EP1376935 - SYSTEME DE RESEAU LOCAL RADIO ET PROCEDE DE COMMANDE DE SYSTEME DE RESEAU LOCAL RADIO ET PROGRAMME DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 20.02.2004 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2004 | Nouvelle entrée: requête en vue d'une décision: réception de la requête | 13.08.2004 | Nouvelle entrée: requête en vue d'une décision: résultat | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yozan Inc. 3-5-18, Kitazawa, Setagaya-ku Tokyo 155-0031 / JP | [2004/01] | Inventeur(s) | 01 /
TAKATORI, Sunao, c/o YOZAN INC. 3-5-18, Kitazawa, Setagaya-ku Tokyo 155-0031 / JP | 02 /
KIYOMATSU, Hisanori, c/o YOZAN INC. 3-5-18, Kitazawa, Setagaya-ku Tokyo 155-0031 / JP | [2004/01] | Mandataire(s) | James, Michael John Gwynne, et al Wynne-Jones, Lainé & James 22, Rodney Road Cheltenham Gloucestershire GL50 1JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2004/01] | James, Michael John Gwynne, et al Wynne-Jones, Lainé & James 22, Rodney Road Cheltenham Gloucestershire GL50 1JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01274096.5 | 30.03.2001 | [2004/01] | WO2001JP02748 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02082734 | Date: | 17.10.2002 | Langue: | EN | [2002/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1376935 | Date: | 02.01.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.10.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.10.2002 | Classification | IPC: | H04L12/28 | [2004/01] | CPC: |
H04W84/20 (EP,KR,US);
H04L12/12 (EP,US);
H04L45/00 (US);
H04L45/28 (EP,US);
H04M1/72505 (EP,US);
H04W84/12 (KR);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/01] | Titre | Allemand: | FUNK-LAN-SYSTEM UND FUNK-LAN-SYSTEMSTEUERVERFAHREN UND -STEUERPROGRAMM | [2004/01] | Anglais: | RADIO LAN SYSTEM AND RADIO LAN SYSTEM CONTROLLING METHOD AND CONTROL PROGRAM | [2004/01] | Français: | SYSTEME DE RESEAU LOCAL RADIO ET PROCEDE DE COMMANDE DE SYSTEME DE RESEAU LOCAL RADIO ET PROGRAMME DE COMMANDE | [2004/01] | Entrée dans la phase régionale | 05.08.2002 | Traduction produite | 01.10.2002 | Taxe nationale de base payée | 01.10.2002 | Taxe de recherche payée | 01.10.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.10.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.10.2002 | Requête en examen déposée [2004/01] | 06.02.2004 | Demande retirée par le demandeur [2004/15] | 06.03.2004 | Requête en vue dune décision reçue: {0} | 18.08.2004 | Résultat de la requête en vue d'une decision (Revendications) : Requête rejetée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH07131842 (IBM); | [A]JP2000174899 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) |