EP2157745 - Verfahren zum Routen von Datenverkehr in einem Zugangsknoten und Zugangsknoten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.09.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.09.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.10.2011 [2011/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Siemens Networks OY Karaportti 3 02610 Espoo / FI | [2010/08] | Erfinder | 01 /
Schmidtke, Uwe Margarethe-Lachmund-Strasse 34 17493 Greifswald / DE | [2010/08] | Vertreter | Bruglachner, Thomas E. Nokia Siemens Networks Oy COO RTP IPR / Patent Administration 80240 Munich / DE | [N/P] |
Frühere [2010/08] | Bruglachner, Thomas E. Nokia Siemens Networks Oy COO RTP IPR / Patent Administration 80240 Munich / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08014705.1 | 19.08.2008 | [2010/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2157745 | Datum: | 24.02.2010 | Sprache: | EN | [2010/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.01.2009 | Klassifikation | IPC: | H04L12/56 | [2010/08] | CPC: |
H04L45/00 (EP);
H04L12/4641 (EP);
H04L45/42 (EP);
H04L45/60 (EP);
H04L45/62 (EP);
H04L45/64 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Routen von Datenverkehr in einem Zugangsknoten und Zugangsknoten | [2010/08] | Englisch: | Method for routing data traffic in an access node and access node | [2010/08] | Französisch: | Procédé de routage de trafic de données dans un noeud d'accès et noeud d'accès | [2010/08] | Prüfungsverfahren | 24.08.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/39] | 14.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.04.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/42] | 31.05.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/42] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.10.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US6954463 (MA STEPHEN [US], et al) [X] 1-16 * column 3, line 15 - line 67 * * column 6, line 16 - column 14, line 11 * * figure 2.3.5.7 *; | [X]US2006253606 (OKUNO MICHITAKA [JP]) [X] 1-16 * paragraphs [0018] - [0021] * * paragraphs [0041] - [0049] - [0072] * * figure 1 *; | [X]US2007097973 (SCUDDER JOHN [US], et al) [X] 1-16 * paragraphs [0007] , [0008] * * paragraphs [0054] - [0071] * * figure 1A *; | [A] - FRANK EFFENBERGER ET AL, "An introduction to PON technologies [Topics in Optical Communications]", IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, US, (20070301), vol. 44, no. 3, ISSN 0163-6804, pages S17 - S25, XP011176589 [A] 1-16 * page S17 - page S20 * |