Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP1490411

EP1490411 - VERFAHREN ZUR REGULIERUNG DER STABILITÄT VON EMULSIONEN UND STABILISIERTEN EMULSIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusEinspruch zurückgewiesen
Status aktualisiert am  27.02.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 15.12.2018
Letztes Ereignis   Tooltip19.07.2018Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung 
AnmelderFür alle benannten Staaten
RHODIA CHIMIE
25, quai Alphonse Le Gallo
92512 Boulogne-Billancourt Cedex / FR
[2009/04]
Frühere [2005/01]Für alle benannten Staaten
Rhodia Chimie
25, quai Alphonse Le Gallo
92512 Boulogne-Billancourt Cedex / FR
Erfinder01 / JOANICOT, Mathieu
177, avenue Jean-Jaurès
F-92290 Chatenay-Malabry / FR
02 / KIPLINGER, Jon, D.
4 Lincoln Drive
Columbus, JN 08022 / US
03 / MORVAN, Mikel
21 Heritage Boulevard
Princeton, NJ 08540 / US
04 / ADAM, Hervé
75 Fair Acres Court
Princeton, NJ 8540 / US
 [2008/37]
Frühere [2005/04]01 / JOANICOT, Mathieu
177, avenue Jean-Jaurès
F-92290 Chatenay-Malabry / FR
02 / KIPLINGER, Jon, D.
4 Lincoln Drivee
Columbus, JN 08022 / US
03 / MORVAN, Mikel
21 Heritage Boulevard
Princeton, NJ 08540 / US
04 / ADAM, Hervé
75 Fair Acres Court
Princeton, NJ 8540 / US
Frühere [2005/01]01 / JOANICOT, Mathieu
177, avenue Jean-Jaurès
F-92290 Chatenay-Malabry / FR
02 / KIPLINGER, Jon, D.
18 Spruce Avenue
Bordentown, NJ 08506 / US
03 / MORVAN, Mikel
21 Heritage Boulevard
Princeton, NJ 08540 / US
04 / ADAM, Hervé
75 Fair Acres Court
Princeton, NJ 8540 / US
Vertreter(deleted)
...
[2011/14]
Frühere [2011/14]Cordier, Pascal Christian , et al
Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 / FR
Frühere [2010/17]Cordier, Pascal Christian , et al
Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 / FR
Frühere [2010/17]Boittiaux, Vincent
Rhodia Services Direction de la Propriété Industrielle 40, rue de la Haie-Coq
93306 Aubervilliers Cedex / FR
Frühere [2005/01]Boittiaux, Vincent
Rhodia Services, DPI, 40, rue de la Haie-Coq
93306 Aubervilliers Cedex / FR
Anmeldenummer, Anmeldetag03739465.711.02.2003
[2005/01]
WO2003EP01313
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS20020356066P11.02.2002         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 356066 P
[2005/01]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO03068827
Datum:21.08.2003
Sprache:EN
[2003/34]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1490411
Datum:29.12.2004
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 21.08.2003 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2004/53]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1490411
Datum:21.01.2009
Sprache:EN
[2009/04]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP21.08.2003
KlassifikationInternationalen:C08F2/22
[2005/01]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IT,   LI,   LU,   MC,   NL,   PT,   SE,   SI,   SK,   TR [2005/01]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
LTNoch nicht entrichtet
LVNoch nicht entrichtet
MKNoch nicht entrichtet
RONoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERFAHREN ZUR REGULIERUNG DER STABILITÄT VON EMULSIONEN UND STABILISIERTEN EMULSIONEN[2005/01]
Englisch:METHOD FOR CONTROLLING THE STABILITY OF EMULSIONS AND STABILIZED EMULSIONS[2005/01]
Französisch:PROCEDE DE REGULATION DE LA STABILITE D'EMULSIONS ET EMULSIONS STABILISEES[2005/01]
Eintritt in die regionale Phase11.08.2004Nationale Grundgebühr entrichtet 
11.08.2004Benennungsgebühr(en) entrichtet 
11.08.2004Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren29.08.2003Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP
11.08.2004Prüfungsantrag gestellt  [2004/53]
13.12.2007Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
26.05.2008Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
23.06.2008Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02)
27.06.2008Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
12.08.2008Ankündigung der Patenterteilung
26.11.2008Erteilungsgebühr entrichtet
26.11.2008Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  19.10.2009   
BASF SE
Global Intellectual Property
GVX-C006
67056 Ludwigshafen / DE
 [N/P]
Frühere [2009/48]
Einsprechende(r)01  19.10.2009   
BASF SE
Global Intellectual Property GVX-C006
67056 Ludwigshafen / DE
gelöschtLöschung: Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [ N /P ]
27.11.2009Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
07.06.2010Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
05.03.2012Termin der mündlichen Verhandlung
04.04.2012Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
04.04.2012Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs
12.04.2017Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents
22.04.2017Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2017/24]
Beschwerde im Anschluss an den Einspruch04.06.2012Beschwerde eingegangen No.  T1277/12
02.08.2012Begründung eingereicht
08.01.2019Termin der mündlichen Verhandlung
Antrag (Anträge) auf Überprüfung:19.05.2017Antrag auf Überprüfung erhalten
 Nummer:  R0004/17
 für Beschwerde Nr.  T1277/12-3303
 Antragsteller:  APPR
29.01.2018Entscheidung:  Stattgabe des Antrags auf Überprüfung und Wiedereröffnung des Beschwerdeverfahrens mit Vollrückzahlung der Gebühr für den Überprüfungsantrag.
Entrichtete GebührenJahresgebühr
14.02.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
14.02.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
14.02.2007Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
13.02.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT21.01.2009
BE21.01.2009
CY21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
IT21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
TR21.01.2009
IE11.02.2009
LU11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
HU22.07.2009
[2015/21]
Frühere [2011/31]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
IT21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
LU11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
HU22.07.2009
Frühere [2011/21]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
IT21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
LU11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2011/14]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
IT21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2010/48]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
GR22.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2010/08]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
BG21.04.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2010/07]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
IE11.02.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2009/50]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SK21.01.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2009/49]AT21.01.2009
BE21.01.2009
CZ21.01.2009
DK21.01.2009
EE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2009/47]AT21.01.2009
BE21.01.2009
DK21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
CH28.02.2009
LI28.02.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2009/46]AT21.01.2009
BE21.01.2009
DK21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2009/43]AT21.01.2009
BE21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
MC28.02.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2009/39]AT21.01.2009
FI21.01.2009
SI21.01.2009
SE21.04.2009
ES02.05.2009
PT22.06.2009
Frühere [2009/36]FI21.01.2009
SI21.01.2009
ES02.05.2009
Frühere [2009/34]ES02.05.2009
Angeführt inInternationale Recherche[X]WO0047631  (BASF AG [DE], et al) [X] 1-23 * claim 1 *;
 [X]FR2270268  (ANVAR [FR]) [X] 1-23 * example 1 *;
 [DA]WO0012660  (FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH [US], et al)