EP1230053 - PROCEDE DE PRODUCTION D'UN INDUIT D'UNE MACHINE ELECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.04.2005 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.01.2008 [2008/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HÖGANÄS AB 263 83 Höganäs / SE | [2002/33] | Inventeur(s) | 01 /
Jack, Alan, G., Milestone House Allendale Road Hexham, Northumberland NE46 2NB / GB | [2002/33] | Mandataire(s) | Thylén, Eva Matilda Awapatent AB Box 1066 251 10 Helsingborg / SE | [N/P] |
Précédent [2002/33] | Thylén, Eva Matilda AWAPATENT AB, Berga Allé 1 254 52 Helsingborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00952096.6 | 28.07.2000 | [2002/33] | WO2000SE01521 | Numéro de priorité, date | SE19990002809 | 29.07.1999 Format original publié: SE 9902809 | [2002/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0112365 | Date: | 22.02.2001 | Langue: | EN | [2001/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1230053 | Date: | 14.08.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.02.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1230053 | Date: | 09.06.2004 | Langue: | EN | [2004/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 22.02.2001 | Classification | IPC: | B22F3/00, B22F5/00, H02K15/00 | [2002/33] | CPC: |
B22F7/08 (EP,US);
H02K15/022 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/33] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EIN PLATTENTEIL EINER ELEKTRISCHEN MASCHINE | [2002/33] | Anglais: | METHOD OF PRODUCING AN ARMATURE SEGMENT OF AN ELECTRICAL MACHINE | [2002/33] | Français: | PROCEDE DE PRODUCTION D'UN INDUIT D'UNE MACHINE ELECTRIQUE | [2002/33] | Entrée dans la phase régionale | 22.01.2002 | Taxe nationale de base payée | 22.01.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.01.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.02.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 22.01.2002 | Requête en examen déposée [2002/33] | 08.12.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.04.2004 | Taxe de délivrance payée | 05.04.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.03.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 09.06.2004 | BE | 09.06.2004 | CH | 09.06.2004 | CY | 09.06.2004 | FI | 09.06.2004 | LI | 09.06.2004 | NL | 09.06.2004 | IE | 28.07.2004 | LU | 28.07.2004 | MC | 31.07.2004 | DK | 09.09.2004 | GR | 09.09.2004 | SE | 09.09.2004 | PT | 09.11.2004 | [2008/03] |
Précédent [2007/08] | AT | 09.06.2004 | |
BE | 09.06.2004 | ||
CH | 09.06.2004 | ||
CY | 09.06.2004 | ||
FI | 09.06.2004 | ||
LI | 09.06.2004 | ||
NL | 09.06.2004 | ||
IE | 28.07.2004 | ||
LU | 28.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
DK | 09.09.2004 | ||
GR | 09.09.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2006/13] | AT | 09.06.2004 | |
BE | 09.06.2004 | ||
CH | 09.06.2004 | ||
FI | 09.06.2004 | ||
LI | 09.06.2004 | ||
NL | 09.06.2004 | ||
IE | 28.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
DK | 09.09.2004 | ||
GR | 09.09.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2005/46] | AT | 09.06.2004 | |
BE | 09.06.2004 | ||
CH | 09.06.2004 | ||
FI | 09.06.2004 | ||
LI | 09.06.2004 | ||
IE | 28.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
DK | 09.09.2004 | ||
GR | 09.09.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2005/22] | AT | 09.06.2004 | |
BE | 09.06.2004 | ||
CH | 09.06.2004 | ||
FI | 09.06.2004 | ||
LI | 09.06.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
DK | 09.09.2004 | ||
GR | 09.09.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2005/14] | AT | 09.06.2004 | |
BE | 09.06.2004 | ||
CH | 09.06.2004 | ||
FI | 09.06.2004 | ||
LI | 09.06.2004 | ||
GR | 09.09.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2005/11] | AT | 09.06.2004 | |
CH | 09.06.2004 | ||
FI | 09.06.2004 | ||
LI | 09.06.2004 | ||
GR | 09.09.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2005/06] | CH | 09.06.2004 | |
FI | 09.06.2004 | ||
LI | 09.06.2004 | ||
GR | 09.09.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2005/02] | CH | 09.06.2004 | |
FI | 09.06.2004 | ||
LI | 09.06.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2004/52] | CH | 09.06.2004 | |
LI | 09.06.2004 | ||
SE | 09.09.2004 | ||
Précédent [2004/51] | CH | 09.06.2004 | |
LI | 09.06.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB1457504 (LOWEN F D); | [A]US4150927 (STEINGROEVER ERICH A [DE]); | [A]US5221503 (WARD ROBERT W [US], et al); | [A]US5722032 (GAY DAVID EARL [US]) |