Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2373881

EP2373881 - VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG UND SPEICHERUNG VON HITZE AUF EINEM SCHIFF UND VERWENDUNG DER HITZE AN LAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2011/41]VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG UND SPEICHERUNG VON WÄRME IN EINEM SCHWIMMENDEN SCHIFF UND VERWENDUNG DER WÄRME AN LAND
[2013/06]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  28.11.2014
Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.10.2017
Letztes Ereignis   Tooltip15.07.2016Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: MT
veröffentlicht am 17.08.2016  [2016/33]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Greenheat Systems Limited
Causewayside Glenaldie Tain
Ross-shire IV19 1NE / GB
[2011/41]
Erfinder01 / MACKAY, Andrew
Causewayside
Glenaldie
Tain
Ross-shire IV19 1NE / GB
 [2013/51]
Frühere [2011/41]01 / MACKAY, Andrew
Causewayside
Glenaldie
Tain
Ross-Sshire IV19 1NE / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag09764565.902.12.2009
WO2009GB51636
Prioritätsnummer, PrioritätstagGB2008002199702.12.2008         Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0821997
[2011/41]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2  Anmeldung ohne Recherchenbericht
Nr.:WO2010064041
Datum:10.06.2010
Sprache:EN
[2010/23]
Art: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP2373881
Datum:12.10.2011
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 10.06.2010 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2011/41]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2373881
Datum:22.01.2014
Sprache:EN
[2014/04]
Recherchenbericht(e)Internationaler RecherchenberichtEP31.03.2011
KlassifikationInternationalen:F03B13/18, F03B13/20, F03B13/26
[2011/41]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/08]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG UND SPEICHERUNG VON HITZE AUF EINEM SCHIFF UND VERWENDUNG DER HITZE AN LAND[2013/06]
Englisch:METHOD OF GENERATING AND STORING HEAT IN A FLOATING VESSEL AND USING THE HEAT ONSHORE[2011/41]
Französisch:MÉTHODE DE PRODUCTION ET STOCKAGE DE CHALEUR DANS UN NAVIRE FLOTTANT ET L'UTILISATION DE LA CHALEUR À TERRE[2011/41]
Frühere [2011/41]VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG UND SPEICHERUNG VON WÄRME IN EINEM SCHWIMMENDEN SCHIFF UND VERWENDUNG DER WÄRME AN LAND
Eintritt in die regionale Phase04.07.2011Nationale Grundgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren13.09.2011Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
30.09.2011Prüfungsantrag gestellt  [2012/08]
11.02.2013Ankündigung der Patenterteilung
13.05.2013Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
20.06.2013Ankündigung der Patenterteilung
10.09.2013Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
08.11.2013Ankündigung der Patenterteilung
22.11.2013Erteilungsgebühr entrichtet
22.11.2013Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  11.02.2013
Einspruch (Einsprüche)23.10.2014Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/01]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
02.07.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
02.01.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
03.12.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.12.201103   M06   Gebühr entrichtet am   02.07.2012
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU02.12.2009
AT22.01.2014
BE22.01.2014
BG22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
IT22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
MT22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
TR22.01.2014
NO22.04.2014
GR23.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
[2016/33]
Frühere [2016/32]HU02.12.2009
AT22.01.2014
BE22.01.2014
BG22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
IT22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
TR22.01.2014
NO22.04.2014
GR23.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2016/29]AT22.01.2014
BE22.01.2014
BG22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
IT22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
NO22.04.2014
GR23.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2016/28]AT22.01.2014
BE22.01.2014
BG22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
NO22.04.2014
GR23.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2016/27]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2016/22]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2015/24]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2014/50]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SK22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2014/49]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2014/48]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2014/41]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2014/39]AT22.01.2014
CY22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
LT22.01.2014
NL22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2014/37]AT22.01.2014
CY22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
LT22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Frühere [2014/36]LT22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
Angeführt inInternationale Recherche[A]WO02061273  (WATER CROSSING INC [SE], et al) [A] 1 * page 6, line 18 - line 28; figures 1,5,6 *;
 [A]US2007046028  (GIZARA ANDREW R [US]) [A] 1 * abstract *;
 [A]EP1890032  (LODHAL MANFRED [DE]) [A] 1 * paragraphs [0023] , [0024] *;
 [A]CA2436187  (HUANG LUNG-PIN) [A] 1 * page 4, line 4 - line 7 * * page 7, line 15 - page 8, line 21; figures 1,4 *;
 [XA]US2006055175  (GRINBLAT ZINOVY D [US]) [X] 4,14 * abstract * [A] 1,2;
 [XA]US1768716  (PAUL SHISHKOFF) [X] 4,5,14 * page 1, line 61 - line 96 * * page 2, line 114 - line 119 * [A] 1,2;
 [A]WO2008019436  (SEADOV PTY LTD [AU], et al) [A] 1,15 * page 7, line 4 - line 8 *
vom AnmelderWO0225107
    "High Temperature Metal Hydrides as Heat Storage Materials for Solar and Related Applications", INT J MOL SCI., (200901), vol. 10, no. 1, pages 325 - 344,