EP1454504 - PROCEDE, APPAREIL ET AGENCEMENT UTILISES DANS UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS, DESTINES A CONTROLER ET A FOURNIR DES SERVICES AVANCES ET DES INTERFACES UTILISATEUR DANS UN TELEPHONE MOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.11.2008 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 24.11.2010 [2010/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2008/02] | Pour tous les Etats désignés TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) 164 83 Stockholm / SE | ||
Précédent [2005/21] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | ||
Précédent [2004/37] | Pour tous les Etats désignés TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) 126 25 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
HÖGLANDER, Mats Rogestavägen 26 SE-139 36 Värmdö / SE | 02 /
ISAKSSON, Leif Slattervägen 82 S-135 42 Tyresö / SE | 03 /
ROXNÄS, Kjell Falkvägen 18 SE-468 33 Vargön / SE | [2004/37] | Mandataire(s) | Sjöberg, Mats Hakan Ericsson AB Patent Unit Core Networks, Älvsjö Box 1505 125 25 Älvsjö / SE | [N/P] |
Précédent [2005/17] | Sjöberg, Mats Hakan Ericsson AB Patent Unit Core Networks, Älvsjö Box 1505 125 25 Älvsjö / SE | ||
Précédent [2004/37] | Lövgren, Tage ERICSSON AB Licensing and Patent Development Torshamnsgatan 23 164 80 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01274787.9 | 20.11.2001 | [2004/37] | WO2001SE02568 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03045102 | Date: | 30.05.2003 | Langue: | EN | [2003/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1454504 | Date: | 08.09.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.05.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1454504 | Date: | 09.01.2008 | Langue: | EN | [2008/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 30.05.2003 | Classification | IPC: | H04Q7/38, H04M3/42 | [2004/37] | CPC: |
H04W84/16 (EP,US);
H04M3/42314 (EP,US);
H04Q3/0025 (EP,US);
H04M2203/1091 (EP,US);
H04M2207/206 (EP,US);
H04M3/4234 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/37] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND ANORDNUNG IN EINEM TELEKOMMUNIKATIONSNETZ ZUR KONTROLLE UND ERMÖGLICHUNG VON ERWEITERTEN DIENSTEN UND BENUTZERSCHNITTSTELLEN IN EINEM MOBILTELEFON | [2004/37] | Anglais: | METHOD, APPARATUS AND ARRANGEMENT IN A TELECOMMUNICATIONS NETWORK FOR PROVIDING CONTROL OVER AND ENABLING ADVANCED SERVICES AND USER INTERFACES IN A MOBILE TELEPHONE | [2004/37] | Français: | PROCEDE, APPAREIL ET AGENCEMENT UTILISES DANS UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS, DESTINES A CONTROLER ET A FOURNIR DES SERVICES AVANCES ET DES INTERFACES UTILISATEUR DANS UN TELEPHONE MOBILE | [2004/37] | Entrée dans la phase régionale | 08.06.2004 | Taxe nationale de base payée | 08.06.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.06.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.05.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 08.06.2004 | Requête en examen déposée [2004/37] | 04.04.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.09.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.06.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2007 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 09.01.2008 | GR | 10.04.2008 | PT | 09.06.2008 | [2010/47] |
Précédent [2009/33] | CY | 09.01.2008 | |
PT | 09.06.2008 | ||
Précédent [2008/42] | PT | 09.06.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5550905 (SILVERMAN DAVID P [US]); | [X]GB2334403 (NORTHERN TELECOM LTD [CA]); | [X]US6178183 (BUSKIRK JR MARTIN CORNELIUS [US]) |