Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP2368252 RSS: Akte

Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 3311
16.05.2017 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 6
16.05.2017 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben Einspruch 2
16.05.2017 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben Recherche / Prüfung 2
09.05.2017 Antrag betreffend Vertreter des Eisnsprechenden Einspruch 1
16.08.2016 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
29.07.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 6
29.07.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 5
29.07.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 2
29.07.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 2
29.07.2016 Beschwerdeerwiderung Beschwerde 22
28.07.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 2
28.07.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 6
28.07.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 2
28.07.2016 Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren Beschwerde 5
28.07.2016 Beschwerdeerwiderung Beschwerde 22
14.04.2016 Kammerbesetzung (T) Beschwerde 1
30.03.2016 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
30.03.2016 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 1
21.03.2016 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Beschwerde 1
18.03.2016 F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) Beschwerde 2
18.03.2016 F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien Beschwerde 2
17.03.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 1
17.03.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 1
17.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 74
14.03.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Beschwerde 2
14.03.2016 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 1
14.03.2016 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 1
14.03.2016 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 1
14.03.2016 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Beschwerde 1
14.03.2016 Patentansprüche Beschwerde 1
14.03.2016 Patentansprüche Beschwerde 1
14.03.2016 Patentansprüche Beschwerde 1
14.03.2016 Patentansprüche Beschwerde 1
14.03.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Beschwerde 2
14.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 44
14.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 5
14.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 27
14.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 3
14.03.2016 Im Beschwerdeverfahren zitierte Nicht-Patentliteratur Beschwerde 8
14.03.2016 Beschwerdebegründung Beschwerde 24
02.03.2016 Antrag auf Änderung des Vertreters des Anmelders Beschwerde 2
01.03.2016 Antrag auf Änderung des Vertreters des Anmelders Beschwerde 1
26.01.2016 F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien Beschwerde 1
26.01.2016 F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien Beschwerde 1
26.01.2016 F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien Beschwerde 1
05.01.2016 Bearbeitung einer Beschwerde Beschwerde 2
30.12.2015 Beschwerdeschrift Beschwerde 2
30.12.2015 Zahlung von Gebühren und Auslagen Beschwerde 1
17.11.2015 Rückschein Einspruch 1
10.11.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
10.11.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
10.11.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
03.11.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
03.11.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
03.11.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
03.11.2015 Anlage zum Bescheid - Einspruch Einspruch 13
03.11.2015 Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung Einspruch 1
03.11.2015 Entscheidung über den Widerruf des europäischen Patents Einspruch 2
03.11.2015 Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch Einspruch 18
03.11.2015 Internes Formular - Einspruch/Adressaten Einspruch 1
03.11.2015 Internes Formular - Einspruch/Adressaten Einspruch 1
03.11.2015 Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung Einspruch 1
03.11.2015 Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung Einspruch 1
03.11.2015 Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien Einspruch 1
03.11.2015 Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren Einspruch 1
24.09.2015 Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen Einspruch 1
21.09.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 1
21.09.2015 Hilfsantrag im Einspruchsverfahren Einspruch 4
21.09.2015 Hilfsantrag im Einspruchsverfahren Einspruch 5
21.09.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 1
21.09.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 8
21.09.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 8
03.09.2015 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 67
03.09.2015 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 336
03.09.2015 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 67
02.09.2015 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 5
02.09.2015 Mitteilung über die Einreichung einer Vollmacht Einspruch 3
02.09.2015 Mitteilung über die Einreichung einer Vollmacht Einspruch 3
02.09.2015 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben Einspruch 2
02.09.2015 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben Einspruch 2
27.08.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 16
27.08.2015 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 44
24.08.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 2
24.08.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 2
24.08.2015 Vertretervollmacht Einspruch 1
24.08.2015 Vertretervollmacht Einspruch 1
24.08.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 2
24.08.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 2
24.08.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 4
24.08.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 12
24.08.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 12
24.08.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 12
24.08.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 2
24.08.2015 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (keine Frist) Einspruch 12
24.08.2015 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 309
24.08.2015 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 309
29.05.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
29.05.2015 Mitteilung über fehlenden Rückschein Einspruch 1
15.05.2015 Rückschein Einspruch 1
13.05.2015 Rückschein Einspruch 1
13.05.2015 Rückschein Einspruch 1
08.05.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
08.05.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
24.04.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
24.04.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
24.04.2015 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Einspruch 1
24.04.2015 Anlage zum Bescheid - Einspruch Einspruch 15
24.04.2015 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Einspruch 2
24.04.2015 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
24.04.2015 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
24.04.2015 Ladung zur mündlichen Verhandlung Einspruch 1
21.04.2015 Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen Einspruch 1
18.09.2014 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
18.09.2014 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 1
10.09.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 2
10.09.2014 Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren Einspruch 39
10.09.2014 Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren Einspruch 193
10.09.2014 Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren Einspruch 69
10.09.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 2
10.09.2014 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 12
10.09.2014 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 6
10.09.2014 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 11
10.09.2014 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 5
10.09.2014 Antwort des Einsprechenden auf Eingabe des Patentinhabers Einspruch 15
17.06.2014 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 5
17.06.2014 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 29
17.06.2014 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 25
