Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2787503

EP2787503 - Verfahren und System zur Audiosignal-Wasserzeichenmarkierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  04.09.2015
Datenbank zuletzt aktualisiert am 22.09.2017
Letztes Ereignis   Tooltip04.09.2015Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 07.10.2015  [2015/41]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Movym S.r.l.
Via Carlo De Cristoforis, 13
20124 Milano / IT
[2014/41]
Erfinder01 / Abrardo, Andrea
Via Redi 14
I-50018 Scandicci (FI) / IT
02 / Barni, Mauro
Via Boni 108
I-59100 Prato / IT
03 / Ferrari, Gianluigi
Via Signorelli 16
I-43124 Parma / IT
04 / Arconte, Davide
c/o Movym S.r.l.
Via Carlo de Cristoforis 13
I-20124 Milano / IT
 [2014/41]
VertreterGiannesi, Simona
Porta, Checcacci & Associati S.p.A.
Via Trebbia, 20
20135 Milano / IT
[2014/41]
Anmeldenummer, Anmeldetag13162596.405.04.2013
[2014/41]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2787503
Datum:08.10.2014
Sprache:EN
[2014/41]
Recherchenbericht(e)Recherchenbericht(e) (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht -
versandt am:
EP21.06.2013
KlassifikationInternationalen:G10L19/018
[2014/41]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2014/41]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren und System zur Audiosignal-Wasserzeichenmarkierung[2014/41]
Englisch:Method and system of audio signal watermarking[2014/41]
Französisch:Procédé et système de tatouage de signaux audio[2014/41]
Prüfungsverfahren05.04.2013Prüfungsantrag gestellt  [2014/41]
09.04.2015Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2015/41]
18.05.2015Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen  [2015/41]
Entrichtete GebührenZuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
30.04.201503   M06   Noch nicht entrichtet
Angeführte Dokumente:Recherche[XAYI]US7127065  (DEPOVERE GEERT FLORIMOND GERAR [NL], et al) [X] 1,3,8-10,13,15 * column 1, line 7 - line 11 * * column 1, line 53 - column 2, line 17; claims 1,3 * * column 4, line 54 - column 5, line 7; claims 4,6 * [A] 4-7 [Y] 12 [I] 2,11,14;
 [XAYI]US2004059918  (XU CHANGSHENG [SG]) [X] 1,8,13,14 * paragraph [0008]; claim 1 * * paragraph [0029] - paragraph [0031]; figure 2 * * paragraph [0042] - paragraph [0043] * [A] 9-12,15 [Y] 7 [I] 2-6;
 [XAYI]US6674861  (XU CHANGSHENG [SG], et al) [X] 1,8,13,14 * column 1, line 66 - column 3, line 13 * * column 4, line 65 - column 6, line 10 * * column 7, line 4 - line 32 * * column 9, line 32 - column 10, line 53; figure 1 * * column 11, line 50 - column 14, line 67 * [A] 9-12,15 [Y] 7 [I] 2-6;
 [YA]US2010057231  (SLATER CHRISTOPHER [GB], et al) [Y] 7 * paragraph [0007] - paragraph [0008] * * paragraph [0042] - paragraph [0044] * [A] 1-6,8-15;
 [YA]US6456726  (YU HONG HEATHER [US], et al) [Y] 12 * column 1, line 6 - line 8 * * column 1, line 53 - line 62 * * column 2, line 10 - line 27; figure 1 * * column 2, line 61 - column 3, line 23 * * column 4, line 6 - line 43; figure 2 * [A] 1-11,13-15
vom AnmelderEP1594122