Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP2063219 RSS: Akte

Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 414
17.07.2017 Rückschein Beschwerde 1
12.07.2017 Rückzahlung von Gebühren Beschwerde 1
10.07.2017 Rückschein Beschwerde 1
07.07.2017 Entscheidung der Beschwerdekammer Beschwerde 13
07.07.2017 F3032 Zustellung(en) der Entscheidung Beschwerde 1
28.06.2017 F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls Beschwerde 1
28.06.2017 F3314 Mündliche Verhandlung: Protokoll (ex parte) Beschwerde 2
20.04.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 2
20.04.2017 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 4
20.04.2017 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 4
20.04.2017 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Beschwerde 12
20.04.2017 Patentansprüche Beschwerde 1
20.04.2017 Patentansprüche Beschwerde 1
20.04.2017 Patentansprüche Beschwerde 3
20.04.2017 Patentansprüche Beschwerde 1
20.04.2017 Patentansprüche Beschwerde 1
20.04.2017 Beschreibung Beschwerde 11
20.04.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 2
20.04.2017 Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens Beschwerde 23
10.04.2017 Rückschein Beschwerde 1
05.04.2017 Rückschein Beschwerde 1
04.04.2017 F3014 Mündliche Verhandlung: Verfügung Terminsaufhebung/-verlegung Beschwerde 1
04.04.2017 F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung Beschwerde 1
03.04.2017 Mündliche Verhandlung: Antrag auf Terminverlegung Beschwerde 2
30.03.2017 Mündliche Verhandlung: Antrag auf Terminverlegung Beschwerde 2
27.02.2017 Rückschein Beschwerde 1
22.02.2017 Rückschein Beschwerde 1
21.02.2017 F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung Beschwerde 2
21.02.2017 F3350 Mitteilung bezüglich der mündlichen Verhandlung (Artikel 15 der Verfahresnordnung der Beschwerdekammern) Beschwerde 22
15.02.2017 F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung Beschwerde 1
07.02.2017 F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
20.04.2016 F3303.16 Änderung der Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
14.04.2014 Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
14.10.2013 F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien Beschwerde 1
30.09.2013 Kurzmitteilung an Anmelder/Vertreter Recherche / Prüfung 1
25.09.2013 Bearbeitung einer Beschwerde Beschwerde 2
20.09.2013 Verschiedene Anträge Kundendaten betreffend Recherche / Prüfung 1
05.09.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
05.09.2013 Patentansprüche Beschwerde 1
05.09.2013 Beschreibung Beschwerde 13
05.09.2013 Bearbeitung einer Beschwerde Beschwerde 2
05.09.2013 Beschwerdebegründung Beschwerde 24
03.09.2013 Beschwerdebegründung Beschwerde 39
13.06.2013 Beschwerdeschrift Beschwerde 2
11.06.2013 Beschwerdeschrift Beschwerde 2
11.06.2013 Zahlung von Gebühren und Auslagen Beschwerde 1
11.06.2013 Zahlung von Gebühren und Auslagen Beschwerde 1
27.04.2013 Rückschein Recherche / Prüfung 1
25.04.2013 Rückschein Recherche / Prüfung 1
24.04.2013 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Recherche / Prüfung 1
24.04.2013 Anlage zu einer Mitteilung Recherche / Prüfung 2
24.04.2013 Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung (Prüfungsabteilung) Recherche / Prüfung 1
24.04.2013 Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung (Prüfungsabteilung) Recherche / Prüfung 2
24.04.2013 Entscheidungsgründe (Anlage) Recherche / Prüfung 8
24.04.2013 Rechtsmittelbehelf Recherche / Prüfung 2
03.06.2011 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
03.06.2011 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
03.06.2011 Beschreibung Recherche / Prüfung 4
03.06.2011 Beschreibung Recherche / Prüfung 12
03.06.2011 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 6
01.06.2011 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
01.06.2011 Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
01.06.2011 Beschreibung Recherche / Prüfung 4
01.06.2011 Beschreibung Recherche / Prüfung 12
01.06.2011 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 6
08.04.2011 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
05.04.2011 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
07.12.2010 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 4
07.12.2010 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
13.08.2009 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
13.08.2009 Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
13.08.2009 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 11
04.06.2009 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 1
29.05.2009 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
29.04.2009 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
21.04.2009 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
21.04.2009 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
21.04.2009 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
04.02.2009 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
26.01.2009 Empfangsbestätigung eines (elektronisch) übermittelten Prioritätsdokuments Recherche / Prüfung 1
17.01.2009 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
17.01.2009 Anlage Recherche / Prüfung 14
17.01.2009 Anlage Recherche / Prüfung 25
17.01.2009 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
17.01.2009 Beschreibung Recherche / Prüfung 11
17.01.2009 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
17.01.2009 Zeichnungen Recherche / Prüfung 4
17.01.2009 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 3
17.01.2009 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (Teilanmeldung) Recherche / Prüfung 8
31.01.2000 Schreiben bezüglich der Priorität Recherche / Prüfung 1
31.01.2000 Prioritätsbeleg Recherche / Prüfung 28