EP1226136 - INHIBITEURS DE TYROSINE KINASES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.11.2005 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.11.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.12.2005 [2005/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck & Co., Inc. 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065-0907 / US | [N/P] |
Précédent [2002/31] | Pour tous les Etats désignés Merck & Co., Inc. 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065-0907 / US | Inventeur(s) | 01 /
ARRINGTON, Kenneth, L. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 02 /
BILODEAU, Mark, T. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 03 /
FRALEY, Mark, E. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 04 /
HARTMAN, George, D. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 05 /
HOFFMAN, William, F. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 06 /
HUNGATE, Randall, W. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 07 /
KIM, Yuntae 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | [2002/31] | Mandataire(s) | Horgan, James Michael Frederic, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road, Harlow Essex CM20 2QR / GB | [N/P] |
Précédent [2004/27] | Horgan, James Michael Frederic, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | ||
Précédent [2002/31] | Thompson, John Dr. Merck & Co., Inc. European Patent Department Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00978230.1 | 16.10.2000 | [2002/31] | WO2000US28625 | Numéro de priorité, date | US19990160356P | 19.10.1999 Format original publié: US 160356 P | [2002/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0129025 | Date: | 26.04.2001 | Langue: | EN | [2001/17] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1226136 | Date: | 31.07.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.04.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1226136 | Date: | 29.12.2004 | Langue: | EN | [2004/53] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.11.2001 | Classification | IPC: | C07D401/00 | [2002/31] | CPC: |
C07D413/14 (EP,US);
C07D409/14 (EP,KR,US);
A61K31/495 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
A61P17/02 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P19/08 (EP);
A61P19/10 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/12 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07D401/04 (EP,US);
C07D401/06 (KR);
| C-Set: |
A61K31/495, A61K2300/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2002/31] | Etats autorisant lextension | AL | 21.05.2002 | LT | 21.05.2002 | LV | 21.05.2002 | MK | 21.05.2002 | RO | 21.05.2002 | SI | 21.05.2002 | Titre | Allemand: | TYROSIN KINASEINHIBITOREN | [2002/31] | Anglais: | TYROSINE KINASE INHIBITORS | [2002/31] | Français: | INHIBITEURS DE TYROSINE KINASES | [2002/31] | Entrée dans la phase régionale | 21.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 21.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.05.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.04.2002 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/31] | 01.10.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.03.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.05.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 24.06.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.03.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2004 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.09.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9220642 (RHONE POULENC RORER INT [US]) [A] 1,8* page 42 *; | [A]WO9706144 (DU PONT MERCK PHARMA [US], et al) [A] 1,8 * pages 57-72; table 3 *; | [X] - MARTIN P. MAGUIRE, KIMBERLY R SHEETS, KAREN MCVETY AT AL., "A new series of PDGF receptor tyrosine kinase inhibitors: 3-substituted quinoline derivatives", J.MED.CHEM., (1994), vol. 37, pages 2129 - 2137, XP002164235 [X] 1-8,20,21,23-25 * page 2130, column R - page 2133, column L; example 2G * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm00045a004 | [A] - LAURENT F.HENNEQUIN,ANDREW P.THOMAS, CRAIG JOHNSTONE, ET AL., "Design and structure-activity relationship of a new class of potent VEGF receptor tyrosine kinase inhibitors", J.MED.CHEM., (1999), vol. 42, pages 535369 - 5389, XP002164236 [A] 1,8 * page 5371, column R - page 5378, column L * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm990345w |