EP1103457 - Serre-câble accrochable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.11.2003 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.11.2003 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.2004 [2004/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Steiner, George 58 Hillcrest Avenue Lachine Quebec H8R 1J2 / CA | [N/P] |
Précédent [2001/22] | Pour tous les Etats désignés Steiner, George 58 Hillcrest Avenue Lachine, Quebec H8R 1J2 / CA | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2001/22] | Mandataire(s) | Hall, Matthew Benjamin Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2001/22] | Hall, Matthew Benjamin Frank B. Dehn & Co. 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00310567.3 | 29.11.2000 | [2001/22] | Numéro de priorité, date | US19990450896 | 29.11.1999 Format original publié: US 450896 | [2001/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1103457 | Date: | 30.05.2001 | Langue: | EN | [2001/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1103457 | Date: | 15.01.2003 | [2003/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.11.2002 | Classification | IPC: | B63B21/04, B63B59/02, F16G11/14 | [2001/22] | CPC: |
B63B21/04 (EP,US);
B63B21/08 (EP,US);
F16G11/046 (EP,US);
F16G11/103 (EP,US);
F16G11/143 (EP,US);
Y10T24/39 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2003/40] |
Précédent [2001/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Einhakbare Seilklemme | [2001/22] | Anglais: | Hooker cleat | [2001/22] | Français: | Serre-câble accrochable | [2001/22] | Procédure dexamen | 03.06.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/01] | 21.07.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/01] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2002 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US1546798 (NILS SEAGREN) [Y] 6 * figures 3,4 *; | [Y]FR644997 (JARRY JULES-LOUIS-ALBERT;ROUANET ROGER-LEGER-MARIE-FE) [Y] 2 * figure - *; | [Y]FR2388153 (SODERY SA [FR]) [Y] 2 * figure - *; | [XY]US4280435 (LOOMIS DONALD W) [X] 1,4,7,8 * column 2, line 57 - column 5, line 43; figure - * [Y] 2,6; | [A]US5493983 (HURT NORBERT M [US]) [A] 1-10* abstract * |