EP1116298 - FILTER MIT ZWEI BETRIEBSARTEN UNTER VERWENDUNG SUPRALEITENDER RESONATOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.02.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.03.2004 [2004/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ILLINOIS SUPERCONDUCTOR CORPORATION 451 Kingston Court Mt. Prospect, IL 60056 / US | [2001/29] | Erfinder | 01 /
ABDELMONEM, Amr 3310 Old Mill Road Northbrook, IL 60062 / US | [2001/36] |
Frühere [2001/29] | 01 /
ABDELMONEM, Amr Apartment 106 2754 Buffalo Grove Road Arlington Heights, IL 60004 / US | Vertreter | Lawrence, John Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [N/P] |
Frühere [2001/29] | Lawrence, John Barker Brettell 138 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 9PW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99968019.2 | 14.09.1999 | [2001/29] | WO1999US21184 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980158631 | 22.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 158631 | [2001/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0022691 | Datum: | 20.04.2000 | Sprache: | EN | [2000/16] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1116298 | Datum: | 18.07.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.04.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.10.2000 | Klassifikation | IPC: | H01P1/205 | [2001/29] | CPC: |
H01P1/2053 (EP,US);
H01P1/205 (KR);
Y10S505/70 (EP,US);
Y10S505/701 (EP,US);
Y10S505/866 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FILTER MIT ZWEI BETRIEBSARTEN UNTER VERWENDUNG SUPRALEITENDER RESONATOREN | [2001/29] | Englisch: | DUAL OPERATION MODE FILTER USING SUPERCONDUCTING RESONATORS | [2001/29] | Französisch: | FILTRE BIMODAL UTILISANT DES RESONATEURS SUPRACONDUCTEURS | [2001/29] | Eintritt in die regionale Phase | 04.05.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.05.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.05.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/29] | 29.06.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.04.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/14] | 20.10.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 03.05.2001 | AT   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | BE   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | CH   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | CY   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | DE   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | DK   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | ES   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | FI   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | FR   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | GB   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | GR   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | IE   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | IT   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | LU   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | MC   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | NL   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | PT   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | 03.05.2001 | SE   M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 03.05.2001 | M01   Gebühr entrichtet am   04.05.2001 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2002 | 04   M06   Noch nicht entrichtet | 30.09.2003 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | ID: | 01 | Für: | alle benannten Staaten | Datum: | 31.12.2002 | [2003/28] | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5804534 (ZAKI KAWTHAR ABDELHAMID [US]) [X] 1,3 * column 2, line 28 - line 38 * * column 4, line 8 - line 21; figure 1; claim 16 *; | [A]WO9642118 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1,2 * page 3, line 29 - line 30 * * page 10, line 16 - line 24 * * page 11, line 1 - line 11; figure 11; claim 9 *; | [A]GB2235828 (MARCONI GEC LTD [GB]) [A] 1 * page 8, line 20 - page 9, line 20; figure 3 *; | [A]US5616540 (LITHGOW ROBERT D [US], et al) [A] 1 * column 6, line 17 - line 56; figure 11 *; | [A]JPH10224110 ; | [A]JPH10224269 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19981130), vol. 1998, no. 13, & JP10224110 A 19980821 (IDOTAI TSUSHIN SENTAN GIJUTSU KENKYUSHO:KK) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19981130), vol. 1998, no. 13, & JP10224269 A 19980821 (N T T IDO TSUSHINMO KK) [A] 1 * abstract * |