Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2247752

EP2247752 - VORHERSAGE UND DIAGNOSE VON DEGENERATIVER MYELOPATHIE BEI HUNDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2010/45]VORHERSAGE UND DIAGNOSE VON DEGENERATIVER MYELOPATHIE BEI HUNDEN
[2014/45]
StatusEinspruch zurückgewiesen
Status aktualisiert am  30.06.2017
Datenbank zuletzt aktualisiert am 19.07.2018
FrüherePatent erteilt
Status aktualisiert am  13.03.2017
Letztes Ereignis   Tooltip22.06.2018Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: MK
veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30]
AnmelderFür alle benannten Staaten
The Curators of The University of Missouri
615 Locust Street Building, 3rd Floor
Columbia, MO 65211 / US
Für alle benannten Staaten
Massachusetts Institute of Technology
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139 / US
Für alle benannten Staaten
Massachusetts General Hospital
55 Fruit Street
Boston, MA 02114 / US
[2014/45]
Frühere [2014/34]Für alle benannten Staaten
The Curators of The University of Missouri
615 Locust Street Building, 3rd Floor
Columbia, MO 65211 / US
Für alle benannten Staaten
Massachusetts Institute of Technology
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139 / US
Für alle benannten Staaten
Massachusetts General Hospital
55 Fruit Street
Boston, MA 02114 / US
Frühere [2010/45]Für alle benannten Staaten
The Curators Of The University Of Missouri
615 Locust Street Building 3rd Floor
Columbia, MO 65211 / US
Erfinder01 / COATES, Joan, R
615 Locust St. Bldg
3rd Floor
Columbia MO 65211 / US
02 / LINBLAD-TOH, Kerstin
90 Cherry Street
Malden MA 02148 / US
03 / WADE, Claire
41 Bonnet Ave
Como NSW 2226 / AU
04 / JOHNSON, Gary, S.
615 Locust St. Bldg
3rd Floor
Columbia MO 65211 / US
 [2014/45]
Frühere [2010/45]01 / COATES, Joan, R
615 Locust St. Bldg 3rd Floor
Columbia MO 65211 / US
02 / LINBLAD-TOH, Kerstin
90 Cherry Street
Malden MA 02148 / US
03 / WADE, Claire
41 Bonnet Ave
Como NSW 2226 / AU
04 / JOHNSON, Gary, S.
615 Locust St. Bldg 3rd Floor
Columbia MO 65211 / US
VertreterPotter Clarkson LLP
The Belgrave Centre
Talbot Street
Nottingham NG1 5GG / GB
[N/P]
Frühere [2014/45]Potter Clarkson LLP
The Belgrave Centre
Talbot Street
Nottingham, NG1 5GG / GB
Frühere [2013/37]Potter Clarkson LLP
The Belgrave Centre
Talbot Street
Nottingham
NG1 5GG / GB
Frühere [2010/45]Wright, Andrew John
Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk
Nottingham NG1 5DD / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag09708938.704.02.2009
[2014/45]
WO2009US33091
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS2008002594904.02.2008         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 25949
[2010/45]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2009100141
Datum:13.08.2009
Sprache:EN
[2009/33]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2247752
Datum:10.11.2010
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 13.08.2009 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2010/45]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2247752
Datum:05.11.2014
Sprache:EN
[2014/45]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP13.08.2009
KlassifikationInternationalen:C12Q1/68
[2010/45]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2010/45]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VORHERSAGE UND DIAGNOSE VON DEGENERATIVER MYELOPATHIE BEI HUNDEN[2014/45]
Englisch:PREDICTION AND DIAGNOSIS OF CANINE DEGENERATIVE MYELOPATHY[2014/45]
Französisch:PRÉDICTION ET DIAGNOSTIC DE LA MYÉLOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE CANINE[2014/45]
Frühere [2010/45]VORHERSAGE UND DIAGNOSE VON DEGENERATIVER MYELOPATHIE BEI HUNDEN
Frühere [2010/45]PREDICTION AND DIAGNOSIS OF CANINE DEGENERATIVE MYELOPATHY
Frühere [2010/45]PRÉDICTION ET DIAGNOSTIC DE LA MYÉLOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE CANINE
Eintritt in die regionale Phase03.09.2010Nationale Grundgebühr entrichtet 
03.09.2010Benennungsgebühr(en) entrichtet 
03.09.2010Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren03.09.2010Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
03.09.2010Prüfungsantrag gestellt  [2010/45]
11.02.2011Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
09.06.2011Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
09.01.2013Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
10.05.2013Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
14.01.2014Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
27.03.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
27.05.2014Ankündigung der Patenterteilung
26.09.2014Erteilungsgebühr entrichtet
26.09.2014Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
26.09.2014Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  11.02.2011
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  04.08.2015  12.08.2015  ADMISSIBLE
Krauss, Jan
Boehmert & Boehmert
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München / DE
 02  05.08.2015   
Genefast s.r.l.
