EP1138680 - Acides gem-substitués alpha-sulfonylamino hydroxamiques comme inhibiteurs de métalloprotease [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.02.2008 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.02.2008 | Demande réputée retirée | publié le 26.03.2008 [2008/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [N/P] |
Précédent [2001/40] | Pour tous les Etats désignés Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | Inventeur(s) | 01 /
Noe, Mark Carl, Pfizer Global Research & Developm. Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | [2001/40] | Mandataire(s) | Hayles, James Richard, et al Pfizer ATTENTION: ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / FR | [N/P] |
Précédent [2001/40] | Hayles, James Richard, et al Pfizer Limited, Patents Department, Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01302436.9 | 16.03.2001 | [2001/40] | Numéro de priorité, date | US20000192963P | 29.03.2000 Format original publié: US 192963 P | [2001/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1138680 | Date: | 04.10.2001 | Langue: | EN | [2001/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.08.2001 | Classification | IPC: | C07D309/14, C07D405/12, A61K31/35, A61P19/02, A61P35/00 | [2001/40] | CPC: |
C07D309/10 (EP,US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/02 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P17/02 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P19/10 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P25/06 (EP);
A61P25/14 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/24 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P35/04 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/26] |
Précédent [2001/40] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Gem substituierte Sulfonylhydroxamsäuren mit MMP inhibierender Wirkung | [2001/40] | Anglais: | Gem substituted sulfonyl hydroxamic acids as MMP inhibitors | [2001/40] | Français: | Acides gem-substitués alpha-sulfonylamino hydroxamiques comme inhibiteurs de métalloprotease | [2001/40] | Procédure dexamen | 28.03.2001 | Requête en examen déposée [2001/40] | 26.05.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.10.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/13] | 08.11.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/13] | Requête en poursuite de la procédure de: | 12.03.2004 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.03.2004 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 30.03.2004 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2007 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO9633172 (PFIZER [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO9720824 (AGOURON PHARMA [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]EP0780386 (HOFFMANN LA ROCHE [CH], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [YD]WO9834918 (PFIZER [US], et al) [YD] 1-12 * column W *; | [Y]WO9839315 (MONSANTO CO [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO9850348 (AGOURON PHARMA [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO9952889 (PFIZER PROD INC [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO9958531 (DU PONT PHARM CO [US]) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO0009492 (PFIZER PROD INC [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [Y]WO0009485 (PFIZER PROD INC [US], et al) [Y] 1-12 * column W *; | [PX]WO0038718 (SEARLE & CO [US], et al) [PX] 1-12 * column W *; | [PX]WO0038717 (SEARLE & CO [US], et al) [PX] 1-12 * column W *; | [PX]EP1081137 (PFIZER PROD INC [US]) [PX] 1-12* column W *; | [Y] - MICHAELIDES M R ET AL, "RECENT ADVANCES IN MATRIX METALLOPROTEINASE INHIBITORS RESEARCH", CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN,BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS, SCHIPHOL,NL, (1999), vol. 5, ISSN 1381-6128, pages 787 - 819, XP000983775 [Y] 1-12 * column W * | [Y] - ABBRUZZESE,T.A. ET AL., "Matrix metalloproteinase inhibition limits arterial enlargement in a rodent arteriovenous fistula model", SURGERY, (199808), vol. 124, no. 2, pages 328 - 3335, XP001007326 [Y] 1-12 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1067/msy.1998.91338 | [Y] - WHITTAKER,M. ET AL., "Design and Therapeutic Application of Matrix Metalloprteinase Inhibitors", CHEM.REV., WASHINGTON, (1999), vol. 99, pages 2735 - 2776, XP002172816 [Y] 1-12 * column W * |