EP1203597 - Elément articulé d'espacement pour joindre des sources radioactives utilisées pour le traitement du cancer [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.04.2005 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.04.2005 | Demande réputée retirée | publié le 01.06.2005 [2005/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Grimm, Peter D. 1211 East Newton Seattle, WA 98102 / US | [2002/19] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2002/19] | Mandataire(s) | Faulkner, Thomas John, et al Cleveland 10 Fetter Lane London EC4A 1BR / GB | [N/P] |
Précédent [2002/19] | Faulkner, Thomas John, et al fJ Cleveland, 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01309309.1 | 02.11.2001 | [2002/19] | Numéro de priorité, date | US20000707622 | 06.11.2000 Format original publié: US 707622 | [2002/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1203597 | Date: | 08.05.2002 | Langue: | EN | [2002/19] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1203597 | Date: | 05.11.2003 | [2003/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.09.2003 | Classification | IPC: | A61N5/10 | [2002/19] | CPC: |
A61N5/1027 (EP,US);
A61N2005/1023 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/19] | Titre | Allemand: | Drehbarer Distanzhalter zur Verbindung radioaktiver Quellen die in der Krebstherapie verwendet werden | [2002/19] | Anglais: | Hinged spacer element for joining radioactive seeds used in treatment of cancer | [2002/19] | Français: | Elément articulé d'espacement pour joindre des sources radioactives utilisées pour le traitement du cancer | [2002/19] | Procédure dexamen | 05.05.2004 | Requête en examen déposée [2004/27] | 15.07.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/22] | 03.01.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2004 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4697575 (HOROWITZ BRUCE S [US]); | [A]EP0668088 (AMERSHAM HOLDINGS INC [US]) [A] 1-8 * figures 1,5 *; | [AD]US6010446 (GRIMM PETER D [US]) [AD] 1-8 * the whole document * | par le demandeur | US6010446 |