Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2384082

EP2384082 - Verfahren und Vorrichtung zur Konfiguration eines kabellosen Sensornetzes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2011/44]Verfahren und Vorrichtung zur Konfiguration eines Sensornetzes ohne verlegte Kabel
[2016/10]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  23.06.2017
Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.11.2017
Letztes Ereignis   Tooltip06.10.2017Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: SI
veröffentlicht am 08.11.2017  [2017/45]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Thales
45, rue de Villiers
92200 Neuilly Sur Seine / FR
[2011/44]
Erfinder01 / Leguay, Jérémie
160, boulevard de Valmy BP 82
92704, COLOMBES Cedex / FR
02 / Gay, Vincent
160, boulevard de Valmy BP 82
92704, COLOMBES Cedex / FR
03 / Lopez-Ramos, Mario
160, boulevard de Valmy BP 82
92704, COLOMBES Cedex / FR
04 / Medagliani, Paolo
Via Giuseppina, 47
26042, CINGIA DE'BOTTI (CR) / IT
05 / Ferrari, GianLuigi
Via Signorelli, 16
43124, PARMA / IT
 [2011/44]
VertreterLavoix
2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 / FR
[2016/33]
Frühere [2011/44]Blot, Philippe Robert Emile
Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 / FR
Anmeldenummer, Anmeldetag11305500.828.04.2011
[2011/44]
Prioritätsnummer, PrioritätstagFR2010000186930.04.2010         Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1001869
[2011/44]
AnmeldespracheFR
VerfahrensspracheFR
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2384082
Datum:02.11.2011
Sprache:FR
[2011/44]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2384082
Datum:17.08.2016
Sprache:FR
[2016/33]
Recherchenbericht(e)Recherchenbericht(e) (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht -
versandt am:
EP08.09.2011
KlassifikationInternationalen:H04W88/18, H04W16/18
[2016/10]
Frühere Internationalen [2011/44]H04W88/18
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2016/33]
Frühere [2011/44]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren und Vorrichtung zur Konfiguration eines kabellosen Sensornetzes[2016/10]
Englisch:Method and device for configuring a network of remote wireless sensors[2016/10]
Französisch:Procédé et dispositif de configuration d'un réseau de capteurs sans fils[2016/10]
Frühere [2011/44]Verfahren und Vorrichtung zur Konfiguration eines Sensornetzes ohne verlegte Kabel
Frühere [2011/44]Method and device for configuring a network of removed wireless sensors
Frühere [2011/44]Procédé et dispositif de configuration d'un réseau de capteurs sans fils déposés
Prüfungsverfahren27.01.2012Prüfungsantrag gestellt  [2012/10]
08.03.2016Ankündigung der Patenterteilung
04.07.2016Erteilungsgebühr entrichtet
04.07.2016Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
04.07.2016Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  08.03.2016
Einspruch (Einsprüche)18.05.2017Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/30]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
21.03.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
19.03.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
26.03.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
29.03.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT17.08.2016
CZ17.08.2016
DK17.08.2016
EE17.08.2016
ES17.08.2016
FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
LV17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RO17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
SI17.08.2016
SK17.08.2016
SM17.08.2016
BG17.11.2016
NO17.11.2016
GR18.11.2016
PT19.12.2016
[2017/37]
Frühere [2017/32]AT17.08.2016
CZ17.08.2016
DK17.08.2016
EE17.08.2016
ES17.08.2016
FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
LV17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RO17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
SK17.08.2016
SM17.08.2016
BG17.11.2016
NO17.11.2016
GR18.11.2016
PT19.12.2016
Frühere [2017/13]AT17.08.2016
ES17.08.2016
FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
LV17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
NO17.11.2016
GR18.11.2016
PT19.12.2016
Frühere [2017/11]AT17.08.2016
ES17.08.2016
FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
NO17.11.2016
GR18.11.2016
PT19.12.2016
Frühere [2017/10]FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
NO17.11.2016
Frühere [2017/09]FI17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
NL17.08.2016
NO17.11.2016
Frühere [2017/07]LT17.08.2016
Angeführte Dokumente:Recherche[AD]  MEDAGLIANI P ET AL, "Engineering Energy-Efficient Target Detection Applications in Wireless Sensor Networks", LARGE-SCALE CONTEXT MANAGEMENT, IEEE, US, (20100329), ISBN 978-1-4244-5328-3, pages 31 - 39, XP007915674 [AD] 1-9 * the whole document *
 [A]  KAPLAN L M, "Node selection for target tracking using bearing measurements from unattended ground sensors", AEROSPACE CONFERENCE, 2003. PROCEEDINGS. 2003 IEEE MARCH 8-15, 2003, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20030308), vol. 5, ISBN 978-0-7803-7651-9, pages 5_2137 - 5_2152, XP010660508 [A] 1,8,9 * abstract *
 [A]  "Decentralized Management of Sensors in a Multi-Attribute Environment Under Weak Network Congestion", ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING, 2006. ICASSP 2006 PROCEEDINGS . 2006 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOULOUSE, FRANCE 14-19 MAY 2006, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20060101), ISBN 978-1-4244-0469-8, pages IV - IV, XP031101375 [A] 1,8,9 * abstract *
vom Anmelder   DANS T. HE, S. KRISHNAMURTHY, L. LUO, T. YAN, L. GU, R. STOLERU, G. ZHOU, Q. CAO, P. VICAIRE, J. A. STANKOVIC, "Vigilnet: An integrated sensor network system for energy-efficient surveillance", ACM TRANS. SEN. NETW., (200602), vol. 2, no. 1, pages 1 - 38,
    J. JEONG, Y. GU, T. HE, D. DU, "VISA: Virtual Scanning Algorithm for Dynamic Protection of Road Networks", PROC. OF 28TH IEEE CONFERENCE ON COMPUTER COMMUNICATIONS (INFOCOM 09, (200904),
    L. LAZOS, R. POOVENDRAN, J. A. RITCEY, "Analytic evaluation of target detection in heterogeneous wireless sensor networks", ACM TRANS. SENSOR NETWORKS, (200903), vol. 5, no. 2, doi:doi:10.1145/1498915.1498924, pages 1 - 38, XP058033702

DOI:   http://dx.doi.org/10.1145/1498915.1498924
    P. MEDAGLIANI, J. LEGUAY, V. GAY, M. LOPEZ RAMOS, G. FERRARI, "Engineering Energy-Efficient Target Detection Applications in Wireless Sensor Networks", CONFERENCE IEEE PERCOM 2010, (201003),
    J.J. SYLVESTER, "On a funicular solution of Buffon's "problem of the needle" in its most general form", ACTA MATHEMATICA, (1890), vol. 14, no. 1, pages 185 - 205,