EP1315496 - TRAITEMENT DE TROUBLES INFLAMMATOIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.06.2006 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 14.10.2009 [2009/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Arakis Ltd. Chesterford Research Park, Little Chesterford Saffron Walden Essex CB10 1XL / GB | [N/P] |
Précédent [2005/33] | Pour tous les Etats désignés Arakis Ltd. Chesterford Research Park, Little Chesterford Saffron Walden, Essex CB10 1KL / GB | ||
Précédent [2005/09] | Pour tous les Etats désignés Arakis Ltd. Chesterford Research Park, Little Chesterford Saffron Walden, Essex CB10 1XL / GB | ||
Précédent [2003/23] | Pour tous les Etats désignés Arakis Ltd. Babraham Hall Babraham Cambridge CB2 4AT / GB | Inventeur(s) | 01 /
SKEAD, Benjamin Mark, Celltech R & D Ltd. Granta Park, Great Abington Cambridge CB1 6GS / GB | 02 /
BANNISTER, Robin Mark, Arakis Ltd. Babraham Hall, Babraham Cambridge CB2 4AT / GB | 03 /
ROTHAUL, Alan, Arakis Ltd. Chesterford Res. Park Little Chesterford Saffron Walden Essex CB2 1XL / GB | [2003/23] | Mandataire(s) | Perry, Robert Edward Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2003/23] | Perry, Robert Edward GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01963202.5 | 31.08.2001 | [2003/23] | WO2001GB03924 | Numéro de priorité, date | GB20000021776 | 05.09.2000 Format original publié: GB 0021776 | [2003/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0219994 | Date: | 14.03.2002 | Langue: | EN | [2002/11] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1315496 | Date: | 04.06.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.03.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1315496 | Date: | 17.08.2005 | Langue: | EN | [2005/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.05.2002 | Classification | IPC: | A61K31/49, A61P19/00, A61P17/06, A61P1/00, A61P11/08, A61P11/06 | [2003/23] | CPC: |
A61K31/49 (EP,US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P11/08 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/23] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEHANDLUNG VON ENTZÜNDLICHEN ERKRANKUNGEN | [2003/23] | Anglais: | THE TREATMENT OF INFLAMMATORY DISORDERS | [2003/23] | Français: | TRAITEMENT DE TROUBLES INFLAMMATOIRES | [2003/23] | Entrée dans la phase régionale | 20.03.2003 | Taxe nationale de base payée | 20.03.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.03.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.03.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 20.03.2003 | Requête en examen déposée [2003/23] | 08.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.12.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.2005 | Taxe de délivrance payée | 16.06.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.05.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | TR | 17.08.2005 | [2009/42] | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9000055 (DAVIS MICHAEL H [US]) [X] 1,4 * abstract * * page 3, paragraph 3 - page 4, paragraph 4 *; | [XP]WO0066107 (APT PHARMACEUTICALS L L C [US]) [XP] 1-6 * abstract * * page 21, lines 15-18 * * page 44, lines 3-27; examples 1-3; claims 1,29,32-39 *; | [X] - BATES, EDNA J. ET AL, "Stimulation of human neutrophil degranulation by mefloquine", INT. ARCH. ALLERGY APPL. IMMUNOL. (1988), 86(4), 446-52, XP000979855 [X] 1-6 * abstract * * page 446, column 1, paragraph 1 * * page 450, column 2, paragraphs 4,5 * | [X] - RAINSFORD K D, "EFFECTS OF ANTIMALARIAL DRUGS ON INTERLEUKIN 1-INDUCED CARTILAGE PROTEOGLYCAN DEGRADATION IN-VITRO", JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY,GB,LONDON, (1986), vol. 38, no. 11, ISSN 0022-3573, pages 829 - 833, XP000889827 [X] 1,4 * abstract * * page 829, column 1, paragraph 1 * | [X] - FONTAGNE, J. ET AL, "Effects of some antimalarial drugs on rat inflammatory polymorphonuclear leukocyte function", BIOMED. PHARMACOTHER. (1989), 43(1), 43-51, XP000981559 [X] 1,4 * abstract * * page 44, column 1, paragraphs 1-3 * * page 50, column 2, paragraphs 2,3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0753-3322(89)90190-X | [X] - DEAN GOLDRING J P ET AL, "Antimalarial drugs modulate the expression of monocyte receptors.", INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY, (1999), vol. 21, no. 9, ISSN 0192-0561, pages 599 - 607, XP000979856 [X] 1,4 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0192-0561(99)00039-9 |