EP1117869 - PAPIER-ODER KARTONLAMINAT UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 02.07.2014 [2014/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stora Enso Aktiebolag 791 80 Falun / SE | [2012/13] |
Frühere [2003/09] | Für alle benannten Staaten Stora Enso Aktiebolag Asgatan 22 791 80 Falun / SE | ||
Frühere [2001/30] | Für alle benannten Staaten STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AKTIEBOLAG(publ) Asgatan 22 S-791 80 Falun / SE | Erfinder | 01 /
NORLANDER, Leif Länsmansvägen 7 S-791 61 Falun / SE | 02 /
KARLSSON, Annika Terrängstigen 6 S-784 68 Borlänge / SE | 03 /
FREDLUND, Mats Edebäcksgatan 43A S-654 61 Karlstad / SE | [2001/30] | Vertreter | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Intellectual Property AB Hammarbybacken 27 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2012/16] | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Uddeholm / SE | ||
Frühere [2005/45] | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors / Uddeholm / SE | ||
Frühere [2002/51] | Johansson, Lars E., et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls Väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | ||
Frühere [2001/30] | Hynell, Magnus Hynell Patenttjänst AB, Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99946544.6 | 01.09.1999 | [2001/30] | WO1999SE01501 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19980002967 | 03.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9802967 | SE19980003756 | 04.11.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9803756 | [2001/30] | Anmeldesprache | SV | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0014333 | Datum: | 16.03.2000 | Sprache: | EN | [2000/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1117869 | Datum: | 25.07.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.03.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1117869 | Datum: | 18.04.2012 | Sprache: | EN | [2012/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 16.03.2000 | Klassifikation | IPC: | B32B29/00, D21F11/04, D21H27/38 | [2011/45] | CPC: |
B32B29/00 (EP,US);
B32B29/005 (US);
D21F11/04 (EP,US);
D21H27/38 (EP,US);
B32B2250/26 (US);
D21H11/02 (EP,US);
D21H11/08 (EP,US);
D21H11/10 (EP,US);
D21H11/18 (EP,US);
D21H13/14 (EP,US);
D21H13/24 (EP,US);
D21H19/04 (EP,US);
D21H19/10 (EP,US);
Y10T428/31971 (EP,US);
Y10T428/31975 (EP,US);
Y10T428/31978 (EP,US);
Y10T428/31982 (EP,US);
Y10T428/31986 (EP,US);
Y10T428/31993 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2001/30] | D21H27/38, B65D65/40 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PAPIER-ODER KARTONLAMINAT UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG | [2001/30] | Englisch: | PAPER OR PAPERBOARD LAMINATE AND METHOD TO PRODUCE SUCH A LAMINATE | [2001/30] | Französisch: | PAPIER OU CARTON STRATIFIE ET SON PROCEDE DE FABRICATION | [2001/30] | Eintritt in die regionale Phase | 01.09.1999 | Übersetzung eingereicht | 05.02.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.02.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.02.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 06.02.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/30] | 08.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.05.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.02.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.02.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.02.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 21.01.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 28.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 22.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 22.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.04.2012 | BE | 18.04.2012 | CY | 18.04.2012 | DK | 18.04.2012 | NL | 18.04.2012 | GR | 19.07.2012 | PT | 20.08.2012 | IE | 01.09.2012 | LU | 01.09.2012 | CH | 30.09.2012 | LI | 30.09.2012 | MC | 30.09.2012 | [2014/27] |
Frühere [2013/33] | AT | 18.04.2012 | |
BE | 18.04.2012 | ||
CY | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
IE | 01.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Frühere [2013/20] | AT | 18.04.2012 | |
BE | 18.04.2012 | ||
CY | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Frühere [2013/08] | AT | 18.04.2012 | |
BE | 18.04.2012 | ||
CY | 18.04.2012 | ||
DK | 18.04.2012 | ||
NL | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 18.04.2012 | |
BE | 18.04.2012 | ||
CY | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Frühere [2013/04] | BE | 18.04.2012 | |
CY | 18.04.2012 | ||
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Frühere [2013/01] | CY | 18.04.2012 | |
GR | 19.07.2012 | ||
PT | 20.08.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 18.04.2012 | |
GR | 19.07.2012 | ||
Frühere [2012/49] | CY | 18.04.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]CH633482 (WALDHOF ASCHAFFENBURG PAPIER [DE]); | [A]SE445937 (BILLERUDS AB [SE]); | [A]US4913773 (KNUDSEN KEITH W [US], et al); | [A]US5080758 (HORNG ARBEIT J [CA]); | [A]WO9526441 (WEYERHAEUSER CO [US]); | [A]WO9719198 (SCA HYGIENE PAPER AB [SE], et al); | [AP]WO9902777 (STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB [SE], et al) | vom Anmelder | GB1430760 | GB1435703 | US4914773 | WO9526441 | - "An introduction to dry forming of paper", TAPPI, (1978), pages 3 - 6 | - "Where research pays off", PPI, (197703), pages 42 - 26 | - "Dry forming of paperboard: a look at its history and technology", PULP AND PAPER, (1980), vol. 54, no. 4, pages 120 - 123 | - FELLERS, NORMAN, Pappersteknik, third edition,, (1996), pages 315 - 318 | SE19900000515 |