Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP1245328 RSS: Akte

Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 1270
04.08.2017 Mitteilung bibliographischer Daten Einspruch 2
04.08.2017 Mitteilung an Einsprechenden bezüglich Aufrechterhaltung Einspruch 2
04.08.2017 Mitteilung mit Aufforderung zur Zahlung der Druckkostengebühr und Einreichung der Übersetzungen Einspruch 3
28.07.2017 OPPODREX mit handschriftlichen Änderungen Einspruch 22
20.07.2017 Aufrechterhaltung des Patents mit den in der abschließenden Entscheidung festgelegten Unterlagen Einspruch 3
14.07.2017 Rückschein Beschwerde 1
12.07.2017 Rückschein Beschwerde 1
11.07.2017 Rückschein Beschwerde 1
10.07.2017 Entscheidung der Beschwerdekammer Beschwerde 35
10.07.2017 F3032 Zustellung(en) der Entscheidung Beschwerde 1
10.07.2017 F3032 Zustellung(en) der Entscheidung Beschwerde 1
05.07.2017 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 1
05.07.2017 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Beschwerde 15
05.07.2017 F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls Beschwerde 2
05.07.2017 F3317 Mündliche Verhandlung: Protokoll (Beschwerdeführer: Patentinhaber + Einsprechender) Beschwerde 5
11.04.2017 F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung Beschwerde 1
11.04.2017 F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung Beschwerde 1
06.04.2017 F3014 Mündliche Verhandlung: Verfügung Terminsaufhebung/-verlegung Beschwerde 1
28.03.2017 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
27.03.2017 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
24.03.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
24.03.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
24.03.2017 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 4
23.03.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 2
23.03.2017 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 1
23.03.2017 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 1
23.03.2017 Patentansprüche Beschwerde 1
23.03.2017 Patentansprüche Beschwerde 1
23.03.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 2
23.03.2017 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 3
16.03.2017 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
13.03.2017 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 9
24.11.2016 Rückschein Beschwerde 2
23.11.2016 Rückschein Beschwerde 1
22.11.2016 Rückschein Beschwerde 1
22.11.2016 Rückschein Beschwerde 1
21.11.2016 F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung Beschwerde 2
21.11.2016 F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung Beschwerde 2
21.11.2016 F3350 Mitteilung bezüglich der mündlichen Verhandlung (Artikel 15 der Verfahresnordnung der Beschwerdekammern) Beschwerde 6
16.11.2016 F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung Beschwerde 1
17.10.2016 F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
12.07.2016 F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
06.05.2016 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben in das Europäische Patentregister Beschwerde 1
22.04.2016 Antrag betreffend Vertreter des Eisnsprechenden Recherche / Prüfung 1
03.09.2015 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
27.08.2015 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 9
13.07.2015 F3057 Mitteilung: Wechsel in der Zuständigkeit einer Beschwerdekammer Beschwerde 2
08.07.2015 F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
11.03.2015 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmelservertreter (Zusammenschluss) Beschwerde 1
04.03.2015 Dokument die Vertretung betreffend Beschwerde 1
11.06.2014 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Beschwerde 1
11.06.2014 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben Beschwerde 2
01.04.2014 Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden Beschwerde 1
24.02.2014 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
18.02.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
18.02.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
18.02.2014 Beschwerdeerwiderung Beschwerde 9
14.02.2014 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
11.02.2014 Eingabe im Beschwerdeverfahren Beschwerde 11
10.02.2014 Beschwerdeerwiderung Beschwerde 11
11.10.2013 Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
08.10.2013 F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) Beschwerde 2
02.10.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 2
02.10.2013 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Beschwerde 15
02.10.2013 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Beschwerde 15
02.10.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 8
02.10.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 4
02.10.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 13
02.10.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 10
02.10.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 18
02.10.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 11
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
02.10.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 2
02.10.2013 Beschwerdebegründung Beschwerde 21
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 16
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 5
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 13
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 9
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 4
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 1
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 6
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 15
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 8
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 9
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 10
30.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 2
27.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 9
27.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 3
27.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 9
27.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 6
27.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 7
27.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 5
27.09.2013 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 6
27.09.2013 Beschwerdebegründung Beschwerde 32
26.09.2013 Beschwerdebegründung Beschwerde 32
30.07.2013 F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien Beschwerde 2
29.07.2013 F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien Beschwerde 2
26.07.2013 Beschwerdeschrift Beschwerde 2
25.07.2013 Beschwerdeschrift Beschwerde 3
25.07.2013 Zahlung von Gebühren und Auslagen Beschwerde 1
