EP1330804 - DISPOSITIF AVERTISSEUR POUR CONDUCTEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.02.2005 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.01.2008 [2008/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens AG Österreich Siemensstrasse 88-92 1210 Wien / AT | [2003/31] | Inventeur(s) | 01 /
NEUMANN, Gerhard Haus 50 A-3231 St. Margareten / AT | 02 /
KOLLER, Michael DI verstorben / AT | [2003/31] | Mandataire(s) | Matschnig, Franz Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG Siebensterngasse 54 1071 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2003/31] | Matschnig, Franz, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Siebensterngasse 54, Postfach 252 1071 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 01944726.7 | 09.07.2001 | [2003/31] | WO2001AT00227 | Numéro de priorité, date | AT20000001170 | 07.07.2000 Format original publié: AT 11702000 | [2003/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0205243 | Date: | 17.01.2002 | Langue: | DE | [2002/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1330804 | Date: | 30.07.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.01.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1330804 | Date: | 21.04.2004 | Langue: | DE | [2004/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.01.2002 | Classification | IPC: | G08G1/0965 | [2003/31] | CPC: |
G08G1/0965 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/31] | Titre | Allemand: | WARNEINRICHTUNG FÜR KRAFTFAHRER | [2003/31] | Anglais: | WARNING DEVICE FOR MOTORISTS | [2003/31] | Français: | DISPOSITIF AVERTISSEUR POUR CONDUCTEURS | [2003/31] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.2002 | Taxe nationale de base payée | 12.12.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.01.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.12.2002 | Requête en examen déposée [2003/31] | 15.10.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.02.2004 | Taxe de délivrance payée | 06.02.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.01.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 21.04.2004 | FI | 21.04.2004 | FR | 21.04.2004 | GB | 21.04.2004 | IE | 21.04.2004 | IT | 21.04.2004 | NL | 21.04.2004 | TR | 21.04.2004 | LU | 09.07.2004 | DK | 21.07.2004 | GR | 21.07.2004 | SE | 21.07.2004 | BE | 31.07.2004 | MC | 31.07.2004 | ES | 01.08.2004 | PT | 21.09.2004 | [2008/03] |
Précédent [2007/36] | CY | 21.04.2004 | |
FI | 21.04.2004 | ||
FR | 21.04.2004 | ||
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
IT | 21.04.2004 | ||
NL | 21.04.2004 | ||
TR | 21.04.2004 | ||
LU | 09.07.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
BE | 31.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2007/10] | CY | 21.04.2004 | |
FI | 21.04.2004 | ||
FR | 21.04.2004 | ||
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
NL | 21.04.2004 | ||
TR | 21.04.2004 | ||
LU | 09.07.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
BE | 31.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2006/51] | FI | 21.04.2004 | |
FR | 21.04.2004 | ||
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
NL | 21.04.2004 | ||
TR | 21.04.2004 | ||
LU | 09.07.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
BE | 31.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2006/14] | FI | 21.04.2004 | |
FR | 21.04.2004 | ||
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
NL | 21.04.2004 | ||
LU | 09.07.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
BE | 31.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2006/13] | FI | 21.04.2004 | |
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
NL | 21.04.2004 | ||
LU | 09.07.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
BE | 31.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2005/51] | FI | 21.04.2004 | |
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
LU | 09.07.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
BE | 31.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2005/23] | FI | 21.04.2004 | |
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
LU | 09.07.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2005/22] | FI | 21.04.2004 | |
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
MC | 31.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2005/19] | FI | 21.04.2004 | |
GB | 21.04.2004 | ||
IE | 21.04.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2005/18] | FI | 21.04.2004 | |
GB | 21.04.2004 | ||
DK | 21.07.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2005/06] | FI | 21.04.2004 | |
GB | 21.04.2004 | ||
GR | 21.07.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2005/02] | FI | 21.04.2004 | |
GB | 21.04.2004 | ||
SE | 21.07.2004 | ||
ES | 01.08.2004 | ||
Précédent [2005/01] | GB | 21.04.2004 | |
SE | 21.07.2004 | ||
Précédent [2004/52] | SE | 21.07.2004 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE2613360 (SADLER WILLIAM S); | [DA]DE4005445 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [DA] 1-13 * the whole document *; | [Y]US5303259 (LOVEALL PETER S [US]) [Y] 1,2,4,6 * column 3, line 37 - line 49 *; | [A]GB2330989 (DUNSTER CLIVE WILLIAM [GB]) [A] 1-13 * page 4, line 10 - line 22 *; | [DY]EP0942402 (FEDERAL SIGNAL CORP [US]) [DY] 1,2,4,6 * paragraphs [0046] , [0047] , [0067] , [0096] , [0112] , [0113] * |