Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: WO2014128239

WO2014128239 [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  19.02.2016
Datenbank zuletzt aktualisiert am 15.12.2018
Letztes Ereignis   Tooltip19.02.2016Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 23.03.2016  [2016/12]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG
St.-Martin-Strasse 76
81541 Munich / DE
[N/P]
Erfinder01 / HAUTH, Stephan
Maienweg 71
89081 Ulm / DE
02 / WALLMEIER, Eugen
Bussardstrasse 14
82223 Eichenau / DE
03 / THEIMER, Thomas
Forstenrieder Weg 1g
82065 Baierbrunn / DE
04 / WEERAWARDANE, Thushara
Kotelawala Defence University
Ratmalana / LK
05 / ZAKI, Yasir
New York University Abu Dhabi (NYU AD)
Abu Dhabi P.O.Box 129188 / AE
[N/P]
Anmeldenummer, Anmeldetag14706811.821.02.2014
WO2014EP53388
Prioritätsnummer, PrioritätstagEP2013000094025.02.2013         Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 13000940
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2014128239
Datum:28.08.2014
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 28.08.2014 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2014/35]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP28.08.2014
KlassifikationInternationalen:H04W28/02
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR 
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungEnglisch:METHOD, MANAGING ENTITY, AGENT ENTITY FOR CONSISTENT BANDWIDTH ALLOCATION
Französisch:PROCÉDÉ, ENTITÉ DE GESTION ET ENTITÉ D'AGENT DESTINÉS À UNE ATTRIBUTION DE BANDE PASSANTE HOMOGÈNE
PrüfungsverfahrengelöschtLöschung: Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen  [2016/12]
26.09.2015Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2016/12]
03.11.2015Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2016/12]
Angeführt inInternationale Recherche[XAI]US2012218892  (KOTECHA LALIT R [US], et al) [X] 1-5,7,8,10,11,15-18 * abstract * * figures 4,8-10 * * paragraphs [0001] , [0015] , [0016] , [0020] , [0021] , [0024] , [0028] , [0041] , [0045] , [0049] , [0053] - [0061] - [0075] , [0090] * [A] 6,13,14 [I] 9,12;
 [A]US6069872  (BONOMI FLAVIO [US], et al) [A] 1-18 * the whole document *;
 [A]US2007127419  (SAPEK ADAM [US]) [A] 1-18 * the whole document *;
 [A]WO2009008817  (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-18 * the whole document *;
 [A]WO2008055936  (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-18 * the whole document *
 [A]  - EKSTROM H, "QoS control in the 3GPP evolved packet system", IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, US, (20090201), vol. 47, no. 2, doi:10.1109/MCOM.2009.4785383, ISSN 0163-6804, pages 76 - 83, XP011280742 [A] 1-18 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2009.4785383
vom Anmelder   - F. FIRMIN, THE EVOLVED PACKET CORE, (20130131), URL: http://www.3gpp.org/The-Evolved-Packet-Core,
    - 3GPP TS 23.401 V11.4.0 (2012-12, (20121218),
    - QoS Control in the 3GPP Evolved Packet System, IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE,
    - J. ERMAN; A. GERBER; K.K. RAMAKRISHNAN; S. SEN; O. SPATSCHECK, "Over The Top Video: the Gorilla in Cellular Networks", IMC'11, (20111102),