EP1300029 - PROCEDE ET APPAREIL DE COMMANDE DE PUISSANCE VARIABLE DANS DES SYSTEMES DE COMMUNICATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 05.12.2019 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2019 | Rejet de la demande | publié le 01.01.2020 [2020/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Extreme Networks, Inc. 6480 Via Del Oro San Jose, CA 95119 / US | [N/P] |
Précédent [2018/11] | Pour tous les Etats désignés Extreme Networks, Inc. 6480 Via Del Oro San Jose, CA 95119 / US | ||
Précédent [2017/13] | Pour tous les Etats désignés Extreme Networks, Inc. 145 Rio Robles San Jose, CA 95134 / US | ||
Précédent [2016/15] | Pour tous les Etats désignés Symbol Technologies, LLC One Zebra Plaza Holtsville, NY 11742 / US | ||
Précédent [2003/15] | Pour tous les Etats désignés SYMBOL TECHNOLOGIES, INC. One Symbol Plaza Holtsville, New York 11742-1300 / US | Inventeur(s) | 01 /
SHARONY, Jacob c/o SYMBOL TECHNOLOGIES, INC. One Symbol Plaza Holtsville, NY 11742-1300 / US | [2003/15] | Mandataire(s) | Cross, James Peter Archibald, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2012/07] | Treleven, Colin, et al Optimus Patents Limited Grove House Lutyens Close Chineham Court Basingstoke Hampshire RG24 8AG / GB | ||
Précédent [2008/33] | Wagner, Karl H. Wagner & Geyer Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | ||
Précédent [2003/15] | Wagner, Karl H., Dipl.-Ing. Wagner & Geyer, Patentanwälte, Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01957141.3 | 12.07.2001 | [2003/15] | WO2001US22041 | Numéro de priorité, date | US20000217588P | 12.07.2000 Format original publié: US 217588 P | US20000245834P | 03.11.2000 Format original publié: US 245834 P | US20010823589 | 30.03.2001 Format original publié: US 823589 | [2003/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0205578 | Date: | 17.01.2002 | Langue: | EN | [2002/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1300029 | Date: | 09.04.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.01.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.01.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.07.2010 | Classification | IPC: | H04Q7/20 | [2003/15] | CPC: |
H04W52/267 (EP,US);
H04W52/24 (EP,US);
H04W52/325 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/15] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VARIABLEN LEISTUNGSSTEUERUNG IN DRAHTLOSEN KOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2003/15] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR VARIABLE POWER CONTROL IN WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMS | [2003/15] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL DE COMMANDE DE PUISSANCE VARIABLE DANS DES SYSTEMES DE COMMUNICATION SANS FIL | [2003/15] | Entrée dans la phase régionale | 22.02.2002 | Taxe nationale de base payée | 22.02.2002 | Taxe de recherche payée | 22.02.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.07.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.07.2002 | Requête en examen déposée [2003/15] | 27.03.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.11.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.01.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.10.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.03.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.05.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 14.05.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.2015 | Date des procédures orales | 24.09.2015 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2020/01] | 24.09.2015 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 20.11.2019 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2020/01] | Recours après examen | 24.11.2015 | Recours reçu No. T0504/16 | 26.01.2016 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 20.11.2019 | Résultat de la procédure de recours : recours du déposant retiré | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.11.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 08.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 07.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 06.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 08.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 08.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 24.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 22.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 27.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 17 | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 18 | 29.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 19 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0795969 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-10 * page 4; claims 1,2 *; | [X]WO9912275 (MOTOROLA INC [US]) [X] 1-10 * page 3 - page 6; figure 1; claim 1 *; | [X] - 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT, "3G TS25.214(V3.3.0); TSG RADIO ACCESS NETWORK; PHYSICAL LAYER PROCEDURES (RELEASE 1999)", 3 GPP, (20000630), pages 10 - 23, XP002541054 [X] 1-10 * page 19 * | [A] - 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT, "3G TS25.211(V3.3.0); TSG RADIO ACCESS NETWORK; PHYSICAL CHANNELS AND MAPPING OF TRANSPORT CHANNELS ONTO PHYSICAL CHANNELS (FDD) (RELEASE 1999)", 3 GPP, (20000630), pages 1 - 42, XP002541055 [A] 1-10 * the whole document * | [A] - 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT, "3G TS25.212(V3.3.0); TSG RADIO ACCESS NETWORK; MULTIPLEXING AND CHANNEL CODING (FDD) (RELEASE 1999)", 3 GPP, (20000630), pages 1 - 62, XP002541056 [A] 1-10 * the whole document * | [A] - 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT, "3G TS25.215(V3.3.0); TSG RADIO ACCESS NETWORK; PHYSICAL LAYER - MEASUREMENTS (FDD) (RELEASE 1999)", 3 GPP, (20000630), pages 1 - 17, XP002541057 [A] 1-10 * the whole document * | Recherche internationale | [X]US5722051 (AGRAWAL PRATHIMA [US], et al); | [A]US6084888 (WATANABE KOUJI [JP], et al); | [A]US5889604 (HAYASHI KEIICHI [JP]); | [A]US5293639 (WILSON ALAN L [US], et al); | [A]US5345504 (WEST JR LAMAR E [US]); | [A]US5396516 (PADOVANI ROBERTO [US], et al) | Examen | US5722051 | - "IEEE Standard for Information TechnologyTelecommunications and Information Exchange Between Systems-Local and Metropolitan Area Networks-Specific Requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications;IEEE Std 802.11-1997 ED - Anonymous", IEEE STANDARD; [IEEE STANDARD], IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (19970101), ISBN 978-1-55937-935-9, pages i - 445, XP017603217 | - "1 High rate direct sequence spread spectrum (HR/DSSS) PHY specification for the 2.4 GHz band designated for ISM applications ; p80211b-draft1.last", IEEE DRAFT; P80211B-DRAFT1.LAST, IEEE-SA, PISCATAWAY, NJ USA, (19990401), vol. 802.11b, pages 1 - 68, XP017646493 | par le demandeur | WO9912275 | EP0795969 | - "3G TS25.214(V3.3.0); TSG RADIO ACCESS NETWORK; PHYSICAL LAYER PROCEDURES (RELEASE 1999)", 3 GPP, (20000630), pages 10 - 23 | - "3G TS25.211 (V3.3.0); TSG RADIO ACCESS NETWORK; PHYSICAL CHANNELS AND MAPPING OF TRANSPORT CHANNELS ONTO PHYSICAL CHANNELS (FDD) (RELEASE 1999)", 3 GPP, (20000630), pages 1 - 42 | - "3G TS25.212(V3.3.0); TSG RADIO ACCESS NETWORK; MULTIPLEXING AND CHANNEL CODING (FDD) (RELEASE 1999)", 3 GPP, (20000630), pages 1 - 62 | - "3G TS25.215(V3.3.0); TSG RADIO ACCESS NETWORK; PHYSICAL LAYER - MEASUREMENTS (FDD) (RELEASE 1999)", 3 GPP, (20000630), pages 1 - 17 |