|
27.01.2011 |
Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang |
Einspruch |
1 |
|
27.01.2011 |
Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang |
Einspruch |
1 |
|
21.01.2011 |
Abschluss des Einspruchsverfahrens bei Aufrechterhaltung des Patents |
Einspruch |
2 |
|
11.01.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
11.01.2011 |
Beschreibung |
Einspruch |
1 |
|
11.01.2011 |
Einreichung der Übersetzung der geänderten Patentansprüche |
Einspruch |
1 |
|
11.01.2011 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Einspruch |
3 |
|
11.01.2011 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Einspruch |
2 |
|
11.01.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.10.2010 |
Mitteilung bibliographischer Daten |
Einspruch |
1 |
|
07.10.2010 |
Mitteilung an Einsprechenden bezüglich Aufrechterhaltung |
Einspruch |
2 |
|
07.10.2010 |
Mitteilung mit Aufforderung zur Zahlung der Druckkostengebühr und Einreichung der Übersetzungen |
Einspruch |
2 |
|
04.10.2010 |
Aufrechterhaltung des Patents mit den in der abschließenden Entscheidung festgelegten Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
19.08.2010 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Beschwerde |
1 |
|
16.08.2010 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
12.08.2010 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
50 |
|
09.08.2010 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.04.2010 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
4 |
|
25.03.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
25.03.2010 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
18.03.2010 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
2 |
|
16.03.2010 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
10.03.2010 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
10.03.2010 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
10.03.2010 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
9 |
|
19.02.2010 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
04.02.2010 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
20.01.2010 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
15.01.2010 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
6 |
|
20.08.2009 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
12.08.2009 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
21 |
|
17.04.2009 |
F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) |
Beschwerde |
1 |
|
10.04.2009 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
10.04.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
10.04.2009 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
35 |
|
01.04.2009 |
Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
17.02.2009 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
11.02.2009 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
10.02.2009 |
Bearbeitung einer Beschwerde |
Beschwerde |
2 |
|
09.02.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
09.02.2009 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
09.02.2009 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Beschwerde |
1 |
|
14.01.2009 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
19.12.2008 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
10.12.2008 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
08.12.2008 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
4 |
|
08.12.2008 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
08.12.2008 |
Druckexemplar im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
11 |
|
08.12.2008 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
8 |
|
08.12.2008 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
08.12.2008 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
08.12.2008 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
08.12.2008 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
08.12.2008 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
08.12.2008 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
08.12.2008 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
08.12.2008 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
3 |
|
08.12.2008 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
06.10.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
01.10.2008 |
Anlage (ausser Entgegenhaltung) eingereicht im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
19 |
|
01.10.2008 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
13 |
|
29.09.2008 |
Anlage (ausser Entgegenhaltung) eingereicht im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
19 |
|
29.09.2008 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
14 |
|
18.09.2008 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
05.09.2008 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
6 |
|
05.08.2008 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
30.07.2008 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
22.07.2008 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
18.07.2008 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
4 |
|
18.07.2008 |
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
18.07.2008 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
18.07.2008 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
09.04.2008 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
03.04.2008 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
26.03.2008 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
20.03.2008 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
41 |
|
07.01.2008 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
14 |
|
22.11.2007 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
19.11.2007 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
17 |
|
19.11.2007 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
1 |
|
19.11.2007 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
5 |
|
