Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP1527203

EP1527203 - Radikalisch vernetzbares Hydrogel mit Linkergruppen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2005/18]RADIKALISCH VERNETZBARES HYDROGEL MIT LINKERGRUPPEN
[2006/44]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  22.02.2008
Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.05.2019
Letztes Ereignis   Tooltip27.06.2008Änderung - Anmelderveröffentlicht am 30.07.2008  [2008/31]
AnmelderFür alle benannten Staaten
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Werner-von-Siemens-Str. 1
DE-80333 München / DE
[N/P]
Frühere [2008/31]Für alle benannten Staaten
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
80333 München / DE
Frühere [2007/16]Für alle benannten Staaten
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
80333 München / DE
Frühere [2005/18]Für alle benannten Staaten
Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
80333 München / DE
Erfinder01 / ARQUINT, Philippe
Porta' Ginellas 7
CH-7402 Bonaduz / CH
02 / FEUCHT, Hans-Dieter
Eschenweg 7
71272 Renningen / DE
03 / GUMBRECHT, Walter
In der Röte 1
91074 Herzogenaurach / DE
04 / GÖTZ, Hannelore
Waldackerweg 97
73732 Esslingen a. N. / DE
 [2005/18]
Anmeldenummer, Anmeldetag03790655.929.07.2003
[2005/18]
WO2003DE02548
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE200213646108.08.2002         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10236461
[2005/18]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2004020660
Datum:11.03.2004
Sprache:DE
[2004/11]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1527203
Datum:04.05.2005
Sprache:DE
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 11.03.2004 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2005/18]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1527203
Datum:18.04.2007
Sprache:DE
[2007/16]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP11.03.2004
KlassifikationInternationalen:C12Q1/68
[2005/18]
Benannte VertragsstaatenDE [2005/48]
Frühere [2005/18]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Radikalisch vernetzbares Hydrogel mit Linkergruppen[2006/44]
Englisch:Radically crosslinkable hydrogel comprising linker groups[2006/44]
Französisch:Hydrogel réticulable par voie radicalaire comprenant des groupes de liaisons[2006/44]
Frühere [2005/18]RADIKALISCH VERNETZBARES HYDROGEL MIT LINKERGRUPPEN
Frühere [2005/18]RADICALLY CROSSLINKABLE HYDROGEL COMPRISING LINKER GROUPS
Frühere [2005/18]HYDROGEL RETICULABLE PAR VOIE RADICALAIRE COMPRENANT DES GROUPES DE LIAISON
Eintritt in die regionale Phase01.02.2005Nationale Grundgebühr entrichtet 
01.02.2005Benennungsgebühr(en) entrichtet 
01.02.2005Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren01.03.2004Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP
01.02.2005Prüfungsantrag gestellt  [2005/18]
30.03.2006Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
14.09.2006Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
07.11.2006Ankündigung der Patenterteilung
05.03.2007Erteilungsgebühr entrichtet
05.03.2007Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)21.01.2008Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/13]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
21.07.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
24.07.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
Angeführt inInternationale Recherche[X]WO0031148  (MOTOROLA INC [US], et al) [X] 1-7 * abstract * * page 3, line 24 - page 4, line 7 * * page 5, line 1 - page 19, line 25 * * examples 2,3 *;
 [X]US5596038  (SUBRAMANIAM RAJ [US]) [X] 1-7 * abstract * * column 4, line 28 - column 4, line 44 * * column 5, line 42 - column 6, line 27 * * examples 1-12 * * claims 1-12 *;
 [X]WO0043355  (AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH K K [JP], et al) [X] 1-7 * abstract * * page 3, line 1 - page 14, line 5 * * examples 5-8 *;
 [A]US5428076  (ROE DONALD C [US]) [A] 1-7 * das ganze Dokument, insbesondere Tab. 1 *;
 [A]US5401508  (MANESIS NICK J [US]) [A] 1-7 * the whole document *;
 [A]DE4023578  (CHEMIE LINZ DEUTSCHLAND [DE]) [A] 1-7 * the whole document *;
 [A]  - VASILISKOV A V ET AL, "FABRICATION OF MICROARRAY OF GEL-IMMOBILIZED COMPOUNDS ON A CHIP BYCOPOLYMERIZATION", BIOTECHNIQUES, EATON PUBLISHING, NATICK, US, (199909), vol. 27, no. 3, ISSN 0736-6205, pages 592,594,596 - 598,600,602,604,606, XP000849476 [A] 1-7 * the whole document *
 [A]  - TIMOFEEV E ET AL, "Binding specificity and stability of duplexes formed by modified oligonucleotides with a 4096-hexanucleotide microarray", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, (200106), vol. 29, no. 12, ISSN 0305-1048, pages 2626 - 2634, XP002961131 [A] 1-7 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/29.12.2626