EP1395562 - 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYLE)-6'-METHYLE- 2,3' BIPYRIDINYLE SOUS FORME CRISTALLINE PURE ET PROCEDE DE SYNTHESE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2004/11] | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYLE)-6'-METHYLE- 2,3']BIPYRIDINYLE SOUS FORME CRISTALLINE PURE ET PROCEDE DE SYNTHESE | ||
[2007/45] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.10.2011 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.10.2011 | Demande réputée retirée | publié le 23.11.2011 [2011/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck Sharp & Dohme Corp. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065 / US | [2010/10] |
Précédent [2004/11] | Pour tous les Etats désignés Merck & Co., Inc. 126 East Lincoln Avenue Rahway, New Jersey 07065-0907 / US | Inventeur(s) | 01 /
CROCKER, Louis, S. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 02 /
DAVIES, Ian, W. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 03 /
OSIFCHIN, Richard, G. 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | 04 /
KOTLIAR, Andrew 126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065-0907 / US | [2004/11] | Mandataire(s) | Buchan, Gavin MacNicol, et al Merck Sharp & Dohme Limited European Patent Department Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU / GB | [N/P] |
Précédent [2006/48] | Buchan, Gavin MacNicol, et al Merck & Co., Inc. European Patent Department Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire, EN11 9BU / GB | ||
Précédent [2004/11] | Buchan, Gavin MacNicol Merck & Co., Inc., European Patent Department, Terlings Park, Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01973314.6 | 21.09.2001 | [2004/11] | WO2001US29551 | Numéro de priorité, date | US20010865771 | 25.05.2001 Format original publié: US 865771 | [2004/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO02096877 | Date: | 05.12.2002 | Langue: | EN | [2002/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1395562 | Date: | 10.03.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.12.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 05.12.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.07.2006 | Classification | IPC: | C07D213/62, A61K31/44 | [2004/11] | CPC: |
C07D213/61 (EP,US);
A61P29/00 (EP);
A61P43/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/11] | Etats autorisant lextension | AL | 29.12.2003 | LT | 29.12.2003 | LV | 29.12.2003 | MK | 29.12.2003 | RO | 29.12.2003 | SI | 29.12.2003 | Titre | Allemand: | 5-CHLOR-3-(4-METHANSULFONYL PHENYL)-6--METHYLç2,3-]BIPYRIDINYL IN REINER KRISTALLINER FORM UND SYNTHESEVERFAHREN | [2007/45] | Anglais: | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYL)-6'-METHYL- 2,3' BIPYRIDINYL IN PURE CRYSTALLINE FORM AND PROCESS FOR SYNTHESIS | [2007/45] | Français: | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYLE)-6'-METHYLE- 2,3' BIPYRIDINYLE SOUS FORME CRISTALLINE PURE ET PROCEDE DE SYNTHESE | [2007/45] |
Précédent [2004/11] | 5-CHLOR-3-(4-METHANSULFONYL PHENYL)-6--METHYLç2,3-!BIPYRIDINYL IN REINER KRISTALLINER FORM UND SYNTHESEVERFAHREN | ||
Précédent [2004/11] | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYL)-6'-METHYL- 2,3']BIPYRIDINYL IN PURE CRYSTALLINE FORM AND PROCESS FOR SYNTHESIS | ||
Précédent [2004/11] | 5-CHLORO-3-(4-METHANESULFONYLPHENYLE)-6'-METHYLE- 2,3']BIPYRIDINYLE SOUS FORME CRISTALLINE PURE ET PROCEDE DE SYNTHESE | Entrée dans la phase régionale | 29.12.2003 | Taxe nationale de base payée | 29.12.2003 | Taxe de recherche payée | 29.12.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.12.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.12.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 29.12.2003 | Requête en examen déposée [2004/11] | 26.10.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.05.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/47] | 16.06.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/47] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.10.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 05.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 04.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 07.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US5861419 (DUBE DANIEL [CA], et al) [AD] 1,8,9 * column 10, lines 21 -55; example 23 *; | [PA]WO0137833 (MERCK FROSST CANADA INC [CA], et al) [PA] 1-9 * the whole document *; | [L]WO0192230 (MERCK & CO INC [US], et al) [L] 1-9* the whole document *; | [A] - M. BAUER, S.T.P. PHARMA PRATIQUE, (1999), vol. 9, no. 5, pages 354 - 362, XP001167029 [A] 1 * the whole document * | Recherche internationale | [X] - DAVIES J.M., "A practical synthesis of a COX-2-specific inhibitor", (2000), vol. 65, no. 25, pages 8415 - 8420, XP002906140 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jo000870z |