | CPC: |
H01H50/021 (EP);
H01H71/0228 (EP);
H02H9/044 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [2003/05] |
Frühere [2001/05] | DE, FR, GB, IT | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBRAUCHERABZWEIG MIT ENTSTÖRMODUL | [2001/32] | Englisch: | LOAD FEEDER WITH INTERFERENCE SUPPRESSION MODULE | [2001/32] | Französisch: | ALIMENTATION D'UNE CHARGE AVEC MODULE ANTIPARASITES | [2001/32] |
Frühere [2001/05] | ENTSTÖRMODUL | ||
Frühere [2001/05] | INTERFERENCE SUPPRESSION MODULE | ||
Frühere [2001/05] | MODULE ANTIPARASITES | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.09.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 20.09.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/05] | 05.04.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.05.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.08.2001 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 03.09.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.12.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.12.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.08.2002 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) GB | Einspruch (Einsprüche) | 08.12.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 07.06.2002 | GB   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]US5606299 (INNES MARK E [US], et al) [X] 1-5,7,8 * column W * [Y] 6; | [Y]DE8906072U (TELEMECANIQUE) [Y] 6 * abstract * |