EP1191433 - COMMANDE D'IMPRESSION DECENTRALISEE PAR DES IMPRIMANTES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.04.2016 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.04.2016 | Demande réputée retirée | publié le 04.05.2016 [2016/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seiko Epson Corporation 4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | [N/P] |
Précédent [2002/13] | Pour tous les Etats désignés Seiko Epson Corporation 4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome Shinjuku-ku, Tokyo 163-0811 / JP | Inventeur(s) | 01 /
IWATA, Fumihiko c/o SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano 392-8502 / JP | 02 /
ASAKAWA, Masashi c/o SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano 392-8502 / JP | 03 /
SATO, Akihiro c/o A.I.SOFT, INC. 1-27, Chuoh 2-chome Matsumoto-shi, Nagano 390-0811 / JP | 04 /
MOCHIDA, Akira c/o A.I.SOFT, INC. 1-27, Chuoh 2-chome Matsumoto-shi, Nagano 390-0811 / JP | 05 /
TOGASHI, Koki c/o A.I.SOFT, INC. 1-27, Chuoh 2-chome Matsumoto-shi, Nagano 390-0811 / JP | [2002/13] | Mandataire(s) | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2008/40] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | ||
Précédent [2002/13] | Winter, Brandl & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01917837.5 | 05.04.2001 | [2002/13] | WO2001JP02967 | Numéro de priorité, date | JP20000106535 | 07.04.2000 Format original publié: JP 2000106535 | JP20000107230 | 07.04.2000 Format original publié: JP 2000107230 | JP20000205550 | 06.07.2000 Format original publié: JP 2000205550 | [2002/13] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0177808 | Date: | 18.10.2001 | Langue: | EN | [2001/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1191433 | Date: | 27.03.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 18.10.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.06.2003 | Classification | IPC: | G06F3/12, B41J29/38 | [2002/13] | CPC: |
G06F3/1247 (EP,US);
G06F3/1215 (EP,US);
G06F3/124 (EP,US);
G06F3/1245 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/13] | Titre | Allemand: | KONTROLLE VON DEZENTRALISIERTEM DRUCKEN DURCH DRUCKER | [2002/13] | Anglais: | CONTROL OF DECENTRALIZED PRINTING BY PRINTERS | [2002/13] | Français: | COMMANDE D'IMPRESSION DECENTRALISEE PAR DES IMPRIMANTES | [2002/13] | Entrée dans la phase régionale | 13.12.2001 | Traduction produite | 13.12.2001 | Taxe nationale de base payée | 13.12.2001 | Taxe de recherche payée | 13.12.2001 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.12.2001 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.12.2001 | Requête en examen déposée [2002/13] | 02.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.08.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/18] | 07.12.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/18] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10183743.3 / EP2267590 | EP10185194.7 / EP2270645 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.05.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 19.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 22.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 18.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 12.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2015 | 15   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]JPH0934660 (FUJITSU LTD); | [X]JPH1178178 (OKI DATA KK) | Examen | US5689755 | JPH10336376 | EP0982651 | US6256107 |