EP1424919 - DISPOSITIF ET PROCEDE POUR L'ELIMINATION DE PARASITES D'UNE CHEVELURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.07.2005 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2005 | Demande réputée retirée | publié le 24.08.2005 [2005/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FACO S.A. Avenue de l'Indépendance 25 B-4020 Wandre / BE | [2004/24] | Inventeur(s) | 01 /
SMAL, Henri 41/4, rempart des Arquebusiers B-4600 Vise / BE | 02 /
JULEMONT, Pierre 88, chaussée d'Argenteau B-4601 Argenteau / BE | [2004/24] | Mandataire(s) | Van Malderen, Michel, et al Office van Malderen 85/043 Boulevard de la Sauvenière 4000 Liège / BE | [N/P] |
Précédent [2004/24] | Van Malderen, Michel, et al Office van Malderen 85/043 Boulevard de la Sauvenière 4000 Liège / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01969085.8 | 12.09.2001 | [2004/24] | WO2001BE00153 | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03022095 | Date: | 20.03.2003 | Langue: | FR | [2003/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1424919 | Date: | 09.06.2004 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 20.03.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.03.2003 | Classification | IPC: | A45D24/00, A45D24/30 | [2004/24] | CPC: |
A45D24/04 (EP);
A45D24/30 (EP);
A61B2017/505 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/24] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM VERNICHTEN VON LÄUSE | [2004/24] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR REMOVING PARASITES FROM A HAIR | [2004/24] | Français: | DISPOSITIF ET PROCEDE POUR L'ELIMINATION DE PARASITES D'UNE CHEVELURE | [2004/24] | Entrée dans la phase régionale | 29.01.2004 | Taxe nationale de base payée | 29.01.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.01.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.01.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 29.01.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.01.2004 | Requête en examen déposée [2004/24] | 02.07.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.07.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.10.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.02.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/34] | 23.03.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2004 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XA]EP0371501 (MEPRO EPILADY LTD) [X] 1 * column 4, lines 32-57 * * column 11, lines 28-54; figures 9A,9B,9C * [A] 2-11; | [A]US5915391 (REVIL CLAUDE) [A] 1-11 * the whole document *; | [DA]US5918607 (ZUCKER SHLOMO) [DA] 1-11 * column 6, line 66 - column 7, line 17; figures 1,2 *; | [A]US3474795 (LUTZ EUGENE F ET AL) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]US3850181 (BAKER F) [A] 1-11 * column 1, lines 5-15 * * column 2, lines 23-59; figures 1-3 * |