Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP1977058 Dossier alert: RSS

Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 202
20.05.2015 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
16.07.2014 Übersendung der Urkunde Recherche / Prüfung 1
20.06.2014 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
11.06.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
11.06.2014 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
11.06.2014 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
11.06.2014 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
28.03.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
28.03.2014 Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend Recherche / Prüfung 2
19.03.2014 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 1
19.03.2014 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
19.03.2014 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
19.03.2014 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 40
23.05.2013 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 4
23.05.2013 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
23.05.2013 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 4
17.05.2013 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
10.05.2013 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
18.03.2013 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 3
03.01.2013 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 3
03.01.2013 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
13.08.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
13.08.2010 Beschreibung Recherche / Prüfung 3
13.08.2010 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 4
15.07.2010 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
06.07.2010 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
26.02.2010 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
01.02.2010 Aufrechterhaltung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
03.12.2009 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
16.11.2009 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
16.11.2009 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
16.11.2009 Ergänzender europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
28.07.2009 Anfrage, wann mit dem Recherchenbericht gerechnet werden kann Recherche / Prüfung 1
10.09.2008 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
21.08.2008 Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 2
29.07.2008 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 4
29.07.2008 Erfindernennung Recherche / Prüfung 3
29.07.2008 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 6
07.07.2008 Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht Recherche / Prüfung 8
07.07.2008 Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts Recherche / Prüfung 3
13.06.2008 Mitteilung über die Eintragung einer Änderung Recherche / Prüfung 1
15.05.2008 Informationen über den Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 3
03.12.2007 Mitteilung über die Auswahl des EPA Recherche / Prüfung 1
30.07.2007 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 16
12.07.2007 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 5
12.07.2007 Internationale Veröffentlichung des A1 Pamphlets Recherche / Prüfung 40