Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2800811

EP2800811 - VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR RNA-GERICHTETEN ZIEL-DNA-MODIFIKATION UND ZUR RNA-GERICHTETEN TRANSKRIPTIONSMODULATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  07.04.2017
Datenbank zuletzt aktualisiert am 13.07.2018
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  17.03.2017
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  12.12.2016
Letztes Ereignis   Tooltip03.04.2018Änderung: Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme + Frist 
AnmelderFür alle benannten Staaten
The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor
Oakland, CA 94607 / US
Für alle benannten Staaten
University of Vienna
Universitätsring 1
1010 Vienna / AT
Für alle benannten Staaten
Charpentier, Emmanuelle
Department Of Regulation in Infection Biology
Max Planck Institute for Infection Biology
Charitéplatz 1
10117 Berlin / DE
[2017/18]
Frühere [2014/46]Für alle benannten Staaten
The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor
Oakland, CA 94607 / US
Für alle benannten Staaten
University of Vienna
Universitätsring 1
1010 Vienna / AT
Für alle benannten Staaten
Charpentier, Emmanuelle
Department "Regulation in Infection Biology"
Helmholtz Centre for Infection Research
Inhoffenstrasse 7
38124 Braunschweig / DE
Erfinder01 / JINEK, Martin
1846 Spruce Street
Berkeley, California 94709 / US
02 / DOUDNA CATE, James Harrison
164 Vicente Road
Berkeley, California / US
03 / LIM, Wendell
149 Collins Street
San Francisco, California 94118 / US
04 / QI, Lei
730 Kinkead Way 302
Albany, California 94706 / US
05 / CHARPENTIER, Emmanuelle
Department "Regulation in Infection Biology"
Helmholtz Centre for Infection Research
Inhoffenstrasse 7
38124 Braunschweig / DE
06 / CHYLINSKI, Krzysztof
Simmeringer Hauptstrasse 45/8
1110 Vienna / AT
07 / DOUDNA, Jennifer A.
164 Vicente Road
Berkeley, California 94705 / US
 [2017/19]
Frühere [2014/46]01 / JINEK, Martin
1846 Spruce Street
Berkeley, California 94709 / US
02 / DOUDNA CATE, James Harrison
164 Vicente Road
Berkeley, California / US
03 / LIM, Wendell
149 Collins Street
San Francisco, California 94118 / US
04 / QI, Lei
730 Kinkead Way 302
Albany, California 94706 / US
05 / CHARPENTIER, Emmanuelle
Department "Regulation in Infection Biology"
Helmholtz Centre for Infection Research
Inhoffenstrasse 7
38124 Braunschweig / DE
06 / CHYLINSKI, Krysztof
Simmeringer Hauptstrasse 45/8
1110 Vienna / AT
07 / DOUDNA, Jennifer A.
164 Vicente Road
Berkeley, California 94705 / US
VertreterBühler, Dirk , et al
Maiwald Patentanwalts- und
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Elisenhof
Elisenstraße 3
80335 München / DE
[N/P]
Frühere [2017/19]Green, Katherine , et al
Mewburn Ellis LLP
City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE / GB
Frühere [2014/46]Brasnett, Adrian Hugh
Mewburn Ellis LLP
33 Gutter Lane
London EC2V 8AS / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag13793997.115.03.2013
[2017/19]
WO2013US32589
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS201261652086P25.05.2012         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261652086 P
US201261716256P19.10.2012         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261716256 P
US201361757640P28.01.2013         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361757640 P
US201361765576P15.02.2013         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361765576 P
[2014/46]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2013176772
Datum:28.11.2013
Sprache:EN
[2013/48]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2800811
Datum:12.11.2014
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 28.11.2013 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2014/46]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2800811
Datum:10.05.2017
Sprache:EN
[2017/19]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:KR28.11.2013
(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP26.08.2015
KlassifikationInternationalen:C12N15/11, C12N15/63, C07K19/00, C12N15/10, C12N15/90
[2015/39]
Frühere Internationalen [2014/46]C12N15/11, C12N15/63, C07K19/00, C12N5/10
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/18]
Frühere [2014/46]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
ErstreckungsstaatenBA14.10.2014
ME14.10.2014
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR RNA-GERICHTETEN ZIEL-DNA-MODIFIKATION UND ZUR RNA-GERICHTETEN TRANSKRIPTIONSMODULATION[2014/46]
Englisch:METHODS AND COMPOSITIONS FOR RNA-DIRECTED TARGET DNA MODIFICATION AND FOR RNA-DIRECTED MODULATION OF TRANSCRIPTION[2014/46]
Französisch:PROCÉDÉS ET COMPOSITIONS PERMETTANT LA MODIFICATION DE L'ADN CIBLE DIRIGÉE PAR L'ARN ET LA MODULATION DE LA TRANSCRIPTION DIRIGÉE PAR L'ARN[2014/46]
Eintritt in die regionale Phase08.08.2014Nationale Grundgebühr entrichtet 
08.08.2014Recherchengebühr entrichtet 
08.08.2014Benennungsgebühr(en) entrichtet 
08.08.2014Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren08.08.2014Prüfungsantrag gestellt  [2014/46]
05.12.2014Einwendungen Dritter
06.01.2015Einwendungen Dritter
03.02.2015Einwendungen Dritter
05.02.2015Einwendungen Dritter
24.07.2015Einwendungen Dritter
04.09.2015Einwendungen Dritter
14.03.2016Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
20.04.2016Einwendungen Dritter
12.05.2016Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
22.09.2016Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
08.12.2016Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
12.12.2016Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
