EP1096308 - Dispositif de réglage d'exposition pour appareil photographique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.04.2006 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.04.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.05.2006 [2006/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FUJI PHOTO FILM CO., LTD. No. 210, Nakanuma Minami-Ashigara-shi, Kanagawa-ken / JP | [N/P] |
Précédent [2001/18] | Pour tous les Etats désignés FUJI PHOTO FILM CO., LTD. No. 210, Nakanuma Minami-Ashigara-shi Kanagawa-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Noguchi, Osamu Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210 Nakanuma Minami-Ashigara-shi, Kanagawa / JP | 02 /
Yokoo, Hirokazu Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210 Nakanuma Minami-Ashigara-shi, Kanagawa / JP | 03 /
Imamura, Takashi Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210 Nakanuma Minami-Ashigara-shi, Kanagawa / JP | 04 /
Mikami, Yuji Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210 Nakanuma Minami-Ashigara-shi, Kanagawa / JP | [2001/18] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/18] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00123882.3 | 02.11.2000 | [2001/18] | Numéro de priorité, date | JP19990311354 | 01.11.1999 Format original publié: JP 31135499 | JP19990311353 | 01.11.1999 Format original publié: JP 31135399 | JP19990312996 | 02.11.1999 Format original publié: JP 31299699 | JP19990313309 | 04.11.1999 Format original publié: JP 31330999 | JP19990327705 | 18.11.1999 Format original publié: JP 32770599 | [2001/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1096308 | Date: | 02.05.2001 | Langue: | EN | [2001/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1096308 | Date: | 01.06.2005 | Langue: | EN | [2005/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.02.2001 | Classification | IPC: | G03B7/10, G03B7/085, G03B9/02 | [2001/18] | CPC: |
G03B7/10 (EP,US);
G03B7/085 (EP,KR,US);
G03B9/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/04] |
Précédent [2001/18] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Belichtungssteuerung für eine Kamera | [2001/18] | Anglais: | Exposure control device for camera | [2001/18] | Français: | Dispositif de réglage d'exposition pour appareil photographique | [2001/18] | Procédure d'examen | 17.07.2001 | Requête en examen déposée [2001/37] | 05.11.2001 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 28.02.2002 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 03.03.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.07.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.12.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.2005 | Taxe de délivrance payée | 30.03.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP04018966.4 / EP1475657 | EP04018977.1 / EP1475658 | EP04018978.9 / EP1475659 | EP04018979.7 / EP1475660 | Opposition(s) | 02.03.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 12.12.2001 | AT   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | BE   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | CH   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | CY   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | DK   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | ES   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | FI   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | GR   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | IE   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | IT   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | LU   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | MC   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | NL   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | PT   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | SE   M01   Pas encore payé | 12.12.2001 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4125848 (ITO TADASHI, et al) [A] 1,12* figures 1,2; claim 1 *; | [A]US4681417 (FUJINO MASAHISA [JP], et al) [A] 1,12 * figures 1,2; claims 1,2 *; | [A]US4758859 (UEMATSU KIMIO [JP], et al) [A] 1-27 * abstract *; | [DA]US5634163 (KAMATA KAZUO [JP]) [DA] 1-27 * figure 1; claim 1 * |