EP1055650 - KOHLENSTOFFHALTIGE METALL-KOMPOSIT-MATERIALIEN, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2000/48] | KOHLENSTOFFHALTIGE METALL-KOMPOSIT-MATERIALIEN, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND VERWENDUNG | ||
[2014/44] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.10.2015 [2015/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Totankako Co., Ltd. 28-8, Higashitoyonaka-cho 1-chome Toyonaka-shi Osaka 560-0003 / JP | [2014/44] |
Frühere [2005/28] | Für alle benannten Staaten Totankako Co., Ltd. 28-8, Higashitoyonaka-cho 1-chome Toyonaka-shi, Osaka 560-0003 / JP | ||
Frühere [2000/48] | Für alle benannten Staaten Advanced Materials International Company, Ltd. 747-1, Gokanjima Fuji-shi, Shizuoka 416-2266 / JP | Erfinder | 01 /
KAWAMURA, Noriaki@Advanced Materials Int. Co., Ltd 747-1, Gokanjima Fuji-shi, Shizuoka416-2266 / JP | 02 /
TSUSHIMA, Eiki@Advanced Materials Int. Co., Ltd 747-1, Gokanjima Fuji-shi, Shizuoka 416-2266 / JP | 03 /
SUZUKI, Nobuyuki 140-15, Shimotogari Nagaizumi-machi, Sunto-gun Shizuoka 411-0943 / JP | [2014/44] |
Frühere [2000/48] | 01 /
KAWAMURA, Noriaki Advanced Materials Int. Co., Ltd 747-1, Gokanjima Fuji-shi, Shizuoka416-2266 / JP | ||
02 /
TSUSHIMA, Eiki Advanced Materials Int. Co., Ltd 747-1, Gokanjima Fuji-shi, Shizuoka 416-2266 / JP | |||
03 /
SUZUKI, Nobuyuki 140-15, Shimotogari Nagaizumi-machi, Sunto-gun Shizuoka 411-0943 / JP | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [2014/44] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | ||
Frühere [2000/48] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99971789.5 | 11.11.1999 | [2014/44] | WO1999JP06304 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19980321021 | 11.11.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 32102198 | JP19990165499 | 11.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16549999 | JP19990174895 | 22.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 17489599 | [2000/48] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0027776 | Datum: | 18.05.2000 | Sprache: | EN | [2000/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1055650 | Datum: | 29.11.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.05.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1055650 | Datum: | 29.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 18.05.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.12.2001 | Klassifikation | IPC: | C04B41/88, H01L23/373 | [2002/05] | CPC: |
C04B41/009 (EP,US);
C04B41/51 (EP,US);
C04B41/5127 (EP,US);
C04B41/5144 (EP,US);
C04B41/5155 (EP,US);
C04B41/88 (EP,US);
C22C1/1036 (EP,US);
C22C29/00 (EP,US);
C22C32/0084 (EP,US);
H01L23/142 (EP,US);
H01L23/3733 (EP,US);
H05K1/05 (EP,US);
C04B2111/00844 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US);
H01L2224/48227 (EP,US);
Y10T428/249953 (EP,US);
Y10T428/249955 (EP,US);
Y10T428/249967 (EP,US);
| C-Set: |
C04B41/009, C04B35/52 (EP,US);
C04B41/009, C04B35/522 (EP,US);
C04B41/009, C04B35/83 (EP,US);
C04B41/5127, C04B41/4521, C04B41/4523 (US,EP);
C04B41/5144, C04B41/4521, C04B41/4523 (US,EP);
C04B41/5155, C04B41/4521, C04B41/4523 (US,EP); |
Frühere IPC [2000/48] | C04B41/88 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/20] |
Frühere [2000/48] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOHLENSTOFFHALTIGE METALL-KOMPOSIT-MATERIALIEN, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND VERWENDUNG | [2014/44] | Englisch: | CARBON-BASED METAL COMPOSITE MATERIAL, METHOD FOR PREPARATION THEREOF AND USE THEREOF | [2014/44] | Französisch: | MATERIAU COMPOSITE METALLIQUE A BASE DE CARBONE, ET PROCEDES DE PREPARATION ET D'UTILISATION CORRESPONDANTS | [2014/44] |
Frühere [2000/48] | KOHLENSTOFFHALTIGE METALL-KOMPOSIT-MATERIALIEN, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND VERWENDUNG | ||
Frühere [2000/48] | CARBON-BASED METAL COMPOSITE MATERIAL, METHOD FOR PREPARATION THEREOF AND USE THEREOF | ||
Frühere [2000/48] | MATERIAU COMPOSITE METALLIQUE A BASE DE CARBONE, ET PROCEDES DE PREPARATION ET D'UTILISATION CORRESPONDANTS | Eintritt in die regionale Phase | 10.08.2000 | Übersetzung eingereicht | 10.08.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.08.2000 | Recherchengebühr entrichtet | 10.08.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.11.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/52] | 17.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.04.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.11.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.03.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.05.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.09.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.09.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.09.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP10185363.8 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 03.10.2010 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.07.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 30.07.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 16.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 30.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 10.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 12.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 02.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2011 | 13   M06   Gebühr entrichtet am   10.01.2012 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3928662 (KANEKO YASUHISA, et al) [X] 1-4,6,7,14* example 2; claims 1-6 *; | [X]DE4318193 (TOKAI CARBON KK [JP]) [X] 1-4,6-8,10-13 * figure 1; examples 1,4-6; claims 1-4; tables 1,2 *; | [X]EP0673900 (GOODRICH CO B F [US]) [X] 1-7,14-20 * page 4, line 33 - line 35; figure 1; claims 1,12-20; tables 1,2 *; | [X]FR2758146 (AEROSPATIALE [FR]) [X] 1-4,6-8,10,11,13-17 * page 1, line 29 - line 32; examples 1-5; claims 1-6,10,11; table 1 * * page 14 * | Internationale Recherche | [Y]JPS6249634 (TDK CORP); | [Y]JPH02199089 (NIPPON KOKAN KK); | [Y]DE4100145 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]); | [Y]JPH03295879 (TOKAI CARBON KK); | [A]JPH0483784 (TOKAI CARBON KK); | [Y]EP0394817 (VAW VER ALUMINIUM WERKE AG [DE]); | [Y]JPH09175877 (TOYO TANSO CO) | vom Anmelder | US3928662 | JPH03247563 | JPH03295879 | DE4318193 | EP0673900 | JPH08157273 | JPH09175877 | FR2758146 |