24.07.2013 Bearbeitung einer Beschwerde Beschwerde 2
23.07.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
23.07.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 2
23.07.2013 Beschwerdeschrift Beschwerde 1
25.05.2013 Rückschein Einspruch 1
25.05.2013 Rückschein Einspruch 1
25.05.2013 Rückschein Einspruch 2
24.05.2013 Rückschein Einspruch 1
23.05.2013 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
23.05.2013 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
23.05.2013 Anlage zum Bescheid - Einspruch Einspruch 4
23.05.2013 Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung Einspruch 1
23.05.2013 Druckexemplar im Einspruchsverfahren Einspruch 22
23.05.2013 Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch Einspruch 18
23.05.2013 Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren Einspruch 2
23.05.2013 Internes Formular - Einspruch/Adressaten Einspruch 1
23.05.2013 Internes Formular - Einspruch/Adressaten Einspruch 1
23.05.2013 Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung Einspruch 2
23.05.2013 Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung Einspruch 1
23.05.2013 Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien Einspruch 1
23.05.2013 Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren Einspruch 1
23.05.2013 Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren Einspruch 4
23.05.2013 Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren Einspruch 16
07.05.2013 Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen Einspruch 1
28.03.2013 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
21.03.2013 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 3
21.03.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 9
21.03.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 9
21.03.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 4
12.03.2013 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
08.03.2013 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
08.03.2013 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben Einspruch 1
05.03.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 1
05.03.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 2
05.03.2013 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Einspruch 1
05.03.2013 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Einspruch 1
05.03.2013 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Einspruch 1
05.03.2013 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Einspruch 1
05.03.2013 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Einspruch 1
05.03.2013 Patentansprüche Einspruch 1
05.03.2013 Patentansprüche Einspruch 1
05.03.2013 Patentansprüche Einspruch 1
05.03.2013 Patentansprüche Einspruch 1
05.03.2013 Patentansprüche Einspruch 1
05.03.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 2
05.03.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 1
05.03.2013 Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung Einspruch 22
05.03.2013 Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung Einspruch 1
05.03.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 5
05.03.2013 Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden Einspruch 2
05.03.2013 Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung Einspruch 2
04.03.2013 Antrag auf Änderung des Vertreters des Einsprechenden Einspruch 2
09.11.2012 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
07.11.2012 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
03.11.2012 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 11
03.11.2012 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 13
01.11.2012 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 11
01.11.2012 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 13
22.06.2012 Rückschein Einspruch 2
21.06.2012 Rückschein Einspruch 1
21.06.2012 Rückschein Einspruch 1
21.06.2012 Rückschein Einspruch 2
15.06.2012 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
15.06.2012 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
15.06.2012 Anlage zu einer Mitteilung Einspruch 6
15.06.2012 Anlage zum Bescheid - Einspruch Einspruch 6
15.06.2012 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Einspruch 2
15.06.2012 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
15.06.2012 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
29.12.2011 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
23.12.2011 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 2
23.12.2011 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Einspruch 1
23.12.2011 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Einspruch 1
23.12.2011 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 1
23.12.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 2
23.12.2011 Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) Einspruch 16
29.11.2011 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
29.11.2011 Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) Einspruch 1
18.11.2011 Antrag auf Fristverlängerung Einspruch 1
21.09.2011 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
21.09.2011 Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) Einspruch 1
14.09.2011 Antrag auf Fristverlängerung Einspruch 1
19.05.2011 Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme Einspruch 1
19.05.2011 Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) Einspruch 1
13.05.2011 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
13.05.2011 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Einspruch 1
06.05.2011 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
02.05.2011 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
29.04.2011 Vertretervollmacht Einspruch 1
29.04.2011 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) Einspruch 1
26.04.2011 Dokument die Vertretung betreffend Einspruch 1
22.04.2011 Dokument die Vertretung betreffend Einspruch 1
13.04.2011 Dokument die Vertretung betreffend Einspruch 1
12.04.2011 Dokument die Vertretung betreffend Einspruch 1
25.03.2011 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
23.03.2011 Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber Einspruch 1
18.03.2011 Einreichung eines neuen Einspruchs Einspruch 27
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 8
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 6
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 1
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 1
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 1
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 16
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 1
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 10
