EP1413082 - PROCEDE DE COMMUNICATION DE DONNEES ENTRE UN SYSTEME A UNE PORTEUSE ET UN SYSTEME A PLUSIEURS PORTEUSES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.11.2007 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Demande réputée retirée | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/18] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
BOLINTH, Edgar Rheindahlener Str. 88 41189 Mönchengladbach / DE | 02 /
KERN, Ralf Holtwicker Strasse 62A 46399 Bocholt / DE | [2004/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 01957743.6 | 01.08.2001 | [2004/18] | WO2001DE02926 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03013050 | Date: | 13.02.2003 | Langue: | DE | [2003/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1413082 | Date: | 28.04.2004 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.02.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.02.2003 | Classification | IPC: | H04L5/02, H04L27/26 | [2004/18] | CPC: |
H04L5/023 (EP,US);
H04L27/02 (EP,US);
H04L27/2017 (EP,US);
H04L27/2601 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/18] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR DATENKOMMUNIKATION ZWISCHEN EINEM EINZEL- UND EINEM MEHR-TRÄGER-SYSTEM | [2004/18] | Anglais: | METHOD FOR DATA COMMUNICATION BETWEEN A SINGLE-CARRIER AND A MULTI-CARRIER SYSTEM | [2004/18] | Français: | PROCEDE DE COMMUNICATION DE DONNEES ENTRE UN SYSTEME A UNE PORTEUSE ET UN SYSTEME A PLUSIEURS PORTEUSES | [2004/18] | Entrée dans la phase régionale | 13.01.2004 | Taxe nationale de base payée | 13.01.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.01.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.01.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.01.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2004 | Requête en examen déposée [2004/18] | 22.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/52] | 10.08.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0938193 (SONY INT EUROPE GMBH [DE]) [A] 3* paragraph [0044] *; | [A]US5963592 (KIM YOUNG-SANG [KR]) [A] 3,4,6-9 * column 1, line 28 - line 57 *; | [A]US6021158 (SCHURR PAUL E [US], et al) [A] 1-15 * abstract * * column 18, line 10 - line 16 * * column 25, line 47 - line 57 *; | [A]EP0986196 (SONY CORP [JP]) [A] 1-15 * paragraph [0005] - paragraph [0006] * * paragraph [0009] * * claims 1,2 * |