Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP1394834

EP1394834 - Verfahren zur Erzeugung einer Abbildung einer Probe in einer teilchen-optischen Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusEinspruch zurückgewiesen
Status aktualisiert am  16.09.2016
Datenbank zuletzt aktualisiert am 22.08.2017
Letztes Ereignis   Tooltip16.09.2016Einspruch zurückgewiesenveröffentlicht am 19.10.2016  [2016/42]
AnmelderFür alle benannten Staaten
FEI COMPANY
5350 NE Dawson Creek Drive
Hillsboro, Oregon 97124-5793 / US
[2007/04]
Frühere [2004/10]Für alle benannten Staaten
FEI Company
5350 NE Dawson Creek Drive
Hillsboro, Oregon 97124-5793 / US
Erfinder01 / Geurts, Remco Theodorus Johannes Petrus
Amsteleindstraat 42
5345 AW Oss / NL
02 / Hayles, Michael Frederick
Provencehof 11
5627 HA Eindhoven / NL
 [2004/10]
VertreterDeltaPatents B.V.
Fellenoord 370
5611 ZL Eindhoven / NL
[2008/20]
Frühere [2008/01]Bakker, Hendrik , et al
FEI Company Patent Department P.O. Box 1745
5602 BS Eindhoven / NL
Frühere [2006/42]Bakker, Hendrik , et al
FEI Company Patent Department P.O. Box 80066
5600 KA Eindhoven / NL
Frühere [2004/10]Bakker, Hendrik
FEI Company Achtseweg Noord 5, Building AAE-48
5651 GG Eindhoven / NL
Anmeldenummer, Anmeldetag03077738.701.09.2003
[2004/10]
Prioritätsnummer, PrioritätstagNL2002102137602.09.2002         Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1021376
[2004/10]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP1394834
Datum:03.03.2004
Sprache:EN
[2004/10]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP1394834
Datum:16.11.2005
[2005/46]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1394834
Datum:24.01.2007
Sprache:EN
[2007/04]
Internationale und ergänzende
Recherchenberichte
Ergänzender europäischer Recherchenbericht -
versandt am:
EP29.09.2005
KlassifikationInternationalen:H01J37/305, G01N1/32, G01N1/42, H01J37/28, H01J37/02
[2005/46]
Frühere Internationalen [2004/10]H01J37/305, G01N1/32, G01N1/42
Benannte VertragsstaatenDE,   FR,   GB,   NL [2006/29]
Frühere [2004/10]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren zur Erzeugung einer Abbildung einer Probe in einer teilchen-optischen Vorrichtung[2004/10]
Englisch:Method of obtaining an image of a sample in a particle-optical device[2004/10]
Französisch:Méthode pour obtenir une image d'un échantillon dans un dispositif d'optique corpusculaire[2004/10]
Prüfungsverfahren01.09.2003Prüfungsantrag gestellt  [2004/10]
07.07.2006Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
07.08.2006Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
06.09.2006Ankündigung der Patenterteilung
04.12.2006Erteilungsgebühr entrichtet
04.12.2006Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  24.10.2007  30.10.2007  ADMISSIBLE
Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena / DE
Vertreter des Einsprechenden
Gnatzig, Klaus, et al
Carl Zeiss
Patentabteilung
73446 Oberkochen / DE
 [2016/28]
Frühere [2007/48]
Einsprechende(r)01  24.10.2007   
Carl Zeiss NTS GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 56
73447 Oberkochen / DE
Vertreter des Einsprechenden
Gnatzig, Klaus, et al
Carl Zeiss Patentabteilung
73446 Oberkochen / DE
03.12.2007Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
28.03.2008Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
20.01.2010Termin der mündlichen Verhandlung
08.03.2010Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
08.03.2010Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs
05.07.2016Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2016/42]
Beschwerde im Anschluss an den Einspruch12.05.2010Beschwerde eingegangen No.  T1123/10
12.07.2010Begründung eingereicht
05.07.2016Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Einsprechenden wurde zurückgewiesen
05.07.2016Termin der mündlichen Verhandlung
20.07.2016Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
21.09.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
27.09.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipNL24.01.2007
[2007/40]
Angeführte Dokumente:Recherche[Y]US3761709  (HASEGAWA Y, et al) [Y] 1-8 * column 2, line 4 - column 3, line 22; figures 1-7 *;
 [Y]US6046457  (BOHNENKAMP CARL E [US], et al) [Y] 1-8 * column 2, lines 39-48; figures 1,2 *;
 [Y]US5274237  (GALLAGHER BRIAN W [US], et al) [Y] 1-8 * abstract *;
 [A]WO9828459  (GATAN INC [US]) [A] 1-9 * page 4, line 28 - page 10, line 22; figures 1-5 *;
 [A]US3505521  (WEGMANN LIENHARD, et al) [A] 1-9 * column 4, lines 5-30; figures 1-9 *;
 [X]US4759868  (CLARKE DAVID E [GB]) [X] 9 * column 3, lines 25-63; figure 4 *;
 [X]US5986270  (BORMANS BERNARDUS J M [NL], et al) [X] 9 * column 4, line 41 - column 5, line 53; figures 1-4 *