EP1106701 - MONOKLONALER ANTIKÖRPER GERICHTET GEGEN AUS DEM HUND STAMMENDES TRYPSIN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/24] | Monoklonaler Antikörper gerichtet gegen aus dem Hund stammendes Trypsin | ||
[2001/31] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.03.2010 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 21.04.2010 [2010/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. 530, Chokeiji Takaoka-shi Toyama / JP | [N/P] |
Frühere [2002/06] | Für alle benannten Staaten Daiichi Fine Chemical Co., Ltd. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama / JP | ||
Frühere [2001/24] | Für alle benannten Staaten FUJI YAKUHIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 530, Chokeiji Takaoka-shi Toyama 933-8511 / JP | Erfinder | 01 /
WARITANI, Takaki, Fuji Yakuhin Kogyo K.K. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 / JP | 02 /
ASHIDA, Yoshinori, Fuji Yakuhin Kogyo K.K. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 / JP | 03 /
YAMADA, Takatsugu 40-3, Minamiosawa 4-chome Hachioji-shi, Tokyo 192-0364 / JP | [2001/36] |
Frühere [2001/24] | 01 /
FWARITANI, Takaki, Fuji Yakuhin Kogyo K.K. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 / JP | ||
02 /
ASHIDA, Yoshinori, Fuji Yakuhin Kogyo K.K. 530, Chokeiji Takaoka-shi, Toyama 933-8511 / JP | |||
03 /
YAMADA, Takatsugu 40-3, Minamiosawa 4-chome Hachioji-shi, Tokyo 192-0364 / JP | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Frühere [2001/24] | Helbing, Jörg, Dr. Dipl.-Chem., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner, Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99935112.5 | 09.08.1999 | [2001/24] | WO1999JP04299 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980236609 | 10.08.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 23660998 | JP19990063990 | 10.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 6399099 | [2001/24] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0009739 | Datum: | 24.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1106701 | Datum: | 13.06.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.02.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 24.02.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.01.2005 | Klassifikation | IPC: | C12P21/08, C07K16/40, C07K16/18, C12Q1/34, G01N33/573, G01N33/577, C12N15/06 | [2001/24] | CPC: |
C12N9/6427 (EP);
C07K16/40 (EP);
C07K2317/55 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/24] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MONOKLONALER ANTIKÖRPER GERICHTET GEGEN AUS DEM HUND STAMMENDES TRYPSIN | [2001/31] | Englisch: | MONOCLONAL ANTIBODY AGAINST CANINE TRYPSIN | [2001/24] | Französisch: | ANTICORPS MONOCLONAL AGISSANT CONTRE LA TRYPSINE CANINE | [2001/24] |
Frühere [2001/24] | Monoklonaler Antikörper gerichtet gegen aus dem Hund stammendes Trypsin | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 08.02.2001 | Übersetzung eingereicht | 08.02.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.02.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 08.02.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.02.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.08.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 08.02.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/24] | 11.03.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/38] | 07.04.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.08.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2004 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - MISZCZUK-JAMSKA B ET AL, "CHARACTERIZATION OF TRYPSINOGENS 1 AND 2 IN TWO HUMAN PANCREATIC ADENOCARCINOMA CELL LINES CFPAC-1 AND CAPAN-1", FEBS LETTERS, (1991), vol. 294, no. 3, ISSN 0014-5793, pages 175 - 178, XP008040775 [X] 6-8 * page 76, column L, paragraphs 2,3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(91)80662-M | [A] - SMITH MARK A ET AL, "Alpha-1-Trypsin immunoreactivity in Alzheimer disease", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, (1993), vol. 193, no. 2, ISSN 0006-291X, pages 579 - 584, XP002311640 [A] 1-9 * page 580, paragraphs 3-5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1993.1663 | Internationale Recherche | [X] - PINSKY S.D. ET AL., "Differential regulation of trypsinogen messenger RNA translation full-length messenger RNA sequences encoding two oppositely charged trypsinogen isoenzymes in the dog pancreas", MOL. CELL. BIOL.,, (1985), vol. 5, no. 10, pages 2669 - 2676, XP002924316 | [A] - ODETTE GUY-CROTTE ET AL., "Monoclonal Antibodies to human pancreatic trypsin 1 inhibit the activation of human trypsinogens 1 and 2", EUR. J. BIOCHEM.,, (1992), vol. 204, pages 133 - 136, XP002924317 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1432-1033.1992.tb16615.x |