Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP2581452 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP2581452



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 172
05.02.2016 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
03.06.2015 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Recherche / Prüfung 1
29.04.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
29.04.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
02.04.2015 Übersendung der Urkunde Recherche / Prüfung 1
05.03.2015 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
23.02.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
23.02.2015 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
23.02.2015 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
23.02.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
19.11.2014 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 1
19.11.2014 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
19.11.2014 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
19.11.2014 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 22
25.07.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
25.07.2014 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
25.07.2014 Beschreibung Recherche / Prüfung 2
25.07.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
25.07.2014 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
03.06.2014 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 2
03.06.2014 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
20.05.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 2
20.05.2014 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
20.05.2014 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 7
20.05.2014 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
20.05.2014 Beschreibung Recherche / Prüfung 7
20.05.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
20.05.2014 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
22.01.2014 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 1
22.01.2014 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
15.01.2014 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
02.10.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
02.10.2013 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
02.10.2013 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
02.10.2013 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 3
02.10.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
22.04.2013 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
03.04.2013 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 1
20.03.2013 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
14.03.2013 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
14.03.2013 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
14.03.2013 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 4
08.03.2013 Notiz über telefonische Rücksprache Recherche / Prüfung 1
07.01.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
07.01.2013 Konvertiertes Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 1
07.01.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
07.01.2013 Antwort auf die Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln Recherche / Prüfung 1
17.12.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
17.12.2012 Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend Recherche / Prüfung 2
16.11.2012 Mängel im Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 2
06.11.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
06.11.2012 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
06.11.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
06.11.2012 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 1
04.09.2012 Aufforderung zur Einreichung von Patentansprüchen Recherche / Prüfung 1
17.08.2012 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
17.08.2012 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
17.08.2012 Beschreibung Recherche / Prüfung 14
17.08.2012 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
17.08.2012 Zeichnungen Recherche / Prüfung 4
17.08.2012 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4
09.01.2006 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 23