15.12.2016Einwendungen Dritter
24.03.2017Ankündigung der Patenterteilung
27.03.2017Erteilungsgebühr entrichtet
27.03.2017Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
27.03.2017Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)EP17163434.8  / EP3241902
EP18152360.6
Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  12.05.2016
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  10.05.2017   
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molina & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstraße 16
80333 München / DE
Vertreter des Einsprechenden
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstrasse 16
80333 München / DE
 02  12.05.2017   
Griebling, Onno
Sportweg 10
5037 AC Tilburg / NL
Vertreter des Einsprechenden
Griebling, Onno
Octrooibureau Griebling BV
Sportweg 10
5037 AC Tilburg / NL
 03  08.02.2018   
TL Brand & Co Ltd
17 Hannover Square
London W1S 1BN / GB
Vertreter des Einsprechenden
Sharp, Christopher William
Pinsent Masons LLP
30 Crown Place
Earl Street
London EC2A 4ES / GB
 04  09.02.2018   
HGF Limited
1 City Walk
Leeds Yorkshire LS11 9DX / GB
Vertreter des Einsprechenden
HGF Limited
1 City Walk
Leeds West Yorkshire LS11 9DX / GB
 05  09.02.2018   
Jones Day
901 Lakeside Avenue
Cleveland, OH 44114 / US
Vertreter des Einsprechenden
Jones Day
Rechtsanwälte, Attorneys-at-Law, Patentanwälte
Prinzregentenstrasse 11
80538 München / DE
 06  11.02.2018   
Allergan Pharmaceuticals International Limited
Clonshaugh Industrial Estate
Coolock
Dublin 17 / IE
Vertreter des Einsprechenden
Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB
Arabellastraße 30
81925 München / DE
 07  12.02.2018   
Truscott, Glyn, John
Elkington & Fife LLP
Thavies Inn House
3-4 Holborn Circus
London
Greater London EC1N 2HA / GB
Vertreter des Einsprechenden
Truscott, Glyn John
Elkington and Fife LLP
Thavies Inn House
3-4 Holborn Circus
London EC1N 2HA / GB
 [2018/12]
Frühere [2017/25]
Einsprechende(r)01  10.05.2017   
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molina & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstraße 16
80333 München / DE
Vertreter des Einsprechenden
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstrasse 16
80333 München / DE
 02  12.05.2017   
Griebling, Onno
Sportweg 10
5037 AC Tilburg / NL
Vertreter des Einsprechenden
Griebling, Onno
Octrooibureau Griebling BV
Sportweg 10
5037 AC Tilburg / NL
Frühere [2017/24]
Einsprechende(r)01  10.05.2017   
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molina & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstraße 16
80333 München / DE
Vertreter des Einsprechenden
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstrasse 16
80333 München / DE
16.02.2018Nr. 03: Hinweis auf Mängel im Einspruch
20.02.2018Nr. 03: Erwiderung auf den Hinweis auf Mängel im Einspruch
16.03.2018Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
Entrichtete GebührenJahresgebühr
27.03.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
31.03.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
27.03.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipSM10.05.2017
[2018/13]
Angeführte Dokumente:Recherche[E]WO2014099744  (HARVARD COLLEGE [US]) [E] 1-21 * the whole document *;
 [E]WO2014065596  (TOOLGEN INC [KR]) [E] 1-21 * the whole document *;
 [E]WO2014093661  (BROAD INST INC [US], et al) [E] 1-21 * the whole document *;
 [E]WO2014093712  (BROAD INST INC [US], et al) [E] 1-21 * the whole document *;
 [T]WO2014089290  (SIGMA ALDRICH CO LLC [US], et al) [T] * figure 4; examples 2-4; table 4 *
 [XPI]  - M. JINEK ET AL, "A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity (Supplementary Material)", SCIENCE, US, (20120628), vol. 337, no. 6096, doi:10.1126/science.1225829, ISSN 0036-8075, page 821, XP055067747 [XP] 1,2,9,13,18 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
 [XPI]  - L. CONG ET AL, "Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems", SCIENCE, (20130215), vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/science.1231143, ISSN 0036-8075, pages 819 - 823, XP055067741 [XP] 1-20 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
 [XPI]  - L. CONG ET AL, "Supplementary Material to : Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems", SCIENCE, (20130103), vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/science.1231143, ISSN 0036-8075, pages 819 - 823, XP055067744 [XP] 1-20 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
 [XPI]  - P. MALI ET AL, "RNA-Guided Human Genome Engineering via Cas9", SCIENCE, (20130103), vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/science.1232033, ISSN 0036-8075, pages 823 - 826, XP055111247 [XP] 1-20 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
 [XPI]  - MARTIN JINEK ET AL, "RNA-programmed genome editing in human cells", E-LIFE, SAM LTD, GB, vol. 2, doi:10.7554/ELIFE.00471, ISSN 2050-084X, (20130129), pages e00471 - 1, (20130628), XP002699851 [XP] 1-20 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.7554/eLife.00471
 [IP]  - PHILIPPE HORVATH ET AL, "RNA-guided genome editing à la carte", CELL RESEARCH, (20130312), vol. 23, no. 6, doi:10.1038/cr.2013.39, ISSN 1001-0602, pages 733 - 734, XP055184973 [IP] 1-21 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/cr.2013.39
Internationale Recherche[A]US2010076057  (SONTHEIMER ERIK J [US], et al);
 [A]US2011189776  (TERNS REBECCA [US], et al);
 [X]  - SASHITAL, DIPALI G. ET AL., "Mechanism of foreign DNA selection in a bacterial adaptive immune system", MOLECULAR CELL, (20120419), vol. 46, no. 5, pages 606 - 615, XP028522142

