Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2409172

EP2409172 - LOKALISIERUNGS- UND VERFOLGUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  16.12.2016
Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.05.2018
Letztes Ereignis   Tooltip20.10.2017Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: MT
veröffentlicht am 22.11.2017  [2017/47]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Cork Institute Of Technology
Bishopstown
County Cork / IE
[2012/04]
Erfinder01 / KLEPAL, Martin
31A mount Eden
Model Farm Road
Bishopstown
County Cork / IE
02 / WIDYAMAN
c/o Cork Institute of Technology
Bishopstown
County Cork / IE
03 / PESCH, Dirk
Fairview
Fennell's Bay
Crosshaven
County Cork / IE
 [2012/04]
VertreterWeldon, Michael James , et al
John A. O'Brien & Associates
Unit 4, The Courtyard Business Centre
Orchard Lane
Blackrock, County Dublin, A94 NV07 / IE
[N/P]
Frühere [2016/06]Weldon, Michael James , et al
John A. O'Brien & Associates
Third Floor
Duncairn House
14 Carysfort Avenue
Blackrock, Co. Dublin / IE
Frühere [2012/04]Weldon, Michael James , et al
John A. O'Brien & Associates Third Floor, Duncairn House, 14 Carysfort Avenue
Blackrock, Co. Dublin / IE
Anmeldenummer, Anmeldetag10712580.918.03.2010
[2016/06]
WO2010IE00014
Prioritätsnummer, PrioritätstagIE2009000020619.03.2009         Ursprünglich veröffentlichtes Format: IE 20090206
[2012/04]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2  Anmeldung ohne Recherchenbericht
Nr.:WO2010106530
Datum:23.09.2010
Sprache:EN
[2010/38]
Art: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP2409172
Datum:25.01.2012
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 23.09.2010 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2012/04]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2409172
Datum:10.02.2016
Sprache:EN
[2016/06]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP06.01.2011
KlassifikationInternationalen:G01S5/02
[2012/04]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/04]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
BANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:LOKALISIERUNGS- UND VERFOLGUNGSSYSTEM[2012/04]
Englisch:A LOCATION AND TRACKING SYSTEM[2012/04]
Französisch:SYSTÈME DE LOCALISATION ET DE SUIVI[2012/04]
Eintritt in die regionale Phase15.09.2011Nationale Grundgebühr entrichtet 
15.09.2011Benennungsgebühr(en) entrichtet 
15.09.2011Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren15.09.2011Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
15.09.2011Prüfungsantrag gestellt  [2012/04]
01.08.2012Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
29.01.2013Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
09.04.2013Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
01.10.2013Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
15.07.2015Ankündigung der Patenterteilung
10.11.2015Erteilungsgebühr entrichtet
10.11.2015Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
08.12.2015Information über die beabsichtigte Patenterteilung
08.12.2015Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  01.08.2012
Einspruch (Einsprüche)11.11.2016Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/03]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
26.01.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
17.01.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
24.01.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
23.01.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
MT10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
GB10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
[2017/47]
Frühere [2017/36]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
GB10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2017/15]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2017/10]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2017/07]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2017/03]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2016/50]AT10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2016/49]AT10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
SE10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2016/46]AT10.02.2016
DK10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
SE10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2016/39]AT10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
SE10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2016/38]AT10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Frühere [2016/36]AT10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
Frühere [2016/35]ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
Angeführt inInternationale Recherche[XYI]WO2004008796  (EKAHAU OY [FI], et al) [X] 1,22,23 * pages 6-8; figures 1,2,5,7 * [Y] 2-14,16-21 [I] 15;
 [XYI]US2004259575  (PEREZ-BREVA LUIS [ES], et al) [X] 1,22,23 * paragraphs [0040] - [0044]; figures 4-6 * [Y] 2-5,11-14,16-20 [I] 15;
 [Y]US2007149216  (MISIKANGAS PAULI [FI]) [Y] 2-5,11-14,16-20 * paragraphs [0023] , [0 97] , [ 119] , [ 120]; figure 1 *;
 [YA]WO2007118518  (SIEMENS AG [DE], et al) [Y] 21 * page 16, line 18 - page 18, line 7 * * page 20, line 17 - page 21, line 25 * [A] 1
 [Y]  - WIDYAWAN ET AL, "Influence of Predicted and Measured Fingerprint on the Accuracy of RSSI-based Indoor Location Systems", POSITIONING, NAVIGATION AND COMMUNICATION, 2007. WPNC '07. 4TH WO RKSHOP ON, IEEE, PI LNKD- DOI:10.1109/WPNC.2007.353626, (20070301), ISBN 978-1-4244-0870-2, pages 145 - 151, XP031080630 [Y] 2-5,11-14,16-20 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1109/WPNC.2007.353626
 [Y]  - HOPPE R ET AL, "Wideband propagation modelling for indoor environments and for radio transmission into buildings", PERSONAL, INDOOR AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS, 2000. PIMRC 2000. TH E 11TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEPT. 18-21, 2000, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20000918), vol. 1, ISBN 978-0-7803-6463-9, pages 282 - 286, XP010520647 [Y] 6-10 * pages 282-283; figures 2,4; table 1 *