EP1240013 - MATERIAU POUR JOINT DE DILATATION COMPOSITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.06.2004 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.06.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.08.2004 [2004/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Textiles Coated Incorporated 105 Route 101A Amherst, NH 03031-0532 / US | [2002/38] | Inventeur(s) | 01 /
TIPPETT, Stephen, W. 115 Meetinghouse Hill Road New Boston, NH 03070 / US | [2002/38] | Mandataire(s) | Blake, John Henry Francis Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Précédent [2002/38] | Blake, John Henry Francis Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00959707.1 | 31.08.2000 | [2002/38] | WO2000US23987 | Numéro de priorité, date | US19990396621 | 15.09.1999 Format original publié: US 396621 | US20000552182 | 18.04.2000 Format original publié: US 552182 | [2002/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0119610 | Date: | 22.03.2001 | Langue: | EN | [2001/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1240013 | Date: | 18.09.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.03.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1240013 | Date: | 13.08.2003 | Langue: | EN | [2003/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.03.2001 | Classification | IPC: | B32B27/12, F16L59/02, B32B31/20, D06N3/04 | [2002/38] | CPC: |
B32B27/12 (EP,US);
B32B27/322 (US);
B32B5/022 (US);
D06N3/047 (EP,US);
F16L59/029 (EP,US);
B32B2262/101 (US);
B32B2305/20 (US);
B32B2307/304 (US);
B32B2307/718 (US);
B32B2309/02 (US);
B32B2309/04 (US);
B32B2309/12 (US);
B32B2327/18 (US);
Y10T442/20 (EP,US);
Y10T442/2164 (EP,US);
Y10T442/2189 (EP,US);
Y10T442/2221 (EP,US);
Y10T442/2238 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, DK, FR, GB, IT, NL [2003/33] |
Précédent [2002/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DEHNUNGSFUGEN-VERBUNDMATERIAL | [2002/38] | Anglais: | COMPOSITE EXPANSION JOINT MATERIAL | [2002/38] | Français: | MATERIAU POUR JOINT DE DILATATION COMPOSITE | [2002/38] | Entrée dans la phase régionale | 12.04.2002 | Taxe nationale de base payée | 12.04.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.04.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.03.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 12.04.2002 | Requête en examen déposée [2002/38] | 19.06.2002 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.02.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.06.2003 | Taxe de délivrance payée | 11.06.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.05.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4165404 (QUEHL HENRY E) [A] 1-42* column 2, line 41 - column 5, line 51; example -; claim - *; | [A]US4732413 (BACHMANN LOTHAR [US], et al) [A] 1-42 * the whole document *; | [A]WO9008034 (TIPPETT STEPHEN W [US]) [A] 1-42 * the whole document *; | [DA]US5368923 (TIPPETT STEPHEN W [US]) [DA] 1-42 * the whole document *; | [DA]US5496628 (RIBBANS ROBERT C [US]) [DA] 1-42 * the whole document * |