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2012.03.020
 [A]  - WIEDENHEFT, BLAKE ET AL., "RNA-guided genetic silencing systems in bacteria and archaea", NATURE, (20120215), vol. 482, no. 7385, pages 331 - 338, XP055116249

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature10886
 [A]  - HALE, CARYN R. ET AL., "RNA-guided RNA cleavage by a CRISPR RNA-Cas protein complex", CELL, (20091125), vol. 139, no. 5, pages 945 - 956, XP055038712

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2009.07.040
 [XP]  - JINEK, MARTIN ET AL., "A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity", SCIENCE, (20120817), vol. 337, no. 6096, pages 816 - 821, XP055067747

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
PrüfungWO2011072246
    - R. SAPRANAUSKAS ET AL, "The Streptococcus thermophilus CRISPR/Cas system provides immunity in Escherichia coli", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, GB, (20110803), vol. 39, no. 21, doi:10.1093/nar/gkr606, ISSN 0305-1048, pages 9275 - 9282, XP055265024

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr606
    - HÉLÈNE DEVEAU ET AL, "Phage response to CRISPR-Encoded resistance in Streptococcus thermophilus", vol. 190, no. 4, doi:10.1128/JB.01412-07, ISSN 0021-9193, (20080201), pages 1390 - 1400, JOURNAL OF BACTERIOLOGY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, US, URL: http://jb.asm.org/content/190/4/1390, (20071207), XP002679468

DOI:   http://dx.doi.org/10.1128/JB.01412-07
    - F. J. M. Mojica ET AL, "Short motif sequences determine the targets of the prokaryotic CRISPR defence system", Microbiology, (20090301), vol. 155, no. 3, doi:10.1099/mic.0.023960-0, ISSN 1350-0872, pages 733 - 740, XP055118366

DOI:   http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.023960-0
    - P. Horvath ET AL, "CRISPR/Cas, the Immune System of Bacteria and Archaea", Science, (20100107), vol. 327, no. 5962, doi:10.1126/science.1179555, ISSN 0036-8075, pages 167 - 170, XP055016971

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1179555
    - MAKAROVA KIRA S ET AL, "Evolution and classification of the CRISPR-Cas systems", NATURE REVIEWS. MICROBIOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, GB, (20110601), vol. 9, no. 6, ISSN 1740-1526, pages 467 - 477, XP009155547

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577
    - Elitza Deltcheva ET AL, "CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III", NATURE, United Kingdom, (20110331), vol. 471, no. 7340, doi:10.1038/nature09886, ISSN 0028-0836, pages 602 - 607, XP055308803

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
sonstigeWO2013141680
 WO2014065596
 WO2014089290
 US8697359
 WO2014099750
 US2014342456
 WO2014022702
 WO2014093661
 WO2013142578
 US7691995
 WO2014093712
    - DELTCHEVA et al., "CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III", Nature, (20110000), vol. 471, doi:doi:10.1038/nature09886, pages 602 - 607, XP055308803

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
    - LEENAY et al., "Identifying and visualizing functional PAM diversity across CRISPR-Cas systems", Molecular Cell, (20160000), vol. 62, pages 1 - 11
    - DELTCHEVAETAL., "CRISPR RNA maturation by trans-encodedsmall RNA and host factor RNase III", Nature, (20110000), vol. 471, pages 602 - 607
    - SAPRANAUSKAS R. ET AL, "THE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS CRISPR/CAS SYSTEM PROVIDES IMMUNITY IN ESCHERICHIA COLI", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (201111), vol. 39, no. 21, doi:10.1093/NAR/GKR606, pages 9275 - 9282, XP055067807

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr606
    - JOSIANE E GARNEAU ET AL, "THE CRISPR/CAS BACTERIAL IMMUNE SYSTEM CLEAVES BACTERIOPHAGE AND PLASMID DNA", NATURE, (20101101), vol. 468, no. 7320, doi:10.1038/NATURE09523, pages 67 - 71, XP055181397

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09523
    - MALI P. ET AL, "RNA-GUIDED HUMAN GENOME ENGINEERING VIA CAS9", SCIENCE, (20130103), vol. 339, doi:10.1126/SCIENCE.1232033, pages 823 - 826, XP055111247

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - CONG L. ET AL, "SUPPLEMENTARY MATERIAL TO : MULTIPLEX GENOME ENGINEERING USING CRISPR/CAS SYSTEMS", SCIENCE, (20130103), vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/SCIENCE.1231143, pages 819 - 823, XP002730884

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
    - PHILIPPE HORVATH ET AL, "RNA-GUIDED GENOME EDITING à LA CARTE", CELL RESEARCH, (20130312), vol. 23, doi:10.1038/CR.2013.39, pages 733 - 734, XP055184973

