EP1096223 - Neigungssensor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.01.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.10.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.11.2008 [2008/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Frühere [2005/11] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2001/18] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Ohaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
Ushihara, Masaharu 5-5-106, Fujisaka Nishimachi Hirakata-shi, Osaka 573-0158 / JP | 02 /
Katsuki, Nobuharu 16-112, Osumi Ogaki Kyotanabe-shi, Kyoto 610-0343 / JP | [2001/18] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/18] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 00123585.2 | 27.10.2000 | [2001/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19990309301 | 29.10.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 30930199 | [2001/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1096223 | Datum: | 02.05.2001 | Sprache: | EN | [2001/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1096223 | Datum: | 16.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.02.2001 | Klassifikation | IPC: | G01C9/06, G01C9/12 | [2001/18] | CPC: |
G01C9/12 (EP,US);
G01C9/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2002/04] |
Frühere [2001/18] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Neigungssensor | [2001/18] | Englisch: | Tilt sensor | [2001/18] | Französisch: | Capteur d'inclinaison | [2001/18] | Prüfungsverfahren | 13.06.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/32] | 07.06.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.10.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.06.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.09.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.09.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.01.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.01.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.12.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPS61148320 ; | [A]EP0768513 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-10 * column 3, line 53 - column 4, line 27 * * column 5, line 39 - line 50; figures 1,2 *; | [A]WO9928705 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al) [A] 1-10 * abstract *; | [Y]WO9930110 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al) [Y] 1-10 * abstract *; | EP0961102 [ ] (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]); | EP0964222 [ ] (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19861122), vol. 010, no. 348, Database accession no. (P - 519), & JP61148320 A 19860707 (JECO CO LTD) [Y] 1-10 * abstract * |