19.11.2007 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
10 |
|
16.11.2007 |
Fax während des Recherchen- und/oder Prüfungsverfahrens eingereicht |
Beschwerde |
1 |
|
16.11.2007 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
16.11.2007 |
Nicht-Patent-Literatur während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Beschwerde |
32 |
|
26.10.2007 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
19.10.2007 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
35 |
|
19.10.2007 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
35 |
|
19.10.2007 |
Patent-Dokument während des Prüfungsverfahrens zitiert |
Beschwerde |
16 |
|
17.09.2007 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
14.09.2007 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
10.08.2007 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
08.08.2007 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
4 |
|
06.08.2007 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
20.04.2007 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
20.04.2007 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Beschwerde |
1 |
|
28.03.2007 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
28.03.2007 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Beschwerde |
1 |
|
09.03.2007 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
20.02.2007 |
Während des Verfahrens des Rechtsübergangs eingereichte Anlagen |
Beschwerde |
67 |
|
20.02.2007 |
Antrag den Anmelder/Vertreter betreffend |
Beschwerde |
2 |
|
06.02.2007 |
Mitteilung über Mängel eines Antrags auf Eintragung eines Rechtsübergangs und Aufforderung zu deren Beseitigung |
Beschwerde |
2 |
|
02.02.2007 |
Kurzmitteilung |
Beschwerde |
1 |
|
24.01.2007 |
Während des Verfahrens des Rechtsübergangs eingereichte Anlagen |
Beschwerde |
4 |
|
24.01.2007 |
Antrag auf Rechtsübergang |
Beschwerde |
1 |
|
09.01.2007 |
Während des Verfahrens des Rechtsübergangs eingereichte Anlagen |
Beschwerde |
2 |
|
09.01.2007 |
Antrag auf Rechtsübergang |
Beschwerde |
1 |
|
08.01.2007 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
4 |
|
01.12.2006 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
23.11.2006 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
08.11.2006 |
Antrag auf Vertreterwechsel |
Beschwerde |
1 |
|
15.05.2006 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
11.05.2006 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
11.05.2006 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
11.05.2006 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
11.05.2006 |
Antrag auf Vertreterwechsel |
Beschwerde |
1 |
|
10.05.2006 |
Antrag auf Vertreterwechsel |
Beschwerde |
1 |
|
08.05.2006 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
19.01.2006 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
12.01.2006 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
33 |
|
12.01.2006 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
7 |
|
12.01.2006 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
21 |
|
12.01.2006 |
Im Beschwerdeverfahren zitiertes Patentdokument |
Beschwerde |
20 |
|
10.01.2006 |
Fax eingereicht im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
34 |
|
12.09.2005 |
F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) |
Beschwerde |
1 |
|
06.09.2005 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
3 |
|
06.09.2005 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
6 |
|
06.09.2005 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
2 |
|
06.09.2005 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
21 |
|
06.09.2005 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
5 |
|
05.09.2005 |
Anlage |
Beschwerde |
3 |
|
05.09.2005 |
Zeichnungen |
Beschwerde |
6 |
|
05.09.2005 |
Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur |
Beschwerde |
21 |
|
05.09.2005 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
7 |
|
21.07.2005 |
Kammerbesetzung (ausser 325, 337 und 341) |
Beschwerde |
1 |
|
01.07.2005 |
Mitteilung des Beschwerdeaktenzeichens an den Beschwerdeführer (Inter-partes) |
Beschwerde |
1 |
|
01.07.2005 |
Mitteilung über das Einlegen der Beschwerde an den Beschwerdegegner (Inter-partes) |
Beschwerde |
1 |
|
24.06.2005 |
Bearbeitung einer Beschwerde |
Beschwerde |
1 |
|
23.06.2005 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
2 |
|
22.06.2005 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
2 |
|
19.05.2005 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
13.05.2005 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
06.05.2005 |
Anlage zu einer Mitteilung |
Einspruch |
2 |
|
06.05.2005 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
3 |
|
06.05.2005 |
Entscheidung über den Widerruf des europäischen Patents |
Einspruch |
1 |
|
06.05.2005 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
5 |
|
06.05.2005 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
06.05.2005 |
Internes Formular - Einspruch/Adressaten |
Einspruch |
1 |
|
06.05.2005 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
06.05.2005 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
06.05.2005 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
20.04.2005 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
08.04.2005 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
06.04.2005 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
05.04.2005 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
05.04.2005 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
15 |
|
05.04.2005 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
3 |
|
05.04.2005 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
04.04.2005 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
19 |
|
04.04.2005 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
4 |
|
01.04.2005 |
Mündliche Verhandlung: Antwort auf Terminvorschlag |
Einspruch |
1 |
|
30.03.2005 |
Mündliche Verhandlung: Antwort auf Terminvorschlag |