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/cr.2013.39
    - JINEK M. ET AL, "A PROGRAMMABLE DUAL-RNA-GUIDED DNA ENDONUCLEASE IN ADAPTIVE BACTERIAL IMMUNITY (SUPPLEMENTARY MATERIAL)", SCIENCE, (20120628), vol. 337, no. 6096, doi:10.1126/SCIENCE.1225829, pages 816 - 821, XP055067747

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
    - ROBERT SANDERS, "NEW DNA-EDITING TECHNOLOGY SPAWNS BOLD UC INITIATIVE", NEWS CENTER BERKELEY, (20140318), pages 1 - 3, XP003035501
    - BLAKE WIEDENHEFT ET AL, "RNA-GUIDED GENETIC SILENCING SYSTEMS IN BACTERIA AND ARCHAEA", NATURE, (20120216), vol. 482, no. 7385, doi:10.1038/NATURE10886, pages 331 - 338, XP002723433

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature10886
    - VAN DER OOST JOHN, "MOLECULAR BIOLOGY. NEW TOOL FOR GENOME SURGERY", SCIENCE, vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/SCIENCE.1234726, (20130215), pages 768 - 770, URL: HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/23413345, XP055185006

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1234726
    - MELISSA PANDIKA, "JENNIFER DOUDNA, CRISPR CODE KILLER", OZY. RISING STARS, (20140107), pages 1 - 18, XP003035502
    - MARTIN JINEK ET AL, "RNA-PROGRAMMED GENOME EDITING IN HUMAN CELLS", E-LIFE, (20130129), vol. 2, doi:10.7554/ELIFE.00471, pages E00471-1 - E00471-9, XP002699851

DOI:   http://dx.doi.org/10.7554/eLife.00471
    - DANA CARROLL, "A CRISPR APPROACH TO GENE TARGETING", MOLECULAR THERAPY, (201209), vol. 20, no. 9, pages 1658 - 1660, XP055106489

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/mt.2012.171
    - RODOLPHE BARRANGOU, "RNA-MEDIATED PROGRAMMABLE DNA CLEAVAGE", NATURE BIOTECHNOLOGY, (201209), vol. 30, no. 9, pages 836 - 838, XP055118675

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2357
    - JENNIFER DOUDNA, "THE CRISPR REVOLUTION", CATALYST MAGAZINE, (20140709), vol. 9, no. 1, pages 1 - 4, XP003032028
    - ELITZA DELTCHEVA; ET AL.,, "CRISPR RNA MATURATION BY TRANS-ENCODED SMALL RNA AND HOST FACTOR RNASE III", NATURE, (20110331), vol. 471, no. 7340, pages 602 - 607, XP055068535

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
    - PADDISON PATRICK J; ET AL, "SHORT HAIRPIN RNAS (SHRNAS) INDUCE SEQUENCE-SPECIFIC SILENCING IN MAMMALIAN CELLS", GENES AND DEVELOPMENT, (20020415), vol. 16, no. 8, pages 948 - 958, XP002204653

DOI:   http://dx.doi.org/10.1101/gad.981002
    - QI LEI S; ET AL.,, "REPURPOSING CRISPR AS AN RNA-GUIDED PLATFORM FOR SEQUENCE-SPECIFIC CONTROL OF GENE EXPRESSION", CELL, (20130228), vol. 152, no. 5, pages 1173 - 1183, XP028987304

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.02.022
    - CHEN BAOHUI; ET AL.,, "DYNAMIC IMAGING OF GENOMIC LOCI IN LIVING HUMAN CELLS BY AN OPTIMIZED CRISPR/CASSYSTEM", CELL, (20131219), vol. 155, no. 7, pages 1479 - 1491, XP028806611

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.12.001
    - ROBERT SANDERS, "CHEAP AND EASY TECHNIQUE TO SNIP DNA COULD REVOLUTIONIZE GENE THERAPY", BERKELEY NEWS, (20130107), URL: HTTP://NEWS.BERKELEY.EDU/2013/01/07/CHEAP-AND-EASY-TECHNIQUE-TO-SNIP-DNA-COULD-REVOLUTIONIZE-GENE-THERAPY/, XP055206730
    - F. ANN RAN, ET AL.,, "IN VIVO GENOME EDITING USING STAPHYLOCOCCUS AUREUS CAS9", NATURE, (20150409), vol. 520, pages 186 - 191, XP055206733

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature14299
    - PRASHANT MALI;, "SUPPLEMENTARY MATERIALS FOR RNA-GUIDED HUMAN GENOME ENGINEERING VIA CAS9", SCIENCE, (20130215), vol. 339, no. 6121, pages 1 - 36, XP002723674

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - CONG L., ET AL., "MULTIPLEX GENOME ENGINEERING USING CRISPR/CAS SYSTEMS", HHS PUBLIC ACCESS AUTHOR MANUSCRIPT, (20131011), pages 1 - 9, XP055213893

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
    - MALI P., ET AL., "RNA-GUIDED HUMAN GENOME ENGINEERING VIA CAS9", SCIENCE, (20130215), vol. 339, no. 6121, pages 823 - 826, XP055159412

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - BAKER M; ET AL, "GENE EDITING AT CRISPR SPEED", NATURE BIOTECHNOLOGY, (201404), vol. 32, no. 4, pages 309 - 312, XP003035060

