Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP3121998

EP3121998 - GENERISCHES MEHRKANALZENTRUM FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND -DIENSTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  19.01.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 19.07.2018
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  17.01.2018
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  01.12.2017
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  12.05.2017
FrühereAnmeldung veröffentlicht
Status aktualisiert am  23.12.2016
Letztes Ereignis   Tooltip11.06.2018Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet 
AnmelderFür alle benannten Staaten
Opencode Systems O.O.D.
10, Stoil Slatinski Str.
1616 Sofia / BG
[2018/08]
Frühere [2017/04]Für alle benannten Staaten
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
Erfinder01 / Staykoff, Constantin
J.K. Hippodruma
Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
 [2017/04]
Anmeldenummer, Anmeldetag16001296.908.06.2016
[2017/04]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS20151473911115.06.2015         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514739111
[2017/04]
Früher eingereichte Anmeldung, DatumUS20151473911115.06.2015
[2017/04]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3121998
Datum:25.01.2017
Sprache:EN
[2017/04]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP03.01.2017
KlassifikationInternationalen:H04L12/24, H04W4/14
[2017/04]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/24]
Frühere [2017/04]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Validierungsstaat(en)MANoch nicht entrichtet
MDNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:GENERISCHES MEHRKANALZENTRUM FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND -DIENSTE[2017/04]
Englisch:GENERIC MULTICHANNEL CENTER FOR NETWORK APPLICATIONS AND SERVICES[2017/04]
Französisch:CENTRE MULTICANAUX GENERIQUE POUR APPLICATIONS RESEAUX ET SERVICES[2017/04]
Prüfungsverfahren08.06.2016Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist
05.05.2017Prüfungsantrag gestellt  [2017/24]
14.07.2017Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
23.01.2018Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
16.05.2018Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
Entrichtete GebührenJahresgebühr
07.06.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Angeführte Dokumente:Recherche[Y]US2011151845  (STAYKOFF CONSTANTIN [BG]) [Y] 1-20 * paragraph [0196] - paragraph [0198] * * paragraph [0070] - paragraph [0100] * * figure 1 *;
 [Y]US2015163102  (STAYKOFF CONSTANTIN [BG]) [Y] 1-20 * paragraph [0167] - paragraph [0170] * * paragraph [0175] - paragraph [0195] * * paragraph [0201] * * paragraph [0243] - paragraph [0260] * * paragraph [0301] - paragraph [0313] * * figure 7 *;
 [A]US2010048228  (HARJU TEEMU [FI], et al) [A] 1-20 * paragraph [0028] - paragraph [0051] * * paragraph [0007] * * figures 1-9 *
 [A]  - Janagoudar Sanganagouda, "USSD: A communication technology to potentially ouster SMS dependency", (20110930), pages 1 - 14, URL: http://web.archive.org/web/20120514195521/http://www.aricent.com/sites/www.aricent.com/files/pdf/Aricent_WhitePaper_USSD_0911.pdf, (20130408), XP055058727 [A] 1-20 * page 2 - page 12 *