EP0713523 - WÄSCHEWEICHMACHERZUSAMMENTZUNGEN ENTHALTEND ZELLULASE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 08.08.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2003 | Einspruch zurückgewiesen | veröffentlicht am 24.09.2003 [2003/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Frühere [1996/22] | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 / US | Erfinder | 01 /
SIKLOSI, Michael, Peter 7299 Bobby Lane Cincinnati, OH 45243 / US | 02 /
HARTMAN, Frederick, Anthony 10347 Deerfield Road Cincinnati, OH 45242 / US | 03 /
HUBESCH, Bruno, Albert, Jean Van Vlasselaerstraat 16 B-3061 Leefdaal / BE | 04 /
PLUYTER, Johan, Gerwin Romeinsesteenweg 522, Bus 3 B-1853 Strombeek-Bever / BE | 05 /
VENEGAS, Manuel, Garcia 7977 Quail Meadow West Chester, OH 45069 / US | [1996/22] | Vertreter | Engisch, Gautier NV Procter & Gamble Services Company SA IP Patent Department Temselaan 100 1853 Strombeek-Bever / BE | [N/P] |
Frühere [1996/22] | Engisch, Gautier Procter & Gamble European Technical Center N.V. Temselaan 100 B-1853 Strombeek-Bever / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 94925200.1 | 08.08.1994 | [1996/22] | WO1994US08893 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19930105422 | 12.08.1993 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 105422 | [1996/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9505442 | Datum: | 23.02.1995 | Sprache: | EN | [1995/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0713523 | Datum: | 29.05.1996 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.02.1995 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1996/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0713523 | Datum: | 21.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.02.1995 | Klassifikation | IPC: | C11D3/00, C11D3/386 | [1996/22] | CPC: |
C11D1/62 (EP,US);
C11D3/0015 (EP,US);
C11D3/38645 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2000/06] |
Frühere [1996/22] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄSCHEWEICHMACHERZUSAMMENTZUNGEN ENTHALTEND ZELLULASE | [1996/22] | Englisch: | CELLULASE FABRIC-CONDITIONING COMPOSITIONS | [1996/22] | Französisch: | COMPOSITIONS DE CONDITIONNEMENT DE TISSUS ET CONTENANT UNE CELLULASE | [1996/22] | Eintritt in die regionale Phase | 03.02.1996 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.02.1996 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.02.1996 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.02.1995 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.02.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/23] | 07.06.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.12.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.02.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.07.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.09.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.03.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.02.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 01.03.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.07.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.12.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.03.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.03.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP99870253.4 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 20.12.1999 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
20.03.2001
ADMISSIBLE HENKEL KGaA VTP (Patente) 40191 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2001/19] | |||
Einsprechende(r) | 01
20.03.2001
ADMISSIBLE Henkel KGaA VTP (Patente) 40191 Düsseldorf / DE | 26.04.2001 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 30.10.2001 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 02.04.2003 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2003/39] | 02.04.2003 | Termin der mündlichen Verhandlung | 24.04.2003 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 24.04.2003 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.02.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.08.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [DX]WO9113136 (NOVO NORDISK AS [DK]) [DX] 1-5,8-10 * page 4, line 23 - page 5, line 27; example 5; claim - *; | [A]EP0173397 (UNILEVER NV [NL], et al) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]EP0495554 (PROCTER & GAMBLE [US]) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]EP0239910 (PROCTER & GAMBLE [US], et al) [A] 7 * the whole document *; | [A]GB2258655 (SANDOZ LTD [CH]) [A] 6 * the whole document *; | [PA]WO9403577 (HENKEL KGAA [DE], et al) [PA] 1 * page 5, paragraph 2 * | [PXA] - U. HOTZ, "Verwendung von Cellulasen in Waschmitteln", TENSIDE, MUNCHEN DE, (199312), vol. 30, no. 6, pages 388 - 393, XP000415632 [PX] 1-5 * page 390, paragraph 2 - page 393 * [A] 8-10 |