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/NBT.2863
    - STEVE CONNOR, "SCIENTIFIC SPLIT - THE HUMAN GENOME BREAKTHROUGH DIVIDING FORMER COLLEAGUES", THE INDEPENDENT, (20140425), URL: HTTP://WWW.INDEPENDENT.CO.UK/NEWS/SCIENCE/SCIENTIFIC-SPLIT--THE-HUMAN-GENOME-BREAKTHROUGH-DIVIDING-FORMER-COLLEAGUES-9300456.HTML, XP055213998
EinspruchWO2014089290
 WO2014093661
 WO2014099744
 WO2014065596
 WO2014093712
 WO2014093655
 WO2014093635
 WO2014093622
 WO2014093701
 WO2014093709
 WO2014093595
 WO2014093718
 US2016298134
 US2015344912
 WO2013176772
 US7691995
    - J INEK et al., "A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity", Science, (20120628), vol. 337, no. 6096, pages 816 - 821, XP055067740

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
    - CONG et al., "Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems", Science, (20130215), vol. 339, no. 6121, pages 819 - 823, XP055181426

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
    - MALI et al., "RNA-Guided Human Genome Engineering via Cas9", Science, (20130103), vol. 339, no. 6121, pages 823 - 826, XP055111247

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - JINEK et al., "RNA-programmed genome editing in human cells", eLIFE, (20130129), vol. 2, pages 1 - 9, XP055245475

DOI:   http://dx.doi.org/10.7554/eLife.00471
    - Robert Sanders, "Cheap and easy technique to snip DNA could revolutionize gene therapy", Berkeley News, (20130107), URL: http://news.berkeley.edu/2013/01/07/cheap-and-easy-technique-to-snip-dna-could-revolutionize-gene-therapy/, XP055206730
    - T KACHENKO et al., "Cellular Trajectories of Peptide-Modified Gold Particle Complexes: Comparison of Nuclear Localization Signals and Peptide Transduction Domains", Bioconjugate Chem., (20040000), vol. 15, pages 482 - 490, XP055463097

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/bc034189q
    - URNOV et al., "Genome editing with engineered zinc finger nucleases", Nat. Rev. Gen., (20100000), vol. 11, no. 9, pages 636 - 646, XP008150557

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nrg2842
    - MILLER et al., "A Tale nuclease architecture for efficient genome editing (includes Online Methods)", Nature Biotech., (20110000), vol. 29, pages 143 - 148,2pp, XP055285157
    - CAMPEAU et al., "A Versatile Viral System for Expression and Depletion of Proteins in Mammalian Cells.", PLoS ONE, (20090331), vol. 4, no. 8, pages 1 - 18, XP055251120

DOI:   http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0006529
    - DELTCHEVA et al., "CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III", Nature, (20110331), vol. 471, no. 7340, pages 602 - 607, XP055308803

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
    - KUNIN et al., "Evolutionary conservation of sequence and secondary structures in CRISPR repeats", Genome Biol., (20070418), vol. 8, no. 4, pages R61.1 - R61.7, XP021027392

DOI:   http://dx.doi.org/10.1186/gb-2007-8-4-r61
    - FOO et al., "Mutation of outer-shell residues modulates metal ion co-ordination strength in a metalloenzyme", Biochem. J., (20100715), vol. 429, pages 313 - 321, XP055427594

DOI:   http://dx.doi.org/10.1042/BJ20100233
    - BRODKIN et al., "Prediction of distal residue participation in enzyme catalysis", Protein Science, (20150128), vol. 24, pages 762 - 778, XP055427601

DOI:   http://dx.doi.org/10.1002/pro.2648
    - JINEK, M et al., "A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity", Science, (20120000), vol. 337, no. 6096, pages 816 - 821, XP055067740

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
    - DELTCHEVA, E., "CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III", Nature, (20110331), vol. 471, no. 7340, pages 602 - 607, XP055308803

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
    - SAPRANAUSKAS, R., "The Streptococcus thermophilus CRISPR/Cas system provides immunity in Escherichia coli", Nucleic Acids Research, (20111100), vol. 39, no. 21, pages 9275 - 9282, XP055011535

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr606
    - CONG, L., "Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems", Science, (20130215), vol. 339, no. 6121, pages 819 - 823, XP055181426

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
    - MALI, P., "RNA Guided Human Genome Engineering via Cas9", Science, (20130000), vol. 339, no. 6121, pages 823 - 826, XP055111247

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - JINEK, M., "RNA-programmed genome editing in human cells", eLife, (20130129), vol. 2013, no. 2, pages e00471-1 - e00471-9, XP055245475

DOI:   http://dx.doi.org/10.7554/eLife.00471
    - HWANG W.Y., "Efficient genome editing in zebrafish using a CRISPR-Cas system", Nat Biotechnol., (20130129), vol. 31, no. 3, pages 227 - 229, XP055086625

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2501
    - DICARLO, J. E. et al., "Genome engineering in Saccharomyces cerevisiae using CRISPR-Cas systems", Nucleic Acids Research, (20130400), vol. 41, no. 7, pages 4336 - 4343, XP055086617

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkt135
    - HSU, P. S., "DNA targeting specificity of RNA-guided Cas9 nucleases", Nature Biotechnology, (20130000), vol. 31, no. 9, pages 827 - 832, XP055219420

