EP1093629 - VERFAHREN ZUM ENTFERNEN VON SEISMISCHEN GERÄUSCHEN VERURSACHT DURCH EXTERNE AKTIVITÄTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.06.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.06.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.07.2006 [2006/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ExxonMobil Oil Corporation 5959 Las Colinas Boulevard Irving, TX 75039-2298 / US | [N/P] |
Frühere [2004/34] | Für alle benannten Staaten ExxonMobil Oil Corporation 5959 Las Colinas Boulevard Irving, TX 75039-2298 / US | ||
Frühere [2001/44] | Für alle benannten Staaten EXXONMOBIL OIL CORPORATION 3225 Gallows Road Fairfax, VI 22037-0001 / US | ||
Frühere [2001/17] | Für alle benannten Staaten MOBIL OIL CORPORATION 3225 Gallows Road Fairfax, Virginia 22037 / US | Erfinder | 01 /
HOUCK, Richard, Thomas 2518 Fallview Carrollton, TX 75007 / US | 02 /
JENKERSON, Michael, Richard 1102 N. Graves McKinney, TX 75069 / US | 03 /
SEYB, Stefan, Michael 10947 Cromwell Drive Dallas, TX 75229 / US | [2001/17] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/17] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99935418.6 | 06.07.1999 | [2001/17] | WO1999US15188 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980110575 | 06.07.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 110575 | [2001/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0002155 | Datum: | 13.01.2000 | Sprache: | EN | [2000/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1093629 | Datum: | 25.04.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.01.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 13.01.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.2001 | Klassifikation | IPC: | G01V1/36 | [2001/39] | CPC: |
G01V1/36 (EP,US);
G01V2210/32 (EP,US)
|
Frühere IPC [2001/17] | G06F19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM ENTFERNEN VON SEISMISCHEN GERÄUSCHEN VERURSACHT DURCH EXTERNE AKTIVITÄTEN | [2001/17] | Englisch: | METHOD FOR REMOVING SEISMIC NOISE CAUSED BY EXTERNAL ACTIVITY | [2001/17] | Französisch: | PROCEDE D'ELIMINATION DU BRUIT SISMIQUE CAUSE PAR UNE ACTIVITE EXTERNE | [2001/17] | Eintritt in die regionale Phase | 03.01.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.01.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 03.01.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.01.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.02.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 03.01.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.01.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/17] | 01.02.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/30] | 13.03.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.07.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2005 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US4314347 (STOKELY JOHN E) [X] 16-18 * column 1, line 30 - line 50 * * column 2, line 39 - column 3, line 26 * * column 4, line 50 - line 55 * * column 7, line 16 - line 32 * [A] 1,2,5,11,19; | [A]US4937794 (MARSCHALL RICHARD A [US], et al) [A] 1,2,11,16-19 * column 1, line 10 - line 13 * * column 1, line 42 - line 54 * * column 2, line 20 - line 38 * * column 6, line 25 - line 51 ** figure 2 *; | [A]WO9819182 (PGS TENSOR INC [US]) [A] 1-11,16-22 * page 1, line 16 - page 2, line 7 * * page 6, line 5 - line 11 * * page 8, line 14 - line 21 * * page 9, line 11 - line 14 * * page 12, line 9 - line 32 * | Internationale Recherche | [X]US4937794 (MARSCHALL RICHARD A [US], et al); | [XP]US5818795 (HAWKINS KEITH [GB], et al) |