EP0983061 - VERABREICHUNGSMETHODEN VON ENDIUM AUS ERNÄHRUNGSELEMENTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.09.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.09.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.10.2006 [2006/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bonadio, George A. H. 373 East Avenue Watertown, NY 13601-3829 / US | [2000/10] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2000/10] | Vertreter | Linn, Samuel Jonathan, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2000/10] | Linn, Samuel Jonathan, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 98906522.2 | 12.02.1998 | [2000/10] | WO1998US03095 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19970802777 | 18.02.1997 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 802777 | [2000/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9835669 | Datum: | 20.08.1998 | Sprache: | EN | [1998/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0983061 | Datum: | 08.03.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.08.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 20.08.1998 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.04.2000 | Klassifikation | IPC: | A61K31/28, A61K33/24, A61P43/00 | [2006/02] | CPC: |
A61K33/24 (EP,US);
A23L33/16 (EP,US);
A61K38/28 (EP,US);
A61K9/006 (EP,US);
A61P43/00 (EP)
| C-Set: |
A61K38/28, A61K2300/00 (US,EP);
A61K38/28, A61K33/24 (EP,US) |
Frühere IPC [2000/10] | A61K31/28 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERABREICHUNGSMETHODEN VON ENDIUM AUS ERNÄHRUNGSELEMENTEN | [2000/10] | Englisch: | METHODS FOR ADMINISTERING NUTRITIONAL INDIUM | [2000/10] | Französisch: | PROCEDES D'ADMINISTRATION D'INDIUM ALIMENTAIRE | [2000/10] | Eintritt in die regionale Phase | 17.11.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.11.1999 | Recherchengebühr entrichtet | 17.11.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.11.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.09.1998 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 17.11.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/10] | 30.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.03.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.10.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.04.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.12.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.04.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/40] | 18.05.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 17.11.1999 | AT   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | BE   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | CH   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | DE   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | DK   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | ES   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | FI   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | FR   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | GB   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | GR   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | IE   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | IT   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | LU   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | MC   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | NL   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | PT   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | 17.11.1999 | SE   M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 17.11.1999 | M01   Gebühr entrichtet am   17.11.1999 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2006 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4182754 (BONADIO GEORGE A H [US]) [X] 1-16*cf.abstract, col. 1, lines 49-63, col. 2, lines 40-47, claims 1-4* | Internationale Recherche | [Y]US3937806 (COOLEY WILLIAM EDWARD); | [Y]US4182754 (BONADIO GEORGE A H [US]); | [Y]US4591506 (BONADIO GEORGE A H [US]) |