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2647
    - HSU et al., "Supplementary Information to DNA targeting specificity of RNA-guided Cas9 nuclease", Nature Biotechnology, vol. 31, no. 9, pages 1 - 26, XP002718605

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2647
    - MAKAROVA et al., "Evolution and classification of the CRISPR-Cas systems", Nature Reviews Microbiology, (20110600), vol. 9, no. 6, pages 467 - 477, XP009155547

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577
    - GASIUNAS, G., "Cas9- crRNA ribonucleoprotein complex mediates specific DNA cleavage for adaptive immunity in bacteria", Proc. Nat. Acad. Sci., (20120925), vol. 109, no. 39, pages E2579 - E2586, XP055068588

DOI:   http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1208507109
    - RICHTER, C., "Function and Regulation of Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) / CRISPR Associated (Cas) Systems", Viruses, (20121019), vol. 4, no. 12, pages 2291 - 2311, XP055299758

DOI:   http://dx.doi.org/10.3390/v4102291
    - MEI, YUE et al., "Recent Progress in CRISPR/Cas9 Technology", Genomics, (20160118), vol. 43, no. 2, pages 63 - 72, XP029434259

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.jgg.2016.01.001
    - CHO, S. W., "Targeted genome engineering in human cells with the Cas9 RNA-guided endonuclease (includes Supplementary information)", Nature Biotech, (20130000), vol. 31, no. 3, pages 230 - 232,1-11, XP002699850

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2507
    - ISHINO Y et al., "Nucleotide sequence of the iap gene , responsible for alkaline phosphatase isozyme conversion in Escherichia coli, and identification of the gene product", Journal of Bacteriology, (19871200), vol. 169, no. 12, pages 5429 - 5433, XP055463130

DOI:   http://dx.doi.org/10.1128/jb.169.12.5429-5433.1987
    - MOJICA, F.J. et al., "Intervening sequences of regularly spaced prokaryotic repeats derive from foreign genetic elements.", J. Mol. Evol., (20050000), vol. 60, no. 2, pages 174 - 182, XP019363173
    - BOLOTIN, A. et al., "Clustered regularly interspaced short palindrome repeats (CRISPRs) have spacers of extrachromosomal origin", Microbiology, (20050800), vol. 151, pages 2551 - 2561, XP002424872

DOI:   http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.28048-0
    - POURCEL, C. et al., "CRISPR elements in Yersinia pestis acquire new repeats by preferential uptake of bacteriophage DNA, and provide additional tools for evolutionary studies", Microbiology, (20050300), vol. 151, pages 653 - 663, XP002460396

DOI:   http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.27437-0
    - BARRANGOU, R. et al., "CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes", Science, (20070000), vol. 315, no. 5819, pages 1709 - 1712, XP002428071

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1138140
    - BROUNS, S. J. J. et al., "Small CRISPR RNAs Guide Antiviral Defense in Prokaryotes", Science, (20080815), vol. 321, pages 960 - 964, XP002559962

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1159689
    - MARRAFFINI, L.A. et al., "CRISPR interference limits horizontal gene transfer in Staphylococci by targeting DNA", NIH Public Access Author Manuscript, (20080000), vol. 322, pages 1 - 7, XP055463182

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1165771
    - MAKAROVA, K.S. et al., "An Updated Evolutionary Classification of CRISPR- Cas Systems", Nature, (20151100), vol. 13, pages 722 - 736, XP055271841

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro3569
    - GARNEAU, J. E., "The CRISPR/Cas bacterial immune system cleaves bacteriophage and plasmid DNA", Nature, (20101104), vol. 468, no. 7320, pages 67 - 71, XP055181397

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09523
    - CARROLL, D. et al., "A CRISPR Approach to Gene Targeting", Molecular Therapy, (20120900), vol. 20, no. 9, pages 1658 - 1660, XP055106489

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/mt.2012.171
    - BARRANGOU, R., "RNA-mediated programmable DNA cleavage", Nat. Biotechnology, (20120000), vol. 30, no. 9, pages 836 - 838, XP055118675

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2357
    - NISHIMASU et al., "Crystal structure of Cas9 in complex with Guide RNA and Target DNA", Cell, (20140000), vol. 156, no. 5, pages 935 - 949, XP055423859

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2014.02.001
    - FONFARA et al., "Phylogeny of Cas9 determines functional exchangeability of dual-RNA and Cas9 among orthologous type II CRISPR-cas systems", Nucleic Acids Research, (20140201), vol. 42, no. 4, pages 2577 - 2590, XP055399937

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkt1074
    - WIEDENHAFT et al., "RNA-guided genetic silencing systems in bacteria and arachaea", Nature, (20120215), vol. 482, no. 7385, pages 331 - 338, XP055116249

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature10886
    - OTTO-WILHELM MERTEN et al., Viral Vectors for Gene Therapy Methods and Protocols, Humana Press, (20110000), ISBN 161779094X
    - LEENAY et al., "Identifying and Visualizing Functional PAM Diversity across CRISPR- Cas Systems", Mol. Cell, (20160000), vol. 62, pages 1 - 11, XP029496719

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2016.02.031
    - GASIUNAS et al., "Cas9-crRNA ribonucleoprotein complex mediates specific DNA cleavage for adaptive immunity in bacteria", PNAS, vol. 109, no. 39, (20120900), pages E2579 - E2586, URL: www.pnas.orq/cgi/doi/10.1073/pnas.1208507109, XP055068588