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 1
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 1
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 1
18.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 15
16.03.2011 Einreichung eines neuen Einspruchs Einspruch 4
16.03.2011 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) Einspruch 23
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 8
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 11
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 16
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 8
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 1
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 1
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 6
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 9
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 7
16.03.2011 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 3
16.03.2011 Zahlung von Gebühren und Auslagen Einspruch 2
20.05.2010 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
12.04.2010 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
12.04.2010 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
12.04.2010 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
12.02.2010 Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung Recherche / Prüfung 1
18.01.2010 Antrag auf Adressänderung - Anmelder Recherche / Prüfung 1
28.12.2009 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
28.12.2009 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4
28.12.2009 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
28.12.2009 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 23
16.11.2009 Beschreibung Recherche / Prüfung 5
16.11.2009 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
10.11.2009 Beschreibung Recherche / Prüfung 5
10.11.2009 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 3
10.11.2009 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
29.10.2009 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter Recherche / Prüfung 1
08.10.2009 Telefonische/persönliche Rücksprache (mit Fristsetzung) Recherche / Prüfung 1
08.10.2009 Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache Recherche / Prüfung 1
10.09.2009 Allgemeine Anfrage Recherche / Prüfung 1
13.07.2009 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
13.07.2009 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
09.07.2009 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
09.07.2009 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
23.04.2009 Telefonische/persönliche Rücksprache Recherche / Prüfung 1
23.04.2009 Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
23.04.2009 Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache Recherche / Prüfung 1
20.04.2009 Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 1
15.04.2009 Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 1
15.04.2009 Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
30.03.2009 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
30.03.2009 Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 3
25.03.2009 Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 2
23.03.2009 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
23.03.2009 Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 3
12.03.2008 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Recherche / Prüfung 1
07.03.2008 Rückschein Recherche / Prüfung 1
27.02.2008 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 1
27.02.2008 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 2
27.02.2008 Ladung zur mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
27.08.2007 Allgemeine Anfrage Recherche / Prüfung 1
24.08.2007 Allgemeine Anfrage Recherche / Prüfung 1
24.08.2007 Antwort auf Nachfrage nach dem Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
25.05.2007 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Recherche / Prüfung 1
14.05.2007 Antrag auf Vertreterwechsel Recherche / Prüfung 18
27.02.2006 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
27.02.2006 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
23.02.2006 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
23.02.2006 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 3
23.02.2006 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
27.12.2005 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
22.12.2005 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
19.12.2005 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 4
16.08.2005 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 3
16.08.2005 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
18.10.2004 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
18.10.2004 Patentansprüche Recherche / Prüfung 7
18.10.2004 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
14.10.2004 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 12
30.08.2004 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
30.08.2004 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
23.08.2004 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
20.04.2004 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 4
20.04.2004 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
16.07.2003 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 1
07.04.2003 Schreiben die Benennung und/oder Erstreckung und/oder Validierung von Staaten betreffend Recherche / Prüfung 1
02.04.2003 Schreiben die Benennung und/oder Erstreckung und/oder Validierung von Staaten betreffend Recherche / Prüfung 1
08.10.2002 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
21.08.2002 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
05.04.2002 Anlage zum Europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 1
05.04.2002 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
05.04.2002 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
01.05.2001 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
01.05.2001 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
01.05.2001 Beschreibung Recherche / Prüfung 15
01.05.2001 Zeichnungen Recherche / Prüfung 6
01.05.2001 Schreiben das Recherchen- und/oder Prüfungsverfahren betreffend Recherche / Prüfung 1
06.04.2001 Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen Recherche / Prüfung 2
01.03.2001 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
01.03.2001 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
01.03.2001 Beschreibung Recherche / Prüfung 15
01.03.2001 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
01.03.2001 Zeichnungen Recherche / Prüfung 6
01.03.2001 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 7