11.06.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 2
11.06.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Einspruch 2
11.06.2014 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) Einspruch 2
11.06.2014 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 9
11.06.2014 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 4
11.06.2014 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 7
05.06.2014 Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) Einspruch 4
10.04.2014 Stattgabe der Fristverlängerung (Einspruchsverfahren) Einspruch 1
07.04.2014 Antrag auf Fristverlängerung Recherche / Prüfung 1
25.11.2013 Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme Einspruch 1
25.11.2013 Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) Einspruch 2
25.11.2013 Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) Einspruch 2
24.10.2013 Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber Einspruch 38
15.10.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 2
15.10.2013 Vertretervollmacht Einspruch 1
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 3
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 15
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 230
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 15
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 3
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 8
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 6
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 22
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 13
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 6
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 8
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 292
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 6
15.10.2013 Einspruchsschrift Einspruch 6
15.10.2013 Einspruchsschrift Einspruch 18
15.10.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 31
25.04.2013 Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber Einspruch 20
15.04.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Einspruch 2
15.04.2013 Vertretervollmacht Einspruch 1
15.04.2013 Einspruchsschrift Einspruch 5
15.04.2013 Einspruchsschrift Einspruch 14
15.04.2013 Während des Einspruchsverfahrens zitiertes Patentdokument Einspruch 25
16.01.2013 Übersendung der Urkunde Recherche / Prüfung 1
20.12.2012 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 3
07.12.2012 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
07.12.2012 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 6
07.12.2012 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 8
07.12.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
07.12.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
07.12.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
07.12.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
06.12.2012 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
06.12.2012 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 6
06.12.2012 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 7
06.12.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
06.12.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
06.12.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
30.11.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
30.11.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
30.11.2012 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
08.08.2012 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
08.08.2012 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
08.08.2012 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
08.08.2012 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 39
30.05.2012 Anlage Recherche / Prüfung 1
30.05.2012 Anlage Recherche / Prüfung 1
30.05.2012 Anlage Recherche / Prüfung 1
31.01.2012 Bestätigung des Eingangs von Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
31.01.2012 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 1
24.01.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
24.01.2012 Entgegenhaltung durch Dritte eingereicht Recherche / Prüfung 25
24.01.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
24.01.2012 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
30.11.2011 Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend Recherche / Prüfung 1
30.11.2011 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
31.08.2011 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
18.07.2011 Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 2
04.07.2011 Mitteilung über die Eintragung einer Änderung Recherche / Prüfung 1
30.06.2011 Mitteilung über die Eintragung einer Änderung Recherche / Prüfung 1
24.06.2011 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 2
24.06.2011 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 5
24.06.2011 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 5
24.06.2011 Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 26
24.06.2011 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 26
24.06.2011 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 2
24.06.2011 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 5
23.06.2011 Neuveröffentlichung des Deckblatts der internationalen Anmeldung mit korrigierten bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
08.06.2011 Eingangsbestätigung Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
08.06.2011 Mitteilung an den Anmelder über Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
06.06.2011 Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht Recherche / Prüfung 4
06.06.2011 Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts Recherche / Prüfung 7
17.05.2011 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 19
13.05.2011 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 19
12.05.2011 Mitteilung in Fällen, in denen kein anderes Formular anwendbar ist Recherche / Prüfung 1
01.04.2011 Informationen über den Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 3
14.12.2010 Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht Verfahren nach Kapitel II PCT 4
14.12.2010 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht Verfahren nach Kapitel II PCT 1
14.12.2010 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht Verfahren nach Kapitel II PCT 1
14.12.2010 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite Verfahren nach Kapitel II PCT 4
14.12.2010 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite Verfahren nach Kapitel II PCT 4
14.12.2010 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII Verfahren nach Kapitel II PCT 2
14.12.2010 Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII Verfahren nach Kapitel II PCT 2
14.12.2010 Mitteilung über Unterlagen an WIPO Verfahren nach Kapitel II PCT 1
14.12.2010 Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts Verfahren nach Kapitel II PCT 1
28.10.2010 Mitteilung über die Auswahl des EPA Recherche / Prüfung 1
18.10.2010 Änderungen von Unterlagen (Artikel 19 PCT) Verfahren nach Kapitel II PCT 1
11.10.2010 Mitteilung über Unterlagen an WIPO Verfahren nach Kapitel II PCT 1
11.10.2010 Mitteilung über den Eingang des Antrags Verfahren nach Kapitel II PCT 1
24.09.2010 Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen Verfahren nach Kapitel II PCT 1
24.09.2010 Brief im PCT2-Verfahren Verfahren nach Kapitel II PCT 3
24.09.2010 PCT Antragsform Verfahren nach Kapitel II PCT 4
24.09.2010 PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche Verfahren nach Kapitel II PCT 4
17.06.2010 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 50
27.05.2010 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 3
27.05.2010 Internationale Veröffentlichung des A1 Pamphlets Recherche / Prüfung 39
21.04.2010 Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII (interner Gebrauch ISA) Internationale Recherchenbehörde 2
21.04.2010 Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt (interner Gebrauch ISA) Internationale Recherchenbehörde 1
21.04.2010 Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld (interner Gebrauch ISA) Internationale Recherchenbehörde 4
09.02.2010 Zusammenfassung Internationale Recherchenbehörde 1
09.02.2010 Patentansprüche Internationale Recherchenbehörde 4
09.02.2010 Beschreibung Internationale Recherchenbehörde 26
09.02.2010 Zeichnungen Internationale Recherchenbehörde 8