DOI:   http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1208507109
    - ENYEART et al., "Biotechnological applications of mobile group II introns and their reverse transcriptases: gene targeting, RNA-seq, and non-coding RNA analysis", Mob DNA, (20140000), vol. 5, no. 1, page 2, XP021175117

DOI:   http://dx.doi.org/10.1186/1759-8753-5-2
    - MINTON, "How can biochemical reactions within cells differ from those in test tubes?", J. Cell . Sci., (20060000), vol. 119, pages 2863 - 2869, XP055464107
    - HALL et al., "Effects of inert volume-excluding macromolecules on protein fiber formation . I. Equilibrium models", Biophys. Chem., (20020000), vol. 98, pages 93 - 104, XP055464108
    - HALL et al., "Effects of inert volume-excluding macromolecules on protein fiber formation. II. Kinetic models for nucleated fiber growth", Biophys. Chem., (20040000), vol. 107, pages 299 - 316, XP055464109

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.bpc.2003.09.016
    - MARTIN, "Requirement for GroEL/GroES-Dependent Protein Folding under Nonpermissive Conditions of Macromolecular Crowdin", Biochemistry, (20020000), vol. 41, pages 5050 - 5055, XP055464111

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/bi015925l
    - VAN DEN BERG et al., "Effects of macromolecular crowding on protein folding and aggregation", EMBO J., (19990000), vol. 18, no. 24, pages 6827 - 6933, XP055464113
    - JINEK et al., "A programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity", Science, (20120000), vol. 337, pages 816 - 821, XP055299674

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
    - RAN et al., "In vivo gene editing using Staphylococcus aureus Cas9", Nature, (20150000), vol. 520, pages 186 - 191, XP055206733

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature14299
    - MOHR et al., "Rules for DNA target-site recognition by a lactococcal group II intron enable retargeting of the intron to specific DNA sequences", Genes & Development, (20000000), vol. 14, pages 559 - 573, XP055464117
    - GRYLLOS et al., "The CsrR/CsrS two-component system of group A Streptococcus responds to environmental Mg2+", PNAS, (20030000), vol. 100, no. 7, pages 4227 - 4232, XP055464121

DOI:   http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0636231100
    - NEEF et al., "Deletion of a cation transporter promotes lysis in Streptococcus pneumoniae", Infection and immunity, (20110000), vol. 79, no. 6, pages 2314 - 2323, XP055464123

DOI:   http://dx.doi.org/10.1128/IAI.00677-10
    - LACASSE et al., "Nuclear localization signals overlap DNA- or RNA-binding domains in nucleic acid-bindin proteins", Nucleic Acids Research, (19950000), vol. 23, no. 10, pages 1647 - 1656, XP055464125

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/23.10.1647
    - KIMCHI-SARFATY et al., "A 'Silent' Polymorphism in the MDR1 Gene Changes Substrate Specificity", Science, (20070000), vol. 315, pages 525 - 528, XP055464126
    - MAERTENS et al., "Gene optimization mechanisms: a multi- gene study reveals a high success rate of full-length human proteins expressed in Escherichia coli", Protein Sci., (20100000), vol. 19, pages 1312 - 26, XP055441307

DOI:   http://dx.doi.org/10.1002/pro.408
    - MAURO et al., "A critical analysis of codon optimization in human therapeutics", Trends Mol Med., (20140000), vol. 20, no. 11, pages 604 - 613, XP055391316

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.molmed.2014.09.003
    - AGUIRRE et al., "Genomic Copy Number Dictates a Gene -Independent Cell Response to CRISPR/Cas9 Targeting", Cancer Discovery, (20160000), vol. 6, pages 914 - 929, XP055464135
    - IHRY et al., "P53 toxicity is a hurdle to CRISPR/CAS9 screening and engineering human pluripotent stem cells", bioRxiv, (20170000), pages 1 - 51, XP055464138

DOI:   http://dx.doi.org/10.1101/168443
    - JIANG et al., "Successful transient expression of Cas9 and single guide RNA genes in Chlamydomonas reinhardtii", Eukaryot Cell, (20140000), vol. 13, pages 1465 - 1469, XP055435460

DOI:   http://dx.doi.org/10.1128/EC.00213-14
    - MASTROIANNI et al., "Group II Intron-Based Gene Targeting Reactions in Eukaryotes", PLoS One, (20080000), vol. 3, no. 9, page e 3121, XP055149290

DOI:   http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0003121
    - PANDIKA, Jennifer Doudna, CRISPR code killer, (20140000), URL: www.ozy.com/rising- stars/jennifer-doudna-crisr-code-killer/4690
    - GAJ et al., "ZFN, TALEN, and CRISPR/Cas-based methods for genome engineering", Trends in Biotechnology, (20130000), vol. 31, no. 7, pages 397 - 405, XP028571313

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2013.04.004
    - FIECK et al., "Modifications of the E.coli Lac repressor for expression in eukaryotic cells: effects of nuclear signal sequences on protein activity and nuclear accumulation", Nucl. Acids Res., (19920000), vol. 29, no. 7, pages 1785 - 1791, XP002095852
    - CHO et al., "Targeted genome engineering in human cells with the Cas9 RNA- guided endonuclease", Nat. Biotechnol., (20130000), vol. 31, no. 3, pages 230 - 232, XP002699850