Einspruch |
1 |
|
29.03.2005 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
4 |
|
28.02.2005 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
23.02.2005 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
1 |
|
21.02.2005 |
Patentansprüche |
Einspruch |
2 |
|
21.02.2005 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
18.02.2005 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
5 |
|
16.02.2005 |
Patentansprüche |
Einspruch |
2 |
|
16.02.2005 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
14.02.2005 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
4 |
|
30.09.2004 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
28.09.2004 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Einspruch |
1 |
|
27.09.2004 |
Rückschein |
Einspruch |
1 |
|
20.09.2004 |
Anlage zum Bescheid |
Einspruch |
2 |
|
20.09.2004 |
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
20.09.2004 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
05.07.2004 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
01.07.2004 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.05.2004 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
19.02.2004 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
06.02.2004 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
18 |
|
06.02.2004 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
17 |
|
06.02.2004 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
10 |
|
06.02.2004 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
14 |
|
06.02.2004 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
5 |
|
06.02.2004 |
Nicht scannbares Objekt |
Beschwerde |
1 |
|
06.02.2004 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
10 |
|
04.02.2004 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
10 |
|
15.12.2003 |
Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter |
Einspruch |
1 |
|
15.12.2003 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) |
Einspruch |
1 |
|
11.12.2003 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Einspruch |
1 |
|
05.12.2003 |
Antrag auf Fristverlängerung |
Einspruch |
1 |
|
14.10.2003 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
07.08.2003 |
Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme |
Einspruch |
1 |
|
07.08.2003 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
1 |
|
10.07.2003 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
1 |
|
01.07.2003 |
Einreichung eines neuen Einspruchs |
Einspruch |
17 |
|
01.07.2003 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
9 |
|
01.07.2003 |
Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur |
Einspruch |
2 |
|
01.07.2003 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
63 |
|
01.07.2003 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
30 |
|
01.07.2003 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
43 |
|
01.07.2003 |
Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument |
Einspruch |
23 |
|
22.08.2002 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.07.2002 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2002 |
Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.07.2002 |
Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.07.2002 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
02.05.2002 |
Aufforderung zur Zahlung der fälligen Gebühren bei beabsichtigter Erteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
22.04.2002 |
Unterlagen für die Patenterteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.03.2002 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.03.2002 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.03.2002 |
Nichteinverständnis auf die Ankündigung zur Erteilung eines Europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.03.2002 |
Nichteinverständnis auf die Ankündigung zur Erteilung eines Europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
04.12.2001 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.12.2001 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.12.2001 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
12.11.2001 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.09.2001 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.07.2001 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.05.2001 |
Prioritätsbeleg |
Recherche / Prüfung |
27 |
|
30.05.2001 |
Antwort vom Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.05.2001 |
Anfrage beim Internationalen Büro |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.05.2001 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.05.2001 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
04.05.2001 |
Übersetzung des Prioritätsbelegs |
Recherche / Prüfung |
19 |
|
16.11.2000 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.11.2000 |
Korrigierte internationale Veröffentlichung (Pamphlet) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.07.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
21.07.2000 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
21.07.2000 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2000 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
27.06.2000 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.06.2000 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
26.06.2000 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
05.06.2000 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
02.06.2000 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
25.05.2000 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
18.05.2000 |
Internationale Veröffentlichung (Pamphlet) |
Recherche / Prüfung |
22 |
|
09.05.2000 |
Eiliger eingehender Brief |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
06.03.2000 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
06.03.2000 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
06.03.2000 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
18 |