Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2846813

EP2846813 - POLYSACCHARIDE AUS PRASINOCOCCALES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2015/12]POLYSACCHARIDE AUS PRASINOCOCCUS
[2016/11]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  08.09.2017
Datenbank zuletzt aktualisiert am 22.01.2018
Letztes Ereignis   Tooltip05.01.2018Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: MC
veröffentlicht am 07.02.2018 [2018/06]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Glycomar Limited
European Centre for Marine Biotechnology
Dunstaffnage Marine Lab
Dunbeg
Oban, Argyll PA37 1QA / GB
[2015/12]
Erfinder01 / BAVINGTON, Charles Daniel
8 Etive Park
North Connel
Oban Highland PA37 1SJ / GB
02 / MOSS, Claire
3D Burnbank Terrace
Breadalbane Street
Oban Argyll Highland PA34 5PB / GB
 [2015/12]
VertreterThom, Russell
Murgitroyd & Company
Scotland House
165-169 Scotland Street
Glasgow G5 8PL / GB
[2015/12]
Anmeldenummer, Anmeldetag13730626.213.05.2013
[2016/44]
WO2013GB51223
Prioritätsnummer, PrioritätstagGB2012000832511.05.2012         Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201208325
[2015/12]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2013167911
Datum:14.11.2013
Sprache:EN
[2013/46]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2846813
Datum:18.03.2015
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 14.11.2013 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2015/12]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2846813
Datum:02.11.2016
Sprache:EN
[2016/44]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP14.11.2013
KlassifikationInternationalen:A61K31/737, A61K36/05, A61K8/73, C08B37/00, C12P19/04, A61P37/00
[2016/11]
Frühere Internationalen [2015/12]A61K36/05
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2015/12]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:POLYSACCHARIDE AUS PRASINOCOCCALES[2016/11]
Englisch:POLYSACCHARIDES FROM PRASINOCOCCALES[2015/12]
Französisch:POLYSACCHARIDES À PARTIR DE PRASINOCOCCALES[2016/11]
Frühere [2015/12]POLYSACCHARIDE AUS PRASINOCOCCUS
Frühere [2015/12]POLYSACCHARIDES PROVENANT DE PRASINOCOCCALES
Eintritt in die regionale Phase04.11.2014Nationale Grundgebühr entrichtet 
04.11.2014Benennungsgebühr(en) entrichtet 
04.11.2014Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren04.11.2014Prüfungsantrag gestellt  [2015/12]
05.03.2015Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
16.07.2015Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
10.11.2015Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
01.03.2016Ankündigung der Patenterteilung
04.07.2016Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
04.07.2016Erteilungsgebühr entrichtet
04.07.2016Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
22.09.2016Information über die beabsichtigte Patenterteilung
22.09.2016Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  16.07.2015
Einspruch (Einsprüche)03.08.2017Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/41]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
29.05.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
31.03.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
MC02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SI02.11.2016
SK02.11.2016
SM02.11.2016
BG02.02.2017
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
[2018/06]
Frühere [2017/52]AT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SI02.11.2016
SK02.11.2016
SM02.11.2016
BG02.02.2017
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
Frühere [2017/38]AT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SK02.11.2016
SM02.11.2016
BG02.02.2017
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
Frühere [2017/37]AT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SK02.11.2016
SM02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
Frühere [2017/36]AT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SK02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
Frühere [2017/35]AT02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
Frühere [2017/34]AT02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
Frühere [2017/33]AT02.11.2016
DK02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
Frühere [2017/26]AT02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
Frühere [2017/12]LV02.11.2016
Angeführt inInternationale Recherche[A]  - MCN SIEBURTH JOHN ET AL, "Widespread occurrence of the oceanic ultraplankter, Prasinococcus capsulatus (Prasinophyceae), the diagnostic "Golgi-decapore complex" and the newly described polysaccharide "capsulan"", JOURNAL OF PHYCOLOGY, (199910), vol. 35, no. 5, ISSN 0022-3646, pages 1032 - 1043, XP002704952 [A] 1-23 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1046/j.1529-8817.1999.3551032.x
vom AnmelderWO2011031161
 NO320950B
    - MIYASHITA ET AL., "Prasinococcus capsulatus Gen. Et Sp. Nov., A New Marine Coccoid Prasinophyte", J. GEN. APPL. MICROBIOL., (1993), vol. 39, pages 571 - 582,
    - MIYASHITA ET AL., "Composition and nature of extracellular polysaccharide produced by newly isolated coccoid prasinophyte, Prasinococcus capsulatus", J. MARINE BIOTECHNOL., (1995), vol. 3, pages 136 - 139,
    - HIGASHI ET AL., "Controlled photochemical depolymerization of K5 heparosan, a bioengineered heparin precursor", CARBOHYDRATE POLYMERS, (2011), vol. 86, pages 1365 - 1370,
    - J. PHYCOL., (1999), vol. 35, pages 1032 - 1043,
    - GUILLARD R.; RYTHER J., "Studies of marine planktonic diatoms", CAN. J. MICROBIOL., (1962), vol. 8, pages 229 - 239,
    - ROTA C ET AL., "Free radical generation during chemical depolymerization of heparin", ANAL BIOCHEM., (2005), vol. 344, no. 2, pages 193 - 203,
    - PETIT AC ET AL., "Free-radical depolymerization with metallic catalysts of an exopolysaccharide produced by a bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent polychaete annelid", CARBOHYDRATE POLYMERS, (2006), vol. 64, doi:doi:10.1016/j.carbpol.2005.11.016, pages 597 - 602, XP025087723

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2005.11.016