Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2327236

EP2327236 - GENERISCHES USSD-CENTER FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2011/22]GENERISCHES USSD-CENTER FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTE
[2018/29]
StatusErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  28.06.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 19.07.2018
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  15.09.2017
Letztes Ereignis   Tooltip28.06.2018Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung 
AnmelderFür alle benannten Staaten
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
[2011/22]
Erfinder01 / STAYKOFF, Constantin
49 rue d'Amsterdam
F-75008 Paris / FR
 [2011/22]
Anmeldenummer, Anmeldetag09736435.028.08.2009
[2011/22]
WO2009FR01045
Prioritätsnummer, PrioritätstagFR2008000481502.09.2008         Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0804815
[2011/22]
AnmeldespracheFR
VerfahrensspracheFR
VeröffentlichungArt: A2  Anmeldung ohne Recherchenbericht
Nr.:WO2010026306
Datum:11.03.2010
Sprache:FR
[2010/10]
Art: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP2327236
Datum:01.06.2011
Sprache:FR
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 11.03.2010 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2011/22]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP29.04.2010
KlassifikationInternationalen:H04W4/18, H04W4/14, H04L12/24, // H04W88/18, H04L29/08
[2018/29]
Frühere Internationalen [2011/22]H04W4/18
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2011/22]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:GENERISCHES USSD-CENTER FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTE[2018/29]
Englisch:GENERIC USSD CENTRE FOR NETWORK APPLICATIONS AND SERVICES[2011/22]
Französisch:CENTRE USSD GÉNÉRIQUE D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RÉSEAUX[2018/29]
Frühere [2011/22]GENERISCHES USSD-CENTER FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTE
Frühere [2011/22]CENTRE USSD GENERIQUE D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RESEAUX
Eintritt in die regionale Phase02.03.2011Nationale Grundgebühr entrichtet 
02.03.2011Benennungsgebühr(en) entrichtet 
02.03.2011Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren02.03.2011Prüfungsantrag gestellt  [2011/22]
31.07.2013Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
21.11.2013Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
16.12.2015Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
01.04.2016Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
30.08.2017Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
12.12.2017Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
29.06.2018Ankündigung der Patenterteilung
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  31.07.2013
Entrichtete GebührenJahresgebühr
28.02.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
05.09.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
07.08.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
22.08.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
12.08.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
24.08.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
25.08.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.08.201103   M06   Gebühr entrichtet am   28.02.2012
14.09.201204   M06   Gebühr entrichtet am   26.09.2012
Angeführt inInternationale Recherche[X]  - ANONYMOUS, "Redefining over-the-phone customer service", INTERNET ARTICLE, (20080331), URL: http://www.voiceobjects.com/files/en/voiceobjects_7_product_brief_en.pdf, (20090511), XP002528244 [X] 1-16,18,20-35 * the whole document *
 [X]  - ANONYMOUS, "USSD Services for Interactive Mobile Users - Building User-Friendly Mobile Telephony Applications Using Dialogic Distributed Signaling Interface Components", INTERNET ARTICLE, (20080831), URL: http://www.dialogic.com/products/docs/appnotes/11038_USSD_an.pdf, (20080511), XP002528245 [X] 1-16,18,20-35 * abstract * * pages 2-8 * * pages 11-12 *
 [A]  - THE MORIANA GROUP, Service Delivery Platforms And Telecom Web Services - An Industry Wide Perspective, MAC TAYLOR, (20040630), XP002528246 [A] 1-16,18,20-35 * pages 100-103 * * pages 164-174 *