EP1330246 - UTILISATION DE DERIVES D'ACIDE HYDROXYEICOSATETRANOIQUE (HETE) DANS LA CHIRURGIE INTRA-OCULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.03.2006 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 14.10.2009 [2009/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alcon, Inc. Bösch 69 P.O. BOX 62 6331 Hünenberg / CH | [N/P] |
Précédent [2003/31] | Pour tous les Etats désignés Alcon Inc. Bösch 69, P.O. BOX 62 6331 Hünenberg / CH | Inventeur(s) | 01 /
KARAKELLE, Mutlu 6713 Glen Meadow Drive Fort Worth, TX 76132 / US | 02 /
CHAN, Kwan 4245 Arbor Gate Street Fort Worth, TX 76133 / US | [2003/31] | Mandataire(s) | Teipel, Stephan, et al Lederer & Keller Patentanwälte Partnerschaft mbB Unsöldstrasse 2 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/31] | Teipel, Stephan, Dr., et al Lederer & Keller Patentanwälte Prinzregentenstrasse 16 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01983088.4 | 27.09.2001 | [2003/31] | WO2001US30212 | Numéro de priorité, date | US20000242501P | 23.10.2000 Format original publié: US 242501 P | [2003/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0234258 | Date: | 02.05.2002 | Langue: | EN | [2002/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1330246 | Date: | 30.07.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.05.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1330246 | Date: | 27.04.2005 | Langue: | EN | [2005/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.05.2002 | Classification | IPC: | A61K31/202, A61P41/00, A61L31/04, C07C51/00 | [2003/31] | CPC: |
A61L31/00 (EP,US);
A61K31/16 (EP,US);
A61K31/202 (EP,US);
A61K31/232 (EP,US);
A61K9/0048 (EP,US);
A61P27/02 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/31] | Titre | Allemand: | VERWENDUNG VON HYDROXYEICOSATETRAENSÄURE FÜR INTRAOKULÄRE CHIRURGIE | [2003/31] | Anglais: | USE OF HYDROXYEICOSATETRAENOIC ACID DERIVATIVES IN INTRAOCULAR SURGERY | [2003/31] | Français: | UTILISATION DE DERIVES D'ACIDE HYDROXYEICOSATETRANOIQUE (HETE) DANS LA CHIRURGIE INTRA-OCULAIRE | [2003/31] | Entrée dans la phase régionale | 30.01.2003 | Taxe nationale de base payée | 30.01.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.01.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.04.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 30.01.2003 | Requête en examen déposée [2003/31] | 24.09.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.10.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.08.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.11.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.02.2005 | Taxe de délivrance payée | 22.02.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.01.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | TR | 27.04.2005 | [2009/42] | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4906467 (SCHWARTZMAN MICHAL L [US], et al) [X] 1-9 * abstract *; | [A]US5103840 (KAVOUSSI HAROLD P [US]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]US5409904 (HECHT GERALD [US], et al) [A] 1-9 * the whole document *; | [XD]US5696166 (YANNI JOHN M [US], et al) [XD] 8,9 * column 5, lines 11-35 *; | [A]DE19853007 (MEYER MATTHIAS [DE]) [A] 1-9 * the whole document *; | [PX]WO0134554 (ALCON UNIVERSAL LTD [CH], et al) [PX] 8,9* page 14, line 11 - page 15, line 15 * |