Via Castelfranco, 17/D
40053 Bazzano (BO) / IT
Vertreter des Einsprechenden
Robba, Pierpaolo
Interpatent S.R.L.
Via Caboto, 35
10129 Torino / IT
 [N/P]
Frühere [2015/38]
Einsprechende(r)01  04.08.2015  12.08.2015  ADMISSIBLE
Krauss, Jan
Boehmert & Boehmert
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München / DE
 02  05.08.2015   
Genefast s.r.l.
Via Castelfranco, 17/D
40053 Bazzano (BO) / IT
Vertreter des Einsprechenden
Robba, Pierpaolo
Interpatent S.R.L.
Via Caboto 35
10129 Torino / IT
Frühere [2015/37]
Einsprechende(r)01  04.08.2015   
Krauss, Jan
Boehmert & Boehmert
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München / DE
14.09.2015Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
25.04.2016Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
14.02.2017Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2017/31]
14.02.2017Termin der mündlichen Verhandlung
14.03.2017Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
14.03.2017Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs
Entrichtete GebührenJahresgebühr
15.02.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
15.02.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
12.02.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
12.02.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU04.02.2009
BG05.11.2014
CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MK05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
TR05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
[2018/30]
Frühere [2017/41]HU04.02.2009
BG05.11.2014
CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
TR05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2017/39]HU04.02.2009
BG05.11.2014
CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
TR05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2017/36]HU04.02.2009
BG05.11.2014
CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2017/03]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2016/07]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
RO05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/46]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
RO05.11.2014
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/44]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
RO05.11.2014
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/36]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
RO05.11.2014
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/35]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/26]CY05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/24]HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/23]LT05.11.2014
NO05.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/22]LT05.11.2014
NO05.02.2015
PT05.03.2015
Frühere [2015/21]LT05.11.2014
NO05.02.2015
Frühere [2015/20]LT05.11.2014
Angeführt inInternationale Recherche[PX]  - AWANO TOMOYUKI ET AL, "Genome-wide association analysis reveals a SOD1 mutation in canine degenerative myelopathy that resembles amyotrophic lateral sclerosis.", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 24 FEB 2009, (20090224), vol. 106, no. 8, ISSN 1091-6490, pages 2794 - 2799, XP002527026 [PX] 1-16 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0812297106
 [PX]  - JOHNSON ET AL, "A SOD1 missense mutation in dogs with degenerative myelopathy: a spontaneous amyotrophic lateral sclerosis model", (200811), page 1, URL: http://www.ashg.org/2008meeting/abstracts/fulltext/f20625.htm, (20090506), XP002527027 [PX] 1-16 * the whole document *
 [PX]  - O`BRIEN ET AL, "SOD1 immunoreactivity in a spontaneous canine model of amyotrophic lateral sclerosis (ALS)", (2008), page 1, URL: http://som.missouri.edu/ophthalmology/Faculty/katz-m/DM%20SOD1%20immuno%20SFN%2011-08%20MK%20B.pdf, (20090506), XP002527028 [PX] 1-16 * the whole document *
 [DA]  - SANDELIN ERIK ET AL, "Amyotrophic lateral sclerosis-associated copper/zinc superoxide dismutase mutations preferentially reduce the repulsive charge of the proteins.", THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 20 JUL 2007, (20070720), vol. 282, no. 29, ISSN 0021-9258, pages 21230 - 21236, XP002527029 [DA] 1-16 * the whole document * * figures 1,4 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m700765200
 [A]  - GREEN S L ET AL, "Structure, chromosomal location, and analysis of the canine Cu/Zn superoxide dismutase (SOD1) gene", JOURNAL OF HEREDITY 2002 US, (2002), vol. 93, no. 2, ISSN 0022-1503, pages 119 - 124, XP002527030 [A] 1-16 * the whole document * * page 123, columns 1-2 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/jhered/93.2.119
 [A]  - VENTURA DOG BLOG, "Interesting Information on Degenerative Myelopathy", (2007), page 1, URL: http://venturahomesfordogs.blogspot.com/2007/10/interesting-information-on-degenerative.html, (20090506), XP002527031 [A] 1-16 * the whole document * * paragraph [0001] *