EP1197033 - PROCEDE POUR OBTENIR UNE REPONSE APTE A ETRE UTILISE DANS UN PROCEDE D'AUTHENTICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2002/16] | PROCEDE POUR OBTENIR UNE REPONSE | ||
[2005/38] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.01.2007 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Setec Oy Suometsäntie 1 01740 Vantaa / FI | [2006/10] |
Précédent [2002/16] | Pour tous les Etats désignés Setec oy Suometsäntie 1 01740 Vantaa / FI | Inventeur(s) | 01 /
PAATERO, Lauri Rikalantie 4 FIN-00970 Helsinki / FI | [2002/16] | Mandataire(s) | Holmström, Stefan Mikael Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Précédent [2002/16] | Holmström, Stefan Mikael Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 00949509.4 | 14.07.2000 | [2002/16] | WO2000FI00649 | Numéro de priorité, date | FI19990001617 | 16.07.1999 Format original publié: FI 991617 | [2002/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0106700 | Date: | 25.01.2001 | Langue: | EN | [2001/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1197033 | Date: | 17.04.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.01.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1197033 | Date: | 08.03.2006 | Langue: | EN | [2006/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 25.01.2001 | Classification | IPC: | H04L9/30 | [2002/16] | CPC: |
H04L9/3271 (EP,US);
G06Q20/367 (EP,US);
G06Q20/3674 (EP,US);
G06Q20/3829 (EP,US);
G06Q20/4012 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/16] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER ANTWORT ZUR VERWENDUNG IN EINEM AUTHENTIFIZIERUNGSVERFAHREN | [2005/38] | Anglais: | METHOD OF PRODUCING A RESPONSE FOR USE IN AN AUTHENTICATION PROCESS | [2005/38] | Français: | PROCEDE POUR OBTENIR UNE REPONSE APTE A ETRE UTILISE DANS UN PROCEDE D'AUTHENTICATION | [2005/38] |
Précédent [2002/16] | VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER ANTWORT | ||
Précédent [2002/16] | METHOD OF PRODUCING A RESPONSE | ||
Précédent [2002/16] | PROCEDE POUR OBTENIR UNE REPONSE | Entrée dans la phase régionale | 01.02.2002 | Taxe nationale de base payée | 01.02.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.02.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.02.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 01.02.2002 | Requête en examen déposée [2002/16] | 20.12.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.04.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.2005 | Taxe de délivrance payée | 19.12.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.12.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.03.2006 | BE | 08.03.2006 | CH | 08.03.2006 | CY | 08.03.2006 | FI | 08.03.2006 | IT | 08.03.2006 | LI | 08.03.2006 | NL | 08.03.2006 | DK | 08.06.2006 | SE | 08.06.2006 | GR | 09.06.2006 | ES | 19.06.2006 | IE | 14.07.2006 | LU | 14.07.2006 | MC | 31.07.2006 | PT | 08.08.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/36] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
IE | 14.07.2006 | ||
LU | 14.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
IE | 14.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2007/35] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
IE | 14.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2007/25] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
IE | 14.07.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2007/19] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
MC | 31.07.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2007/13] | AT | 08.03.2006 | |
BE | 08.03.2006 | ||
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2007/09] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2007/08] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
Précédent [2006/50] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
Précédent [2006/45] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
Précédent [2006/43] | AT | 08.03.2006 | |
CH | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
Précédent [2006/42] | CH | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
LI | 08.03.2006 | ||
Précédent [2006/36] | FI | 08.03.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4799258 (DAVIES DONALD W [GB]); | [A]US5546463 (CAPUTO ANTHONY A [US], et al); | [X]WO9935782 (CRYPTOGRAPHY RES INC [US]); | [X] - MESSERGES T. ET AL., "Investigation of power analysis attacks on smart cards", PROCEEDINGS OF THE USENIX WORKSHOP ON SMARTCARD TECHNOLOGY (SMARTCARD'99), USENIX ASSOC, USA, (19990510), pages 151 - 161, XP002905430 |