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2507
    - CONG et al., "Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems", Science, (20130000), vol. 339, pages 819 - 823, XP055067741

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
    - MALI et al., "RNA-Guided Human Genome Engineering via Cas9", Science, (20130000), vol. 339, pages 823 - 826, XP055111247

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - HWANG et al., "Efficient In Vivo Genome Editing Using RNA-Guided Nucleases", Nat. Biotechnol., (20130000), vol. 31, no. 3, pages 227 - 229, XP055086625

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2501
    - JINEK et al., "RNA-programmed genome editing in human cells", eLife, (20130000), vol. 2, page e00471, XP002699851

DOI:   http://dx.doi.org/10.7554/eLife.00471
    - SANDERS, "Cheap and easy technique to snip DNA could revolutionize gene therapy", Berkeley News,, (20130107), URL: http://news.berkeley.edu/ 2013/01/07 /cheap-and-easy-technique-to-snip-dna-could- revolution ize-ene-therapy, XP055206730
    - "The CRISPR Revolution", Catalyst Magazine, (20140000), vol. 9, no. 1
    - CARROLL, "A CRISPR Approach to Gene Targeting", Molecular Therapy, (20120000), vol. 20, no. 9, pages 1658 - 60, XP055106489

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/mt.2012.171
    - BARRANGOU, "RNA-mediated programmable DNA cleavage", Nat. Biotechnol., (20120000), vol. 30, no. 9, pages 836 - 838, XP055118675

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2357
    - JINEK et al., eLife, (20130000), vol. 2, page e00471
    - DELTCHEVA et al., "CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III", Nature, (20110000), vol. 471, pages 602 - 607, XP055068535

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
    - PADDISON et al., "Short hairpin RNAs (shRNAs) induce sequence-specific silencing in mammalian cells", Genes & Development, (20020000), vol. 16, pages 948 - 958, XP002204653

DOI:   http://dx.doi.org/10.1101/gad.981002
    - JINEK, M. et al., "A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity", Science, (20120628), vol. 337, page 816, XP055299674

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
    - MALI, P. et al., "RNA-GUIDED HUMAN GENOME ENGINEERING VIA CAS9", Science, (20130103), vol. 339, pages 823 - 826, XP055111247

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - LE CONG et al., "SUPPLEMENTARY MATERIAL TO : MULTIPLEX GENOME ENGINEERING USING CRISPR/CAS SYSTEMS", Science, (20130103), vol. 339, pages 819 - 823, XP002730884

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
    - JINEK, M. et al., "RNA-PROGRAMMED GENOME EDITING IN HUMAN CELLS", eLife 2013, (20130107), vol. 2, page e00471, XP002699851

DOI:   http://dx.doi.org/10.7554/eLife.00471
    - SANDERS, R. et al., "Cheap and easy technique to snip DNA could revolutionize gene therapy", Media Relations, (20130107), XP055206730
    - DELTCHEVA, E. et al., "CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III", Nature, (20110000), vol. 471, pages 602 - 607, XP055308803

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
    - SAPRANAUSKAS, R. et al., "THE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS CRISPR/CAS SYSTEM PROVIDES IMMUNITY IN ESCHERICHIA COLI", Nucleic Acids Research, (20110000), vol. 39, no. 21, pages 9275 - 9282, XP055067807

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr606
    - HORVATH, P. et al., "CRISPR/Cas, the Immune System of Bacteria and Archae", Science, (20100000), vol. 327, pages 167 - 170, XP055016971

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1179555
    - DEVEAU, H. et al., "Phage response to CRISPR-Encoded resistance in Streptococcus thermophilus", Journal of Bacteriology, (20080000), vol. 190, no. 4, pages 1390 - 1400, XP002679468

DOI:   http://dx.doi.org/10.1128/JB.01412-07
    - MOJICA, F.J.M. et al., "Short motif sequences determine the targets of the prokaryotic CRISPR defence system", Microbiology, (20090000), vol. 155, pages 733 - 740, XP055118366

DOI:   http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.023960-0
    - CHEN. B. et al., "Dynamic Imaging of Genomic Loci in Living Human Cells by an Optimized CRISPR/Cas System", Cell, (20130000), vol. 155, pages 1479 - 1491, XP055181416

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.12.001
    - RAN et al., "In vivo genome editing using Staphylococcus aureus Cas9", Nature, (20150000), vol. 520, pages 186 - 191, XP055206733

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature14299
    - MAKAROVA, K. S. et al., "Evolution and classification of the CRISPR-Cas systems", Nature Reviews Microbiology, (20110000), vol. 9, no. 6, pages 467 - 477, XP009155547

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577
    - BARRANGOU, R. et al., "RNA-mediated programmable DNA cleavage", Nature Biotechnology, (20120910), vol. 30, pages 836 - 838, XP055118675

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2357
    - GARNEAU et al., "The CRISPR/Cas bacterial immune system cleaves bacteriophage and plasmid DNA", Nature, (20101104), vol. 468, pages 67 - 71, XP055181397

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09523
    - PADDISON et al., "Short hairpin RNAs (shRNAs) induce sequence-specific silencing in mammalian cells", Genes & Development, (20020000), vol. 16, no. 8, pages 948 - 958, XP002204653

DOI:   http://dx.doi.org/10.1101/gad.981002